EP3378866 - COMPOSÉ D'AMINE, POLYMÈRE DE DIÈNE CONJUGUÉ MODIFIÉ COMPRENANT UN GROUPE FONCTIONNEL DÉRIVÉ DE CELUI-CI, ET MÉTHODE DE PRODUCTION DE POLYMÈRE DE DIÈNE CONJUGUÉ MODIFIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.10.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.02.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.08.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.07.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 19.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 18.10.2021 | Demande réputée retirée | publié le 17.11.2021 [2021/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Chem, Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2018/39] | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Sang Mi LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 02 /
SOHN, Hae Sung LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 03 /
CHOI, Heung Yeal LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 04 /
KIM, No Ma LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | [2018/39] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2018/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17879654.6 | 28.12.2017 | [2018/39] | WO2017KR15670 | Numéro de priorité, date | KR20170002435 | 06.01.2017 Format original publié: KR 20170002435 | KR20170147884 | 08.11.2017 Format original publié: KR 20170147884 | [2018/39] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018128330 | Date: | 12.07.2018 | Langue: | KO | [2018/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3378866 | Date: | 26.09.2018 | Langue: | EN | [2018/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 12.07.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.01.2019 | Classification | IPC: | C07F7/18, C08C19/22, C08C19/25, C08C19/44, C08F36/04, C08F4/46, C08F2/06, // C08F236/10, C08F212/08, C08F4/48, C08L15/00, C08L91/00, C08K3/36, C08K3/06 | [2019/06] | CPC: |
C07F7/1804 (EP,KR,US);
C08C19/25 (EP,KR,US);
C08C19/22 (EP,KR);
C08C19/44 (EP,KR,US);
C08F36/04 (KR);
C08F8/32 (KR);
C08F8/42 (KR);
C08K5/5477 (KR);
C08K5/549 (KR);
C08L15/00 (EP,KR)
(-)
| C-Set: |
C08F236/10, C08F2/06 (EP);
C08F236/10, C08F4/48 (EP);
C08L15/00, C08L91/00, C08L91/06, C08K3/36, C08K5/548, C08K5/3437, C08K3/22, C08K5/09, C08K5/47, C08K3/06 (EP);
C08F236/06, C08F212/08 (EP) |
Précédent IPC [2018/39] | C07F7/18, C08K5/544, C08K5/549, C08F36/04, C08F8/32, C08F8/42 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/39] | Titre | Allemand: | AMINVERBINDUNG, MODIFIZIERTES KONJUGIERTES DIENPOLYMER MIT DARAUS GEWONNENER FUNKTIONELLEN GRUPPE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MODIFIZIERTEN KONJUGIERTEN DIENPOLYMERS | [2018/39] | Anglais: | AMINE COMPOUND, MODIFIED CONJUGATED DIENE POLYMER COMPRISING FUNCTIONAL GROUP DERIVED FROM SAME, AND METHOD FOR PRODUCING MODIFIED CONJUGATED DIENE POLYMER | [2018/39] | Français: | COMPOSÉ D'AMINE, POLYMÈRE DE DIÈNE CONJUGUÉ MODIFIÉ COMPRENANT UN GROUPE FONCTIONNEL DÉRIVÉ DE CELUI-CI, ET MÉTHODE DE PRODUCTION DE POLYMÈRE DE DIÈNE CONJUGUÉ MODIFIÉ | [2018/39] | Entrée dans la phase régionale | 19.06.2018 | Traduction produite | 19.06.2018 | Taxe nationale de base payée | 19.06.2018 | Taxe de recherche payée | 19.06.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.06.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.06.2018 | Requête en examen déposée [2018/39] | 19.06.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.07.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.02.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.06.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/46] | 06.07.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP3101036 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [A] 1-15 * examples 1-4; claims 1-11; table 1 * * preparation examples 1-4;; tables 2-3 ** sentences 0091-0092 * | Recherche internationale | [A]KR20080098589 (EVONIK DEGUSSA GMBH [DE]) [A] 1-15; | [A]KR20160149801 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [A] 1-15; | [A]WO2016208739 (ZEON CORP [JP])[A] 1-15; | [A] - LAZAREVA, N. F., "Dehydrochlorination of chloroform by N-methyl- N,N-bis(silatranylmethyl)amine", Russian Chemical Bulletin, (20110300), pages 598 - 600, XP019947955 [A] 1-15 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11172-011-0095-x | [A] - SOROKIN, M. S., "Selenium-and tellurium-containing silatrane derivatives having an ECH2Si fragment (E = Se, Te", Russian Journal of General Chemistry, (20060000), pages 461 - 468, XP019301329 [A] 1-15 |