EP3506355 - CAPTEUR DE DISTANCE ET CAPTEUR D'IMAGE DE DISTANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.04.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.02.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 31.05.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hamamatsu Photonics K.K. 1126-1, Ichino-cho Higashi-ku Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 / JP | [2019/27] | Inventeur(s) | 01 /
MASE, Mitsuhito c/o Hamamatsu Photonics K.K. 1126-1, Ichino-cho Higashi-ku Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 / JP | 02 /
HIRAMITSU, Jun c/o Hamamatsu Photonics K.K. 1126-1, Ichino-cho Higashi-ku Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 / JP | 03 /
SHIMADA, Akihiro c/o Hamamatsu Photonics K.K. 1126-1, Ichino-cho Higashi-ku Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 / JP | [2023/24] |
Précédent [2019/27] | 01 /
MASE Mitsuhito c/o Hamamatsu Photonics K.K. 1126-1 Ichino-cho Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 435-8558 / JP | ||
02 /
HIRAMITSU Jun c/o Hamamatsu Photonics K.K. 1126-1 Ichino-cho Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 435-8558 / JP | |||
03 /
SHIMADA Akihiro c/o Hamamatsu Photonics K.K. 1126-1 Ichino-cho Higashi-ku Hamamatsu-shi Shizuoka 435-8558 / JP | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2019/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17845796.6 | 30.05.2017 | [2019/27] | WO2017JP20055 | Numéro de priorité, date | JP20160166683 | 29.08.2016 Format original publié: JP 2016166683 | [2019/27] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018042785 | Date: | 08.03.2018 | Langue: | JA | [2018/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3506355 | Date: | 03.07.2019 | Langue: | EN | [2019/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3506355 | Date: | 14.06.2023 | Langue: | EN | [2023/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 08.03.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.03.2020 | Classification | IPC: | H04N25/70, H01L27/144, H01L27/146 | [2023/07] | CPC: |
G01S7/481 (EP,KR,US);
G01S17/89 (EP,KR,US);
G01S7/4863 (US);
H01L27/144 (EP,KR);
H01L27/1443 (EP);
H01L27/146 (EP,KR);
H01L27/14603 (US);
H01L27/14612 (EP);
H01L27/1462 (EP);
|
Précédent IPC [2020/16] | H01L27/146, H01L27/144, G01S7/481, G01S17/89, H04N5/369, H04N5/374 | ||
Précédent IPC [2019/27] | H01L27/144, G01S7/481, G01S17/89, H01L27/146, H04N5/369, H04N5/374 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ABSTANDSSENSOR UND ABSTANDSBILDSENSOR | [2019/27] | Anglais: | DISTANCE SENSOR AND DISTANCE IMAGE SENSOR | [2019/27] | Français: | CAPTEUR DE DISTANCE ET CAPTEUR D'IMAGE DE DISTANCE | [2019/27] | Entrée dans la phase régionale | 05.02.2019 | Traduction produite | 05.02.2019 | Taxe nationale de base payée | 05.02.2019 | Taxe de recherche payée | 05.02.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.02.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.02.2019 | Requête en examen déposée [2019/27] | 06.10.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.02.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.05.2023 | Taxe de délivrance payée | 10.05.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.05.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 14.06.2023 | CZ | 14.06.2023 | DK | 14.06.2023 | EE | 14.06.2023 | ES | 14.06.2023 | FI | 14.06.2023 | HR | 14.06.2023 | IT | 14.06.2023 | LT | 14.06.2023 | LV | 14.06.2023 | NL | 14.06.2023 | PL | 14.06.2023 | RO | 14.06.2023 | RS | 14.06.2023 | SE | 14.06.2023 | SI | 14.06.2023 | SK | 14.06.2023 | SM | 14.06.2023 | NO | 14.09.2023 | GR | 15.09.2023 | IS | 14.10.2023 | PT | 16.10.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/24] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SI | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
Précédent [2024/08] | ES | 14.06.2023 | |
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2024/03] | ES | 14.06.2023 | |
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2024/01] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/52] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | ES | 14.06.2023 | |
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | ES | 14.06.2023 | |
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 14.06.2023 | Citations: | Recherche | [A]US2007138590 (WELLS DAVID [US], et al); | [A]JP2011215073 (HAMAMATSU PHOTONICS KK); | [XI]JP2013033864 (SONY CORP); | [A]US2016225922 (AKKAYA ONUR CAN [US], et al) | Recherche internationale | [Y]JPS4832946B ; | [Y]JP2011215073 (HAMAMATSU PHOTONICS KK); | [Y]JP2011222893 (HAMAMATSU PHOTONICS KK); | [Y]JP2013033864 (SONY CORP); | [Y]JP2015050223 (HAMAMATSU PHOTONICS KK); | [Y]JP2015520939 ; | [Y]JP2015185808 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) |