EP3541375 - INHIBITEURS DU FACTEUR XIIA [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.06.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.07.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.03.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.02.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.11.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.03.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.08.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue Rahway, New Jersey 07065 / US | [2022/42] |
Précédent [2019/39] | Pour tous les Etats désignés Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | Inventeur(s) | 01 /
RAO, Ashwin, U. 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 02 /
MCKITTRICK, Brian Alexander 14 Millbrook Road New Vernon, New Jersey 07976 / US | 03 /
LOMBARDO, Matthew 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 04 /
HICKS, Jacqueline, D. 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 05 /
MCCRACKEN, Amy Bittner 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 06 /
CHU, Hong Dong 21 Riker Hill Road Livingston, New Jersey 07039 / US | 07 /
SO, Sung-Sau 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 08 /
ORTH, Peter 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 09 /
WU, Zhicai 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 10 /
LAN, Ping 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 11 /
DEBENHAM, John, S. 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 12 /
WHITEHEAD, Brent, R. 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 13 /
TAYLOR, Jerry, A. 40 Division Street Trenton, New Jersey 08611 / US | 14 /
SUN, Zhongxiang 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | 15 /
KATIPALLY, Revathi Reddy 23 Potomac Road Monmouth, New Jersey 08852 / US | 16 /
GABLE, Jonathan, E. 120 West 45th Street 17th Floor New York, New York 10036 / US | 17 /
DAHLGREN, Markus, K. 120 West 45th Street 17th Floor New York, New York 10036 / US | 18 /
BHAT, Sathesh, P. 120 West 45th Street 17th Floor New York, New York 10036 / US | [2019/39] | Mandataire(s) | Merck Sharp & Dohme LLC 120 Moorgate London EC2M 6UR / GB | [2023/34] |
Précédent [2019/39] | Jaap, David Robert MSD Hertford Road Hoddesdon, Herts EN11 9BU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17872824.2 | 13.11.2017 | [2019/39] | WO2017US61222 | Numéro de priorité, date | US201662423844P | 18.11.2016 Format original publié: US 201662423844 P | [2019/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018093695 | Date: | 24.05.2018 | Langue: | EN | [2018/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3541375 | Date: | 25.09.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.05.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3541375 | Date: | 23.08.2023 | Langue: | EN | [2023/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 24.05.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.04.2020 | Classification | IPC: | A61K31/395, A61K31/495, A61K31/4965, C07D241/00, C07D241/02, C07D241/04, A61K45/06, A61P7/02, // C07D403/12, C07D409/12, C07D409/14, C07D413/04, C07D413/14, C07D495/04, A61P15/00 | [2022/44] | CPC: |
A61K45/06 (EP);
C07D413/14 (EP,US);
A61P7/02 (EP,US);
C07D241/04 (EP);
C07D403/12 (EP);
C07D409/12 (EP);
|
Précédent IPC [2020/20] | A61K31/395, A61K31/495, A61K31/4965, C07D241/00, C07D241/02, C07D241/04, // C07D403/12, C07D409/12, C07D409/14, C07D413/04, C07D413/14, C07D495/04, A61P15/00 | ||
Précédent IPC [2019/39] | A61K31/395, A61K31/495, A61K31/4965, C07D241/00, C07D241/02, C07D241/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/39] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FAKTOR XIIA INHIBITOREN | [2022/44] | Anglais: | FACTOR XIIA INHIBITORS | [2022/44] | Français: | INHIBITEURS DU FACTEUR XIIA | [2019/39] |
