EP3619994 - TECHNIQUES DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS DE FAISCEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 29.01.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.02.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2020/11] | Inventeur(s) | 01 /
LI, Yu Ngok c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
GAO, Bo c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 03 /
CHEN, Yijian c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 04 /
XIAO, Huahua c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 05 /
LU, Zhaohua c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2020/11] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2020/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17908238.3 | 05.05.2017 | [2020/11] | WO2017CN83348 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018201495 | Date: | 08.11.2018 | Langue: | EN | [2018/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3619994 | Date: | 11.03.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.11.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 08.11.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.02.2020 | Classification | IPC: | H04W72/04, H04J11/00, H04B7/0404 | [2020/13] | CPC: |
H04J11/0036 (EP,CN);
H04B17/345 (CN,US);
H04L25/0224 (CN,US);
H04B17/364 (CN,US);
H04B7/0404 (EP,CN);
H04B7/0626 (CN,US);
H04B7/06966 (EP);
H04B7/0802 (CN,US);
H04B7/0857 (CN,US);
H04B7/0888 (CN,US);
H04J11/00 (EP,CN);
H04L25/0204 (CN,US);
|
Précédent IPC [2020/11] | H04W72/04, H04J11/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/11] | Titre | Allemand: | TECHNIKEN ZUR KOMMUNIKATION VON STRAHLINFORMATIONEN | [2020/11] | Anglais: | TECHNIQUES FOR COMMUNICATING BEAM INFORMATION | [2020/11] | Français: | TECHNIQUES DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS DE FAISCEAU | [2020/11] | Entrée dans la phase régionale | 05.12.2019 | Taxe nationale de base payée | 05.12.2019 | Taxe de recherche payée | 05.12.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.12.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.12.2019 | Requête en examen déposée [2020/11] | 23.09.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.01.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.08.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.01.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.06.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2015036621 (SHIN JOON WOO [KR]) [X] 1-3,11-13,15 * paragraph [0019] * * paragraph [0106] - paragraph [0120] * * paragraph [0135] * * table 3 * * figure 4 *[I] 4-10,14; | [XAI]US2015215061 (TSAI LUNG-SHENG [TW], et al) [X] 1-3,11,12,15 * paragraph [0039] - paragraph [0049] * * figures 7, 8 * [A] 13 [I] 4-10,14 | Recherche internationale | [A]WO2015115991 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 1-32 * the whole document *; | [A]CN104995863 (ERICSSON TELEFON AB L M) [A] 1-32 * the whole document *; | [A]CN105792373 (CHINA ACADEMY TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY) [A] 1-32 * the whole document *; | [A]US2016262161 (LI SHAOHUA [CN], et al) [A] 1-32 * claims 1, 16, and description, paragraphs [0045]-[0094] *; | [A]CN106464322 (MEDIATEK INC) [A] 1-32* the whole document * | par le demandeur | US2015036621 | US2015215061 |