EP3586807 - DISPOSITIF MÉDICAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.05.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.03.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.12.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MIZUHO Corporation 30-13, Hongo 3-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 / JP | [2020/01] | Inventeur(s) | 01 /
INOUE, Akihisa c/o Mizuho Corporation Chiba Works 2173-13 Ohta Sakura-shi Chiba 285-0808 / JP | 02 /
NAKAKUKI, Tomoya c/o Mizuho Corporation Chiba Works 2173-13 Ohta Sakura-shi Chiba 285-0808 / JP | 03 /
OBI, Takuya c/o Mizuho Corporation Chiba Works 2173-13 Ohta Sakura-shi Chiba 285-0808 / JP | [2020/01] | Mandataire(s) | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2020/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17897961.3 | 27.02.2017 | [2020/01] | WO2017JP07334 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018154750 | Date: | 30.08.2018 | Langue: | JA | [2018/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3586807 | Date: | 01.01.2020 | Langue: | EN | [2020/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3586807 | Date: | 26.07.2023 | Langue: | EN | [2023/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 30.08.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.10.2020 | Classification | IPC: | A61G13/10, A61G7/05, G01G19/52, A61G13/02 | [2020/47] | CPC: |
A61G13/02 (EP);
A61G13/10 (US);
A61G13/08 (US);
A61G13/104 (EP);
B60B33/0089 (EP,US);
G01G19/52 (EP,US);
A47B2220/003 (US);
A47B91/02 (US);
A61G2203/16 (US);
A61G2203/44 (US);
B60B2200/22 (US);
B60B2200/242 (EP);
B60B33/06 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2020/01] | A61G13/10, A61G7/05, G01G19/52 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEDIZINISCHE VORRICHTUNG | [2020/01] | Anglais: | MEDICAL DEVICE | [2020/01] | Français: | DISPOSITIF MÉDICAL | [2020/01] | Entrée dans la phase régionale | 27.09.2019 | Traduction produite | 27.09.2019 | Taxe nationale de base payée | 27.09.2019 | Taxe de recherche payée | 27.09.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.09.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.09.2019 | Requête en examen déposée [2020/01] | 20.04.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.06.2023 | Taxe de délivrance payée | 16.06.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.06.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 26.07.2023 | CZ | 26.07.2023 | DK | 26.07.2023 | EE | 26.07.2023 | ES | 26.07.2023 | FI | 26.07.2023 | HR | 26.07.2023 | IT | 26.07.2023 | LT | 26.07.2023 | LV | 26.07.2023 | NL | 26.07.2023 | PL | 26.07.2023 | RO | 26.07.2023 | RS | 26.07.2023 | SE | 26.07.2023 | SI | 26.07.2023 | SK | 26.07.2023 | SM | 26.07.2023 | NO | 26.10.2023 | GR | 27.10.2023 | IS | 26.11.2023 | PT | 27.11.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/26] | AT | 26.07.2023 | |
CZ | 26.07.2023 | ||
DK | 26.07.2023 | ||
EE | 26.07.2023 | ||
ES | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
IT | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SK | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 26.07.2023 | |
CZ | 26.07.2023 | ||
DK | 26.07.2023 | ||
EE | 26.07.2023 | ||
ES | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SK | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 26.07.2023 | |
CZ | 26.07.2023 | ||
DK | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/20] | AT | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 26.07.2023 | |
NL | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
Précédent [2024/05] | NL | 26.07.2023 | Citations: | Recherche | [XI]JPS505665U (ILLEGIBLE) [X] 1-4 * figures 1, 2 * [I] 5; | [X]WO9107158 (FULMER SYSTEMS LTD [GB], et al) [X] 1,2,5* page 7, paragraph 2; figure 1 *; | [XA]DE9113089U (EISENMÖBELFABRIK) [X] 1,2 * page 2, line 12 - page 4, line 28; figures 1-4 * [A] 3-5; | [XAI]US5747745 (NEUMAN ELI [IL]) [X] 1-3 * column 2, line 41 - column 4, line 58; figures 1-13 * [A] 4 [I] 5; | [T]JP2017046966 (MIZUHO CORP) [T] 1-5 * the whole document * | Recherche internationale | [XYA]JPS5322361Y (Sanyo Electric Works, Ltd.) [X] 1-2 * , column 2, line 10 to column 4, line 1; fig. 1 to 2 (Family: none) * [Y] 5 [A] 3-4; | [XYA]JP3081361U (Ganburo Kabushiki Kaisha) [X] 1-2 * , paragraphs [0014] to [0017]; fig. 4 (Family: none) * [Y] 5 [A] 3-4; | [Y]JP2009034501 (TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH & CO KG) [Y] 5* , paragraphs [0007], [0034]; fig. 1 to 2 & US 2009/0031497 A1 paragraphs [0008], [0040]; fig. 1 to 2 & EP 2020217 A1 & EP 2020218 A1 & DE 502007007063 D & CN 101357096 A *; | [XYA]JP2013148520 (SHOWA DENKO KK) [X] 1-2 * , paragraphs [0025] to [0042], [0046]; fig. 1 to 2 (Family: none) * [Y] 5 [A] 3-4 | par le demandeur | JP2004073616 |