Précédent [2019/39] | FAKTOR-XIIA-INHIBITOREN | ||
Précédent [2019/39] | FACTOR XIIa INHIBITORS | Entrée dans la phase régionale | 18.06.2019 | Taxe nationale de base payée | 18.06.2019 | Taxe de recherche payée | 18.06.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.06.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/39] | 06.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.03.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 27.05.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.02.2023 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 16.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.07.2023 | Taxe de délivrance payée | 10.07.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.07.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 24.05.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 23.08.2023 | CZ | 23.08.2023 | DK | 23.08.2023 | EE | 23.08.2023 | ES | 23.08.2023 | FI | 23.08.2023 | HR | 23.08.2023 | IT | 23.08.2023 | LT | 23.08.2023 | LV | 23.08.2023 | MC | 23.08.2023 | NL | 23.08.2023 | PL | 23.08.2023 | RO | 23.08.2023 | RS | 23.08.2023 | SE | 23.08.2023 | SI | 23.08.2023 | SK | 23.08.2023 | SM | 23.08.2023 | LU | 13.11.2023 | NO | 23.11.2023 | GR | 24.11.2023 | CH | 30.11.2023 | IS | 23.12.2023 | PT | 26.12.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | AT | 23.08.2023 | |
CZ | 23.08.2023 | ||
DK | 23.08.2023 | ||
EE | 23.08.2023 | ||
ES | 23.08.2023 | ||
FI | 23.08.2023 | ||
HR | 23.08.2023 | ||
IT | 23.08.2023 | ||
LT | 23.08.2023 | ||
LV | 23.08.2023 | ||
MC | 23.08.2023 | ||
NL | 23.08.2023 | ||
PL | 23.08.2023 | ||
RO | 23.08.2023 | ||
RS | 23.08.2023 | ||
SE | 23.08.2023 | ||
SK | 23.08.2023 | ||
SM | 23.08.2023 | ||
LU | 13.11.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
CH | 30.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
PT | 26.12.2023 | ||
Précédent [2024/32] | AT | 23.08.2023 | |
CZ | 23.08.2023 | ||
DK | 23.08.2023 | ||
EE | 23.08.2023 | ||
ES | 23.08.2023 | ||
FI | 23.08.2023 | ||
HR | 23.08.2023 | ||
IT | 23.08.2023 | ||
LT | 23.08.2023 | ||
LV | 23.08.2023 | ||
MC | 23.08.2023 | ||
NL | 23.08.2023 | ||
PL | 23.08.2023 | ||
RO | 23.08.2023 | ||
RS | 23.08.2023 | ||
SE | 23.08.2023 | ||
SK | 23.08.2023 | ||
SM | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
PT | 26.12.2023 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 23.08.2023 | |
CZ | 23.08.2023 | ||
DK | 23.08.2023 | ||
EE | 23.08.2023 | ||
ES | 23.08.2023 | ||
FI | 23.08.2023 | ||
HR | 23.08.2023 | ||
IT | 23.08.2023 | ||
LT | 23.08.2023 | ||
LV | 23.08.2023 | ||
NL | 23.08.2023 | ||
PL | 23.08.2023 | ||
RO | 23.08.2023 | ||
RS | 23.08.2023 | ||
SE | 23.08.2023 | ||
SK | 23.08.2023 | ||
SM | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
PT | 26.12.2023 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 23.08.2023 | |
CZ | 23.08.2023 | ||
DK | 23.08.2023 | ||
EE | 23.08.2023 | ||
ES | 23.08.2023 | ||
FI | 23.08.2023 | ||
HR | 23.08.2023 | ||
LT | 23.08.2023 | ||
LV | 23.08.2023 | ||
NL | 23.08.2023 | ||
PL | 23.08.2023 | ||
RO | 23.08.2023 | ||
RS | 23.08.2023 | ||
SE | 23.08.2023 | ||
SK | 23.08.2023 | ||
SM | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
PT | 26.12.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 23.08.2023 | |
CZ | 23.08.2023 | ||
DK | 23.08.2023 | ||
FI | 23.08.2023 | ||
HR | 23.08.2023 | ||
LT | 23.08.2023 | ||
LV | 23.08.2023 | ||
NL | 23.08.2023 | ||
PL | 23.08.2023 | ||
RO | 23.08.2023 | ||
RS | 23.08.2023 | ||
