EP3339328 - ANTICORPS ANTI-BIOTINE ET PROCÉDÉS D'UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.03.2020 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.01.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 25.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | [2018/26] | Inventeur(s) | 01 /
BRINKMANN, Ulrich c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2 82377 Penzberg / DE | 02 /
GEORGES, Guy c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2 82377 Penzberg / DE | 03 /
GROTE, Michael c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2 82377 Penzberg / DE | 04 /
HOFFMANN, Eike c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2 82377 Penzberg / DE | [2018/26] | Mandataire(s) | Burger, Alexander, et al Roche Diagnostics GmbH Patentabteilung Nonnenwald 2 82377 Penzberg / DE | [N/P] |
Précédent [2018/26] | Burger, Alexander, et al Roche Diagnostics GmbH Patent Department (LPP.....6164) P.O.Box 11 52 82372 Penzberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18150996.9 | 04.07.2013 | [2018/26] | Numéro de priorité, date | EP20120174957 | 04.07.2012 Format original publié: EP 12174957 | [2018/26] | Demande déposée antérieurement, date | WO2013EP64099 | 04.07.2013 | [2018/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3339328 | Date: | 27.06.2018 | Langue: | EN | [2018/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.2018 | Classification | IPC: | C07K16/44 | [2018/26] | CPC: |
C07K16/44 (EP,KR,RU,US);
A61K47/6801 (KR,US);
A61K47/6835 (EP,US);
C07K2299/00 (EP,KR,RU,US);
C07K2317/24 (EP,KR,RU,US);
C07K2317/31 (KR,US);
C07K2317/55 (EP,KR,RU,US);
C07K2317/56 (US);
C07K2317/565 (EP,KR,US);
C07K2317/92 (EP,KR,RU,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/08] |
Précédent [2018/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ANTI-BIOTIN-ANTIKÖRPER UND VERWENDUNGSVERFAHREN | [2018/26] | Anglais: | ANTI-BIOTIN ANTIBODIES AND METHODS OF USE | [2018/26] | Français: | ANTICORPS ANTI-BIOTINE ET PROCÉDÉS D'UTILISATION | [2018/26] | Procédure dexamen | 02.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/08] | 02.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.04.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.03.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.10.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 06.01.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.08.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.02.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.01.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.03.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP13734999.9 / EP2870180 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 11.01.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 11.01.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 22.01.2021 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 24.04.2019 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.04.2019 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 08.05.2019 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 09.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 11.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 20.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 23.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]WO0050088 (MILLENNIUM PHARM INC [US]); | [YD]WO0134651 (KS BIOMEDIX LTD [GB], et al); |