EP3346739 - PARTAGE SANS CLIC DE CONTEXTE D'APPLICATION DANS DES DISPOSITIFS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.05.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.06.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.11.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.01.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2020/28] |
Précédent [2018/28] | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | Inventeur(s) | 01 /
Parks, Jason 1609 Palma Plaza Austin, TX Texas 78703 / US | 02 /
Pelly, Nicholas Julian 161B Hartford Street San Francisco, CA California 94114 / US | 03 /
Hamilton, Jeffrey William 4216 Scales Street Austin, TX Texas 78723 / US | 04 /
Hamilton, Robert William 5 Montgomery Bldg. 81-89 Farringdon Road London, EC1M 3LL / GB | 05 /
Hooft, Maarten W 1972 Menalto Avenue Menlo Park, CA California 94025 / US | [2018/28] | Mandataire(s) | Colonna, Matthew Oliver, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2020/28] |
Précédent [2018/28] | Clark, Jonathan Lister Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18155192.0 | 09.05.2012 | [2018/28] | Numéro de priorité, date | US201161484190P | 09.05.2011 Format original publié: US 201161484190 P | US201113247781 | 28.09.2011 Format original publié: US201113247781 | [2018/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3346739 | Date: | 11.07.2018 | Langue: | EN | [2018/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3346739 | Date: | 08.07.2020 | Langue: | EN | [2020/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.05.2018 | Classification | IPC: | H04W4/80, G06F9/48, H04L29/06, H04L29/08 | [2019/49] | CPC: |
H04L65/1083 (EP,US);
G06F13/14 (KR);
G06F9/4856 (EP,GB,US);
H04L67/10 (US);
G06F13/38 (KR);
G06F9/451 (KR);
G06F9/54 (KR);
H04B5/00 (KR);
H04L65/1094 (EP);
H04L67/148 (EP,US);
H04L67/52 (EP,US);
H04L69/329 (EP,US);
|
Précédent IPC [2018/28] | H04W4/80, G06F9/48, H04L29/06, H04L29/08, // H04W4/20 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/08] |
Précédent [2018/28] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | NULLKLICK-SHARING VON ANWENDUNGSKONTEXT ÜBER VORRICHTUNGEN | [2018/28] | Anglais: | ZERO-CLICK SHARING OF APPLICATION CONTEXT ACROSS DEVICES | [2018/28] | Français: | PARTAGE SANS CLIC DE CONTEXTE D'APPLICATION DANS DES DISPOSITIFS | [2018/28] | Procédure d'examen | 10.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/08] | 10.01.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 05.02.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.04.2020 | Taxe de délivrance payée | 08.04.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.04.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12167370.1 / EP2523475 | Opposition(s) | 09.04.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/24] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 05.02.2019 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.02.2019 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.02.2019 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.05.2012 | AL | 08.07.2020 | AT | 08.07.2020 | CY | 08.07.2020 | CZ | 08.07.2020 | DK | 08.07.2020 | EE | 08.07.2020 | ES | 08.07.2020 | FI | 08.07.2020 | HR | 08.07.2020 | IT | 08.07.2020 | LT | 08.07.2020 | LV | 08.07.2020 | MC | 08.07.2020 | MK | 08.07.2020 | MT | 08.07.2020 | NL | 08.07.2020 | PL | 08.07.2020 | RO | 08.07.2020 | RS | 08.07.2020 | SE | 08.07.2020 | SI | 08.07.2020 | SK | 08.07.2020 | SM | 08.07.2020 | BG | 08.10.2020 | NO | 08.10.2020 | GR | 09.10.2020 | IS | 08.11.2020 | PT | 09.11.2020 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 09.05.2012 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
MK | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 09.05.2012 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2023/24] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 08.07.2020 | |
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 08.07.2020 | |
DK | 08.07.2020 | ||
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
IT | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/17] | AT | 08.07.2020 | |
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 08.07.2020 | |
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 08.07.2020 | |
ES | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 08.07.2020 | |
FI | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
SE | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 08.07.2020 | |
LT | 08.07.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | Citations: | Recherche | [A]WO2005109829 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 1-15 * page 4, line 22 - page 6, line 28 *; | [Y]US2005289479 (YOSHIDA LORI [US], et al) [Y] 1-15 * paragraphs [0046] - [0055] *; | [Y]EP1760584 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) [Y] 1-15 * paragraphs [0020] - [0038] *; | [A]US2007162875 (PAQUETTE MICHAEL J [US], et al) [A] 1-15* paragraphs [0033] - [0040] - [0061] *; | [A]US2010082136 (ROSENBLATT MICHAEL [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0111] - [0258] *; | [A]US2011065384 (CADER MUHAMMAD ABDUL [IN], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0032] - [0053]; figure 1 * |