EP3523521 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE DOSAGE DE CARBURANT DANS LE CYLINDRE POUR GESTION THERMIQUE DE SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.09.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.07.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 14.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 28.10.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cummins Inc. 500 Jackson Street Columbus, IN 47201 / US | [2019/33] | Inventeur(s) | 01 /
MAHATO, Chandan 1973 Creekstone Drive Columbus, Indiana 47201 / US | 02 /
HOEHNE, John L. 9520 West County Road 225 South Columbus, Indiana 47201 / US | 03 /
LINEN, E. Nathan 6110 Prairie Stream Way Columbus, Indiana 47203 / US | 04 /
MISHRA, Shounak 2231 Hazelnut Lane Kokomo, Indiana 46902 / US | 05 /
MAHADEVAN, Boopathi Singalandapuram 442 Village Green Boulevard Apt. No. 104 Ann Arbor, Michigan 48105 / US | 06 /
HENDERSON, Foy C. 7950 N 475 E Columbus, Indiana 47203 / US | [2019/33] | Mandataire(s) | Roberts, Peter David Marks & Clerk LLP 1 New York Street Manchester M1 4HD / GB | [2019/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17859004.8 | 03.10.2017 | [2019/33] | WO2017US54909 | Numéro de priorité, date | US201662405542P | 07.10.2016 Format original publié: US 201662405542 P | [2019/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018067543 | Date: | 12.04.2018 | Langue: | EN | [2018/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3523521 | Date: | 14.08.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.04.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 12.04.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.04.2020 | Classification | IPC: | F01N3/20, B01D53/94, F01N3/00, F01N3/02, F01N3/30, F02M37/00, F02D41/40, F02D41/30, F02D13/02, F02D41/00, F02D41/02, F02D41/14 | [2020/22] | CPC: |
B01D53/9495 (EP,US);
F02D41/024 (EP,US);
B01D53/94 (EP);
B01D53/9431 (EP,US);
B01D53/9477 (EP,US);
F01L1/047 (US);
F01L9/20 (US);
F01N3/2033 (EP,US);
F02B9/04 (US);
F02D13/0203 (EP,US);
F02D41/009 (EP,US);
F02D41/1439 (EP);
F02D41/1446 (EP);
F02D41/3035 (EP);
F02D41/3064 (EP,US);
F02D41/40 (US);
F02D41/402 (EP);
F02D41/405 (EP);
B01D2255/20723 (EP,US);
B01D2255/20738 (US);
B01D2255/20761 (US);
B01D2255/50 (EP,US);
F01N2430/085 (EP);
F01N3/10 (EP);
|
Précédent IPC [2019/33] | F01N3/20, B01D53/94, F01N3/00, F01N3/02, F01N3/30, F02M37/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/33] | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN FÜR KRAFTSTOFFDOSIERUNG IM ZYLINDER ZUR WÄRMEVERWALTUNG EINES ABGASNACHBEHANDLUNGSSYSTEMS | [2019/33] | Anglais: | SYSTEMS AND METHODS FOR IN-CYLINDER FUEL DOSING FOR EXHAUST AFTERTREATMENT SYSTEM THERMAL MANAGEMENT | [2019/33] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE DOSAGE DE CARBURANT DANS LE CYLINDRE POUR GESTION THERMIQUE DE SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT | [2019/33] | Entrée dans la phase régionale | 29.03.2019 | Taxe nationale de base payée | 29.03.2019 | Taxe de recherche payée | 29.03.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.03.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.03.2019 | Requête en examen déposée [2019/33] | 24.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.09.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.01.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.05.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2003051466 (BAEUERLE MICHAEL [DE], et al) [X] 1-15 * figures 1-6 *; | [X]US6968831 (KIM CHARLIE CHANG-WON [US], et al) [X] 1-15 * column 5, lines 38-62 * * column 7, lines 31-49 * * column 8, lines 44-53 * * column 14, lines 12-19; 59-62 * * column 15, lines 40-42; figures 1-4,13,14; claims 1-4 * * column 12, lines 33-38 *; | [X]WO2009037405 (RENAULT SA [FR], et al) [X] 1,7,12; | [X]EP2193268 (RENAULT SA [FR]) [X] 1,7,12 * abstract *; | [A]EP3020944 (YAMAHA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-15* paragraphs [0040] , [0042] , [0043] , [0045] , [0096]; figure 2; claim 1 * | Recherche internationale | [A]US5848529 (KATOH KENJI [JP], et al) [A] 1-16, 18-21 * entire document *; | [A]US6647712 (HILLER BURKHARD [DE], et al) [A] 1-16, 18-21 * entire document *; | [A]US6718755 (BREHOB DIANA D [US]) [A] 1-16, 18-91 * entire document *; | [A]US2006130463 (MIURA HAJIME [JP]) [A] 1-16, 18-21 * entire document *; | [A]US2009007546 (UEDA TAKANORI [JP], et al) [A] 1-16, 18-21* entire document * |