EP3545574 - BOUILLIE D'ANODE POUR BATTERIE SECONDAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.09.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.08.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2022 | Demande réputée retirée | publié le 02.11.2022 [2022/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GRST International Limited Unit 212, 2/F, Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong / CN | [2019/40] | Inventeur(s) | 01 /
HO, Kam Piu Unit 212, 2/F Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin New Territories Hong Kong / HK | 02 /
WANG, Ranshi Unit 212, 2/F Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin New Territories Hong Kong / HK | 03 /
SHEN, Peihua No.1 Building No.19 Street Fengxiangyuan Phoenix City, Xintang, Zengcheng Guangzhou Guangdong 511340 / CN | 04 /
JIANG, Yingkai Unit 212, 2/F Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin New Territories Hong Kong / HK | [2019/40] | Mandataire(s) | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/40] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17873110.5 | 17.11.2017 | [2019/40] | WO2017CN111632 | Numéro de priorité, date | US201662425619P | 23.11.2016 Format original publié: US 201662425619 P | [2019/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018095283 | Date: | 31.05.2018 | Langue: | EN | [2018/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3545574 | Date: | 02.10.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.05.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 31.05.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.05.2020 | Classification | IPC: | H01M4/36, H01M4/13, H01M4/139, H01M4/38, H01M4/587, H01M4/62, H01M10/052 | [2020/26] | CPC: |
H01M4/625 (EP,KR,US);
H01M4/133 (KR);
H01M10/052 (EP,KR,US);
H01M10/0525 (US);
H01M4/13 (EP,US);
H01M4/134 (KR);
H01M4/139 (EP,US);
H01M4/1391 (US);
H01M4/1393 (KR,US);
H01M4/1395 (KR,US);
H01M4/364 (EP,KR,US);
H01M4/386 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2019/40] | H01M4/36 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/40] | Titre | Allemand: | ANODENAUFSCHLÄMMUNG FÜR SEKUNDÄRBATTERIE | [2019/40] | Anglais: | ANODE SLURRY FOR SECONDARY BATTERY | [2019/40] | Français: | BOUILLIE D'ANODE POUR BATTERIE SECONDAIRE | [2019/40] | Entrée dans la phase régionale | 23.04.2019 | Taxe nationale de base payée | 23.04.2019 | Taxe de recherche payée | 23.04.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.04.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.04.2019 | Requête en examen déposée [2019/40] | 12.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.06.2022 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/44] | 23.06.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2021 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IA]US2012081838 (COSTANTINO HENRY R [US], et al) [I] 1,2,13,15 * paragraphs [0008] , [0 47] , [0 76] , [0 84] - [0086] - [0 90] , [0 93] , [ 157 ] - [ 160] - [ 207] , [ 221] - [0225] * * claims 1, 2, 12, 30, 58 * [A] 3-12,14; | [A]GB2529411 (NEXEON LTD [GB]) [A] 1* claim 1 *; | [L]EP3545569 (GRST INT LTD [CN]) [L] 1-15 * claims 1-20 *; | [A] - CHAO ET AL, "Preparation and characterization of carbon cryogel (CC) and CC-SiO composite as anode material for lithium-ion battery", ELECTROCHIMICA ACTA, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20071223), vol. 53, no. 9, ISSN 0013-4686, pages 3468 - 3473, XP022461313 [A] 1 * the whole document * |