Etats contractants désignés | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Procédure dexamen | 06.06.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Entrée dans la phase régionale | 05.12.2019 | Taxe nationale de base payée | | 05.12.2019 | Taxe de recherche payée | | 05.12.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 05.12.2019 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 11.03.2020 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20191205 | | Date de l'événement: | 11.03.2020 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Date de l'événement: | 11.03.2020 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de l'événement: | 25.03.2020 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | H04W 72/04 20090101AFI20200219BHEP | | Date de l'événement: | 25.03.2020 | | Description de l'événement: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20200225 | | Date de l'événement: | 25.03.2020 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | H04J 11/00 20060101ALI20200219BHEP | | Date de l'événement: | 25.03.2020 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | H04B 7/0404 20170101ALI20200219BHEP | | Date de l'événement: | 12.08.2020 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR VALIDATION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 12.08.2020 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 03.03.2021 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20210128 | | Date de l'événement: | 07.02.2020 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 29.01.2021 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Date de l'événement: | 07.02.2020 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Date de l'événement: | 09.11.2018 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE | | Date de l'événement: | 06.08.2021 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | |