EP3550943 - PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'UN TABLEAU DE CONNEXIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.05.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.09.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 28.05.2021 | Demande réputée retirée | publié le 30.06.2021 [2021/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ULVAC, Inc. 2500 Hagisono Chigasaki-shi, Kanagawa 253-8543 / JP | [2019/41] | Inventeur(s) | 01 /
SATO Muneyuki c/o ULVAC Inc. 2500 Hagisono Chigasaki-shi Kanagawa 253-8543 / JP | 02 /
MORIKAWA Yasuhiro c/o ULVAC Inc. 2500 Hagisono Chigasaki-shi Kanagawa 253-8543 / JP | 03 /
SUZUKI Minoru c/o ULVAC Inc. 2500 Hagisono Chigasaki-shi Kanagawa 253-8543 / JP | [2019/41] | Mandataire(s) | Zacco GmbH Bayerstrasse 83 80335 München / DE | [2019/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17875378.6 | 30.11.2017 | [2019/41] | WO2017JP43062 | Numéro de priorité, date | JP20160235054 | 02.12.2016 Format original publié: JP 2016235054 | [2019/41] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018101404 | Date: | 07.06.2018 | Langue: | JA | [2018/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3550943 | Date: | 09.10.2019 | Langue: | EN | [2019/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 07.06.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.06.2020 | Classification | IPC: | H05K3/26, H05K3/00, H05K3/46 | [2019/41] | CPC: |
H05K3/4673 (EP);
H05K3/26 (EP,KR);
H05K3/0041 (EP,US);
H05K3/467 (US);
H05K2201/0376 (EP);
H05K2203/095 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/41] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG EINER LEITERPLATTE | [2019/41] | Anglais: | METHOD FOR PROCESSING WIRING BOARD | [2019/41] | Français: | PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'UN TABLEAU DE CONNEXIONS | [2019/41] | Entrée dans la phase régionale | 21.12.2018 | Traduction produite | 21.12.2018 | Taxe nationale de base payée | 21.12.2018 | Taxe de recherche payée | 21.12.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.12.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.12.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.12.2018 | Requête en examen déposée [2019/41] | 26.01.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/26] | 16.02.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US6150074 (SHIMOTO TADANORI [JP], et al) [A] 1-6 * figures 2,4 * * column 7, lines 5-11,50-59 * * column 8, lines 1-24,33-37 *; | [Y]US2009229872 (TAKAIKE EIJI [JP]) [Y] 1-5 * figures 7,8,23,24 * * paragraphs [0076] , [0106] - [0108] - [0160] - [0163] *; | [Y]JP2010001543 (SHINKO ELECTRIC IND CO) [Y] 1-5* paragraphs [0007] , [0 12] * | Recherche internationale | [YA]JP2009224616 (SHINKO ELECTRIC IND CO) [Y] 1-5 * , paragraphs [0120]-[0131], fig. 20-27 & US 2009/0229872 A1, paragraphs [0156]-[0167], fig. 20-27 * [A] 6; | [YA]JP2010001543 (SHINKO ELECTRIC IND CO) [Y] 1-5 * , paragraphs [0007], [0012] (Family: none) *[A] 6 |