EP3630664 - AGENCEMENT DANS UN ASCENSEUR POUR ARRÊTER UN MOUVEMENT NON CONTRÔLÉ DE LA CABINE D'ASCENSEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.01.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.10.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.03.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 05.06.2024 [2024/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | [2020/15] | Inventeur(s) | 01 /
KATTAINEN, Ari c/o KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | 02 /
R S NEN, Matti c/o KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | 03 /
HAAPANIEMI, Markku c/o KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | [2020/15] | Mandataire(s) | K & H Bonapat Patentanwälte Koch · von Behren & Partner mbB Donnersbergerstraße 22A 80634 München / DE | [2020/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17910529.1 | 23.05.2017 | [2020/15] | WO2017FI50386 | Langue de dépôt | FI | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018215688 | Date: | 29.11.2018 | Langue: | EN | [2018/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3630664 | Date: | 08.04.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.11.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3630664 | Date: | 05.06.2024 | Langue: | EN | [2024/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | FI | 29.11.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.12.2020 | Classification | IPC: | B66B5/16, B66B5/04 | [2020/15] | CPC: |
B66B5/16 (EP);
B66B5/24 (EP,US);
B66B5/04 (US);
B66B5/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANORDNUNG IN EINEM AUFZUG ZUM ANHALTEN EINER UNKONTROLLIERTEN BEWEGUNG DER AUFZUGSKABINE | [2020/15] | Anglais: | ARRANGEMENT IN AN ELEVATOR FOR STOPPING UNCONTROLLED MOVEMENT OF THE ELEVATOR CAR | [2020/15] | Français: | AGENCEMENT DANS UN ASCENSEUR POUR ARRÊTER UN MOUVEMENT NON CONTRÔLÉ DE LA CABINE D'ASCENSEUR | [2020/15] | Entrée dans la phase régionale | 10.10.2019 | Taxe nationale de base payée | 10.10.2019 | Taxe de recherche payée | 10.10.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.10.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.10.2019 | Requête en examen déposée [2020/15] | 14.06.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.09.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.01.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.01.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.05.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.01.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.2024 | Taxe de délivrance payée | 30.04.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.04.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US598151 ; | [X]FR2380928 (SELTRUST ENG LTD [GB]); | [XI]US6216826 (BOTZET MICHAEL JOHN [US]); | [XI]US7296661 (PETRICIO YAKSIC DAVOR [CL]); | [X]CN203582224U (LIU YEXIONG) | Recherche internationale | [XA]KR20070046286 (KIM YOUNG TAEG [KR]) | Examen | WO2009078844 | par le demandeur | US598151 | US6216826 | KR20070046286 | US7296661 | WO2009078844 | CN203582224U |