EP3456285 - ARC D'ORTHODONTIE, SON PROCÉDÉ DE FABRICATION ET PROCÉDÉ DE FIXATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 24.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.02.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 31.12.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 14.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2020 | Retrait de la demande | publié le 26.08.2020 [2020/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kakazu, Yoshiya Heian Building 2nd Floor 26-8 Miyagi 1-chome Urasoe-shi, Okinawa 901-2126 / JP | [2019/12] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2019/12] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/12] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17912357.5 | 19.06.2017 | [2019/12] | WO2017JP22593 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018235146 | Date: | 27.12.2018 | Langue: | JA | [2018/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3456285 | Date: | 20.03.2019 | Langue: | EN | [2019/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 27.12.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.2020 | Classification | IPC: | A61C7/20 | [2019/12] | CPC: |
A61C7/22 (EP);
A61C7/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KIEFERORTHOPÄDISCHER BOGENDRAHT, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES KIEFERORTHOPÄDISCHEN BOGENDRAHTES UND VERFAHREN ZUR BEFESTIGUNG EINES KIEFERORTHOPÄDISCHEN BOGENDRAHTES | [2019/12] | Anglais: | ORTHODONTIC ARCHWIRE, METHOD FOR MANUFACTURING ORTHODONTIC ARCHWIRE, AND METHOD FOR ATTACHING ORTHODONTIC ARCHWIRE | [2019/12] | Français: | ARC D'ORTHODONTIE, SON PROCÉDÉ DE FABRICATION ET PROCÉDÉ DE FIXATION | [2019/12] | Entrée dans la phase régionale | 13.12.2018 | Traduction produite | 13.12.2018 | Taxe nationale de base payée | 13.12.2018 | Taxe de recherche payée | 13.12.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.12.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.09.2017 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 13.12.2018 | Requête en examen déposée [2019/12] | 21.07.2020 | Demande retirée par le demandeur [2020/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]JPH0634607U (WATANABE) [X] 1-5,7,8 * abstract *[I] 6; | [XI]US2003073052 (YAMAMOTO SABURO [JP]) [X] 1-5,7,8 * figures 1-72 * [I] 6; | [X]US2008248439 (GRIFFITH RICHARD J [US], et al) [X] 1-5,7,8 * paragraphs [0001] - [0283]; figures 1-7 *; | [XI]ITNA20090020 (DE SIMONE PASQUALE) [X] 1-5,7,8 * abstract * [I] 6 | Recherche internationale | [X]US4424033 (WOOL ARTHUR L [US]) [X] 1-2 * , *; | [X]US5176514 (VIAZIS ANTHONY D [US]) [X] 1-2* , *; | [XA]JPH0634607U [X] 1-5, 7-8 * , * [A] 6 | par le demandeur | JPS5624094B | JPH1075962 | JP2016174781 |