EP3550059 - APPAREIL D'ÉLECTRO-FILAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.12.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.09.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.05.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 13.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [2019/41] | Inventeur(s) | 01 /
UCHIDA, Kenya c/o IP Div. Toshiba Corp. (K. K. TOSHIBA) 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 02 /
UEMATSU, Ikuo c/o IP Div. Toshiba Corp. (K. K. TOSHIBA) 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 03 /
NAKA, Tomomichi c/o IP Div. Toshiba Corp. (K. K. TOSHIBA) 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 04 /
TOKUNO, Yoko c/o IP Div. Toshiba Corp. (K. K. TOSHIBA) 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 05 /
KIKUCHI, Yuma c/o IP Div. Toshiba Corp. (K. K. TOSHIBA) 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [2019/41] | Mandataire(s) | Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Précédent [2019/41] | Moreland, David Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17847719.6 | 08.09.2017 | [2019/41] | WO2017JP32478 | Numéro de priorité, date | JP20160221299 | 14.11.2016 Format original publié: JP 2016221299 | [2019/41] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018088014 | Date: | 17.05.2018 | Langue: | JA | [2018/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3550059 | Date: | 09.10.2019 | Langue: | EN | [2019/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 17.05.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.07.2020 | Classification | IPC: | D01D5/00 | [2020/35] | CPC: |
D01D5/0061 (EP);
D01D5/0069 (KR,US);
D01D4/04 (US);
D01D5/0076 (EP,KR,US);
D04H1/728 (EP,US);
D01D5/0038 (EP,US);
|
Précédent IPC [2019/41] | D01D5/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/41] | Titre | Allemand: | ELEKTROSPINNINGVORRICHTUNG | [2019/41] | Anglais: | ELECTROSPINNING APPARATUS | [2019/41] | Français: | APPAREIL D'ÉLECTRO-FILAGE | [2019/41] | Entrée dans la phase régionale | 13.03.2018 | Traduction produite | 13.03.2018 | Taxe nationale de base payée | 13.03.2018 | Taxe de recherche payée | 13.03.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.03.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.03.2018 | Requête en examen déposée [2019/41] | 21.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.12.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.03.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [T]US2158416 (ANTON FORMHALS) [T] 13* figure 5 *; | [XAI]US2004080083 (CZADO WOLFGANG [DE]) [X] 1,4,14 * examples 1-3 * * paragraph [0006] * * claim 1 * [A] 12,13 [I] 2,3,5-11; | [XAI]KR20040108525 (SAMSHIN CREATION CO LTD) [X] 1,3,14 * figure 2 * * examples 3-6 * [A] 12 [I] 2,4,6-11,13; | [XAI]US2010330419 (CUI YI [US], et al) [X] 1,2,14 * figure 2B * * paragraphs [0037] - [0041] * [A] 3,4,12 [I] 5-11,13; | [XAI]US2012141656 (ORR DAVID E [US], et al) [X] 1,4,13,14 * figures 3,3a,4 * * claims 1-20 * [A] 12 [I] 2,3,5-11; | [XA]JP2012164584 (UNIV SHINSHU, et al) [X] 1,2,5-11,13,14 * figures 1,2(a),2(b),5,6,7,8,9 * * paragraph [0061] * [A] 3,4,12; | [XI]US2016047075 (FOLEY MARCUS [US], et al) [X] 1-12,14 * figures 1,2,4,7 * * paragraphs [0044] , [0054] , [0092] , [0095] * [I] 13 | Recherche internationale | [X]JP2008078476 (HITACHI CABLE, et al) [X] 1-4, 7, 10 * , claims; paragraphs [0040] to [0094]; fig. 6, 7 & US 2008/0085387 A1 claims; paragraphs [0062], [0123]; fig. 6, 7 *; | [Y]JP2008231623 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [Y] 5, 6, 8, 9 * , paragraphs [0032] to [0037]; fig. 2 (Family: none) *; | [XY]JP2010031426 (UNIV SHINSHU, et al) [X] 1-4, 7, 10 * , claims; paragraphs [0067], [0068]; fig. 9 (Family: none) * [Y] 5, 6, 8, 9; | [XY]JP2013251078 (PANASONIC CORP) [X] 1-4, 7, 10 * , claims; paragraphs [0103] to [0142]; fig. 4, 6 (Family: none) * [Y] 5, 6, 8, 9; | [Y]EP3040462 (UNIV TIANJIN POLYTECHNIC [CN]) [Y] 5, 6, 8, 9* , paragraph [0023]; fig. 9 & WO 2015/027769 A1 & CN 103541149 A * | par le demandeur | JP2007092213 |