EP3509727 - PROCÉDÉS DE SÉPARATION DE FLUX CONTINUE DE PARTICULES PAR DISSOLUTION DE GAZ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/29] | DISPOSITIF ET PROCÉDÉS DE SÉPARATION DE FLUX CONTINUE DE PARTICULES PAR DISSOLUTION DE GAZ | ||
[2022/17] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.09.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.07.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.04.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.06.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Trustees of Princeton University One Nassau Hall Princeton, NJ 08540 / US | [2023/23] |
Précédent [2019/29] | Pour tous les Etats désignés The Trustees of Princeton University One Nassau Hall Princeton, NJ 08540 / US | Inventeur(s) | 01 /
STONE, Howard A. 94 McCosh Circle Princeton, New Jersey 08540 / US | 02 /
SHARDT, Orest 28 Wilton Street Apt. A Princeton, New Jersey 08540 / US | 03 /
SHIN, Sangwoo 2540 Dole St. Holmes Hall 302 Honolulu, Hawai 96822 / US | 04 /
WARREN, Patrick B. UNILEVER R&D Port Sunlight Quarry Road East Bebington Wirral CH63 3JW / GB | [2019/43] |
Précédent [2019/29] | 01 /
STONE, Howard A. 94 McCosh Circle Princeton, New Jersey 08540 / US | ||
02 /
SHARDT, Orest 28 Wilton Street Apt. A Princeton, New Jersey 08540 / US | |||
03 /
SHIN, Sangwoo 502 Bradley Court Princeton, New Jersey 08540 / US | |||
04 /
WARREN, Patrick B. UNILEVER R&D Port Sunlight Quarry Road East Bebington Wirral CH63 3JW / GB | Mandataire(s) | ATIP Armstrong Teasdale Limited 38-43 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3PE / GB | [2023/23] |
Précédent [2019/29] | Richardt Patentanwälte PartG mbB Wilhelmstraße 7 65185 Wiesbaden / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17849356.5 | 01.09.2017 | [2019/29] | WO2017US49819 | Numéro de priorité, date | US201662383719P | 06.09.2016 Format original publié: US 201662383719 P | [2019/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018048735 | Date: | 15.03.2018 | Langue: | EN | [2018/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3509727 | Date: | 17.07.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.03.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3509727 | Date: | 07.06.2023 | Langue: | EN | [2023/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 15.03.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.03.2020 | Classification | IPC: | B01D61/58, B01D61/00, C02F1/44, C02F1/48, // C02F1/00 | [2020/17] | CPC: |
B01D61/00 (EP);
C02F1/001 (EP,US);
B01D61/58 (US);
C02F1/48 (EP,US);
C02F2301/022 (EP,US)
|
Précédent IPC [2019/29] | B01D61/58, B01D61/00, C02F1/44 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/29] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN FLUSSTRENNUNG VON PARTIKELN DURCH GASAUFLÖSUNG | [2022/17] | Anglais: | METHODS FOR CONTINUOUS FLOW SEPARATION OF PARTICLES BY GAS DISSOLUTION | [2022/17] | Français: | PROCÉDÉS DE SÉPARATION DE FLUX CONTINUE DE PARTICULES PAR DISSOLUTION DE GAZ | [2022/17] |
Précédent [2019/29] | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN FLUSSTRENNUNG VON PARTIKELN DURCH GASAUFLÖSUNG | ||
Précédent [2019/29] | DEVICE AND METHODS FOR CONTINUOUS FLOW SEPARATION OF PARTICLES BY GAS DISSOLUTION | ||
Précédent [2019/29] | DISPOSITIF ET PROCÉDÉS DE SÉPARATION DE FLUX CONTINUE DE PARTICULES PAR DISSOLUTION DE GAZ | Entrée dans la phase régionale | 08.04.2019 | Taxe nationale de base payée | 08.04.2019 | Taxe de recherche payée | 08.04.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.04.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.04.2019 | Requête en examen déposée [2019/29] | 26.10.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.2022 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 24.03.2022 | 24.03.2022 | Date des procédures orales (annulées) | 06.04.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.07.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 05.09.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.01.2023 | Taxe de délivrance payée | 04.01.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.01.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 07.06.2023 | CZ | 07.06.2023 | DK | 07.06.2023 | EE | 07.06.2023 | ES | 07.06.2023 | FI | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | IT | 07.06.2023 | LT | 07.06.2023 | LV | 07.06.2023 | MC | 07.06.2023 | NL | 07.06.2023 | PL | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SE | 07.06.2023 | SI | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | IE | 01.09.2023 | LU | 01.09.2023 | NO | 07.09.2023 | GR | 08.09.2023 | BE | 30.09.2023 | CH | 30.09.2023 | IS | 07.10.2023 | PT | 09.10.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
IT | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
IE | 01.09.2023 | ||
LU | 01.09.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
CH | 30.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
IT | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
IE | 01.09.2023 | ||
LU | 01.09.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Précédent [2024/28] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
IT | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
LU | 01.09.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
IT | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
LU | 01.09.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Précédent [2024/25] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
LU | 01.09.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Précédent [2024/24] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Précédent [2024/08] | ES | 07.06.2023 | |
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2024/03] | ES | 07.06.2023 | |
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2024/01] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/52] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | ES | 07.06.2023 | |
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | ES | 07.06.2023 | |
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 07.06.2023 | Citations: | Recherche | [XP] - SANGWOO SHIN ET AL, "Membraneless water filtration using CO2", NATURE COMMUNICATIONS, (20170502), vol. 8, no. 15181, doi:10.1038/ncomms15181, pages 1 - 6, XP055614193 [XP] 1-18 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ncomms15181 | [A] - HYUNGKOOK JEON ET AL, "Ion concentration polarization-based continuous separation device using electrical repulsion in the depletion region", SCIENTIFIC REPORTS, (20131219), vol. 3, no. 1, doi:10.1038/srep03483, pages 1 - 6, XP055373556 [A] 1-18 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep03483 | Recherche internationale | [A]US2003094369 (TOLLEY H DENNIS [US], et al) [A] 1-18 * entire document *; | [A]US2015175447 (SENGUPTA ARUP [US], et al) [A] 1-18 * entire document *; | [PX]CA2909003 (LIANG CHENGUANG [CA]) [PX] 1-18* entire document *; | [A] - ABECASSIS et al., "Boosting migration of large particles by solute contrasts", Nature Materials, (20080817), vol. 7, no. 10, pages 785 - 789, XP055497525 [A] 1-18 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nmat2254 | [PX] - SHIN et al., "Membraneless water filtration using C02", Nature Communications, (20170502), vol. 8, no. 15181, pages 1 - 6, XP055497525 [PX] 1-18 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nmat2254 | Examen | US4533447 | par le demandeur | US4533447 | - B. ABECASSISC. COTTIN-BIZONNEC. YBERTA. AJDARIL. BOCQUET, "Boosting Migration of Large Particles by Solute Contrasts", Nat. Mater., (20080000), vol. 7, doi:10.1038/nmat2254, pages 785 - 789, XP055497525 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nmat2254 | - HYUNGKOOK JEON et al., "Ion concentration polarization-based continuous separation device using electrical repulsion in the depletion region", SCIENTIFIC REPORTS, (20131201), vol. 3, no. 1, doi:10.1038/srep03483, pages 1 - 6, XP055373556 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep03483 |