SE | 23.08.2023 | ||
SM | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
PT | 26.12.2023 | ||
Précédent [2024/20] | AT | 23.08.2023 | |
FI | 23.08.2023 | ||
HR | 23.08.2023 | ||
LT | 23.08.2023 | ||
LV | 23.08.2023 | ||
NL | 23.08.2023 | ||
PL | 23.08.2023 | ||
RS | 23.08.2023 | ||
SE | 23.08.2023 | ||
SM | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
PT | 26.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 23.08.2023 | |
FI | 23.08.2023 | ||
HR | 23.08.2023 | ||
LT | 23.08.2023 | ||
LV | 23.08.2023 | ||
NL | 23.08.2023 | ||
PL | 23.08.2023 | ||
RS | 23.08.2023 | ||
SE | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
PT | 26.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 23.08.2023 | |
FI | 23.08.2023 | ||
LT | 23.08.2023 | ||
NL | 23.08.2023 | ||
SE | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 23.08.2023 | |
NL | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | Citations: | Recherche | [A]WO9857960 (SCHERING CORP [US], et al) [A] 1-11* page 4, line 5 - page 4, line 13; claim -; compound 246 *; | [A]WO2006113376 (NOVARTIS AG [CH], et al) [A] 1-11 * paragraph [0001]; compounds 65,70,73,82,88 *; | [X]WO2008016676 (CYTOKINETICS INC [US], et al) [X] 1 * page 75, 1st compound; paragraph [0002] * | Recherche internationale | [A]US2008003214 (CEZANNE BERTRAM [DE], et al) [A] 1-6, 8-16 * entire document *; | [A]US2008287453 (BOWER JUSTIN FAIRFIELD [GB], et al) [A] 1-6, 8-16 * entire document' *; | [A]US2011033459 (CONLEY PAMELA B [US], et al) [A] 1-6, 8-16* entire document * | par le demandeur | US2008003214 | US2011033459 | - SHARIAT-MADAR et al., Blood, (20060000), vol. 108, pages 192 - 199 | - "Contact ActivationPathway", COLEMAN, R., Hemostasis and Thrombosis, Lippincott Williams & Wilkins, (20010000), pages 103 - 122 | - SCHMAIER, A.H., "Contact Activation", Thrombosis and Hemorrhage, (19980000), pages 105 - 128 | - RENNE et al., J Exp. Med., (20050000), vol. 202, pages 271 - 281 | - KLEINSCHMITZ et al., J Exp. Med., (20060000), vol. 203, pages 513 - 518 | - KENNE, E.RENNE, T., "Factor XII: a drug target for safe interference with thrombosis and inflammation", Drug DISCOvery Today, (20140000), vol. 19, pages 1459 - 146 | - RENNE, T. et al., "In vivo roles of factor XII", Blood, (20120000), vol. 120, doi:10.1182/blood-2012-, pages 4296 - 4303, XP055599576 DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2012- | - KLEINSCHNITZ, C. et al., "Targeting coagulation factor XII provides protection from pathological thrombosis in cerebral ischemia without interfering with hemostasis", Journal of Experimental Medicine, (20060000), vol. 203, doi:10.1084/jem.20052458, pages 513 - 518, XP055110912 DOI: http://dx.doi.org/10.1084/jem.20052458 | - GRUBER, A. et al., Therapeutic antibodies against factor XII, Vanderbilt University, (20140000), page 91 | - WORM, M. et al., "The factor XIIa blocking antibody 3F7: a safe anticoagulant with anti inflammatory activities", Annals of Translational Medicine, (20150000), vol. 3, pages 241 - 245 | - CHENG, Q.TUCKER, E. I.PINE, M. S.SISLER, I.MATAFONOV, A.SUN, M.-F.WHITE-ADAMS, T. C.SMITH, S. A.HANSON, S. R.MCCARTY, O. J. T., "A role for factor XIIa-mediated factor XI activation in thrombus formation in vivo", Blood, (20100000), vol. 116, doi:10.1182/blood-2010-02-270918, pages 3981 - 3989, XP055355312 DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2010-02-270918 | - GAILANI, D. et al., "Factor XI and contact activation as targets for antithrombotic therapy", Journal of Thrombosis andHaemostasis, (20150000), vol. 13, pages 1383 - 1395 | - CHOUTALALAY, Adv. Enzyme Regul., (19840000), vol. 22, pages 27 - 55 |