EP3571527 - DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.05.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.10.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 20.08.2024 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shenzhen Xpectvision Technology Co., Ltd. B507, Block A and B Nanshan Medical Device Industrial Park Nanhai Avenue 1019 Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2022/14] |
Précédent [2020/21] | Pour tous les Etats désignés Shenzhen Xpectvision Technology Co., Ltd. Suite 201, Building B52 Tanglang Industrial Area No. 13 at No. Five Xinyi Road Tanglang Community, Taoyuan Str., Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518071 / CN | ||
Précédent [2020/07] | Pour tous les Etats désignés Shenzhen Xpectvision Technology Co., Ltd. Suite 201, Building B52 Tanglang Industrial Area No. 13 at No. Five Xinyl Road Tanglang Community, Taoyuan Str., Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518071 / CN | ||
Précédent [2019/48] | Pour tous les Etats désignés Shenzhen Xpectvision Technology Co., Ltd. Room 201 Block A No. 1 Qianwan Road 1 Shenzhen-Hong Kong Cooperative District Shenzhen 518054 / CN | Inventeur(s) | 01 /
CAO, Peiyan Shenzen Xpectvision Technology Co., Ltd. Room 201 Block A No. 1 Qianwan Road 1 Shenzhen-Hong Kong Cooperative District Shenzhen, Guangdong 518054 / CN | 02 /
LIU, Yurun Shenzen Xpectvision Technology Co., Ltd. Room 201 Block A No. 1 Qianwan Road 1 Shenzhen-Hong Kong Cooperative District Shenzhen, Guangdong 518054 / CN | [2019/48] | Mandataire(s) | Beck Greener LLP Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [2019/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17892910.5 | 23.01.2017 | [2019/48] | WO2017CN72175 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018133088 | Date: | 26.07.2018 | Langue: | EN | [2018/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3571527 | Date: | 27.11.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.07.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 26.07.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.08.2020 | Classification | IPC: | G01T1/16, G01T1/24, G01N23/083, A61B6/00 | [2019/48] | CPC: |
G01T1/247 (EP,US);
G01T1/241 (US);
A61B6/032 (EP,US);
A61B6/4208 (EP,US);
A61B6/4233 (US);
G01N23/046 (US);
G01T1/2928 (US);
G01V5/222 (EP,US);
A61B6/502 (EP,US);
A61B6/51 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/48] | Titre | Allemand: | STRAHLUNGSDETEKTOR | [2019/48] | Anglais: | A RADIATION DETECTOR | [2019/48] | Français: | DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT | [2019/48] | Entrée dans la phase régionale | 31.07.2019 | Taxe nationale de base payée | 31.07.2019 | Taxe de recherche payée | 31.07.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.07.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 31.07.2019 | Requête en examen déposée [2019/48] | 08.03.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.05.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.11.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.08.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2024 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US8053722 (ASGHARI MEHDI [US], et al); | [Y]US2016045176 (KIMURA SHUNSUKE [JP], et al); | [Y]WO2016161544 (SHENZHEN XPECTVISION TECH CO LTD [CN]) | Recherche internationale | [A]CN102135626 (SIEMENS AG); | [Y]US8053722 (ASGHARI MEHDI [US], et al); | [A]CN103430533 (SCHERRER INST PAUL); | [A]WO2014175458 (TOSHIBA KK [JP], et al); | [Y]WO2016161544 (SHENZHEN XPECTVISION TECH CO LTD [CN]) | par le demandeur | WO2016161544 |