EP3663129 - STRUCTURE D'AGENCEMENT DE CAPTEURS PAR RAPPORT À UN SIÈGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.10.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.11.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.07.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.05.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TS Tech Co., Ltd. 7-27, Sakae-cho 3-chome Asaka-shi, Saitama 351-0012 / JP | [2020/24] | Inventeur(s) | 01 /
KAMEI, Soichiro c/o TS TECH Co. Ltd. 118-1 Oaza Ota Takanezawa-machi Shioya-gun Tochigi 329-1217 / JP | 02 /
TANIGUCHI, Hiromi c/o TS TECH Co. Ltd. 118-1 Oaza Ota Takanezawa-machi Shioya-gun Tochigi 329-1217 / JP | 03 /
ONUMA, Koji c/o TS TECH Co. Ltd. 118-1 Oaza Ota Takanezawa-machi Shioya-gun Tochigi 329-1217 / JP | [2020/24] | Mandataire(s) | Potter Clarkson Chapel Quarter Mount Street Nottingham NG1 6HQ / GB | [N/P] |
Précédent [2020/24] | Potter Clarkson The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17919753.8 | 05.12.2017 | [2020/24] | WO2017JP43543 | Numéro de priorité, date | JP20170147693 | 31.07.2017 Format original publié: JP 2017147693 | [2020/24] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019026305 | Date: | 07.02.2019 | Langue: | JA | [2019/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3663129 | Date: | 10.06.2020 | Langue: | EN | [2020/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3663129 | Date: | 21.12.2022 | Langue: | EN | [2022/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 07.02.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.03.2021 | Classification | IPC: | B60N2/90, B60N2/68, B60N2/70 | [2021/17] | CPC: |
B60N2/686 (EP,US);
B60R22/48 (CN);
B60N2/002 (US);
B60N2/0031 (EP,CN);
B60N2/5621 (EP,US);
B60N2/682 (EP);
B60N2/7094 (EP);
B60N2210/40 (EP,CN);
B60R2022/4858 (CN);
B60Y2400/306 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2020/24] | B60N2/90, B60N2/68 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/24] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANORDNUNGSSTRUKTUR AUS SENSOREN IN BEZUG AUF EINEN SITZ | [2020/24] | Anglais: | ARRANGEMENT STRUCTURE OF SENSORS WITH RESPECT TO SEAT | [2020/24] | Français: | STRUCTURE D'AGENCEMENT DE CAPTEURS PAR RAPPORT À UN SIÈGE | [2020/24] | Entrée dans la phase régionale | 28.01.2020 | Traduction produite | 28.01.2020 | Taxe nationale de base payée | 28.01.2020 | Taxe de recherche payée | 28.01.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.01.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.01.2020 | Requête en examen déposée [2020/24] | 20.09.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.07.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.11.2022 | Taxe de délivrance payée | 02.11.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.11.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP22205076.7 / EP4151464 | Opposition(s) | 22.09.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 21.12.2022 | AT | 21.12.2022 | CZ | 21.12.2022 | DK | 21.12.2022 | EE | 21.12.2022 | ES | 21.12.2022 | FI | 21.12.2022 | HR | 21.12.2022 | IT | 21.12.2022 | LT | 21.12.2022 | LV | 21.12.2022 | MC | 21.12.2022 | NL | 21.12.2022 | PL | 21.12.2022 | RO | 21.12.2022 | RS | 21.12.2022 | SE | 21.12.2022 | SI | 21.12.2022 | SK | 21.12.2022 | SM | 21.12.2022 | NO | 21.03.2023 | GR | 22.03.2023 | IS | 21.04.2023 | PT | 21.04.2023 | [2024/40] |
Précédent [2024/26] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
IT | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 21.12.2022 | |
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/34] | EE | 21.12.2022 | |
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 21.12.2022 | |
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/29] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/25] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/23] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/22] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 21.12.2022 | |
NO | 21.03.2023 | Citations: | Recherche | [XAYI]US2006091657 (SALLAM FAISAL K [US], et al); | [XI]JP2011105278 (AISIN SEIKI); | [XYI]DE202013010947U (IG BAUERHIN GMBH [DE]); | [XAYI]CN204845843U (JILIN PROVINCE ARK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD); | [Y]US2016207431 (ABE RYUZABURO [JP], et al) | Recherche internationale | [Y]JP2006029932 (HONDA MOTOR CO LTD); | [A]JP2010125121 (TOYOTA BOSHOKU CORP); | [A]JP2015009751 (TS TECH CO LTD); | [A]JP2015013613 (FUJIKURA LTD); | [A]JP2016088471 (FUJIKURA LTD); | [A]JP2016094119 (FUJIKURA LTD); | [XYA]JP2016144989 (TS TECH CO LTD) | par le demandeur | JP2014100941 |