EP3388281 - DISPOSITIF DE COMMANDE D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET CHARIOT ÉLÉVATEUR LE COMPRENANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. 1-1, Higashikotari, 2-Chome Nagaokakyo-shi Kyoto 617-8585 / JP | [2020/31] |
Précédent [2018/42] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Nichiyu Forklift Co., Ltd. 1-1, Higashikotari 2-chome Nagaokakyo-shi Kyoto 617-8585 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Umehara, Ryuichi c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo, 108-8215 / JP | 02 /
Nakakita, Osamu c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo, 108-8215 / JP | 03 /
Kawaguchi, Masataka c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo, 108-8215 / JP | 04 /
Honda, Toshiyuki c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo, 108-8215 / JP | 05 /
Mizunuma, Wataru c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 16-5, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo, 108-8215 / JP | [2018/42] | Mandataire(s) | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [2020/35] |
Précédent [2018/42] | Henkel, Breuer & Partner Patentanwälte Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18160748.2 | 12.04.2010 | [2018/42] | Numéro de priorité, date | JP20090228331 | 30.09.2009 Format original publié: JP 2009228331 | [2018/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3388281 | Date: | 17.10.2018 | Langue: | EN | [2018/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3388281 | Date: | 21.11.2018 | Langue: | EN | [2018/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3388281 | Date: | 26.08.2020 | Langue: | EN | [2020/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.10.2018 | Classification | IPC: | B60L50/51, B60L50/52, B60L15/20, B66F9/24, H02P29/00, H02P29/50, B66F17/00 | [2020/11] | CPC: |
B66F9/24 (EP,US);
B60L15/20 (EP,US);
B60L15/2045 (EP,US);
B60L50/51 (EP,US);
B60L50/52 (EP,US);
B66F17/003 (EP,US);
H02P29/50 (EP,US);
B60L2200/42 (EP,US);
B60L2220/12 (EP,US);
B60L2220/14 (EP,US);
B60L2220/16 (EP,US);
B60L2220/20 (EP,US);
B60L2220/42 (EP,US);
B60L2220/46 (EP,US);
B60L2240/12 (EP,US);
B60L2240/18 (EP,US);
B60L2240/24 (EP,US);
B60L2240/421 (EP,US);
B60L2240/423 (EP,US);
B60L2250/26 (EP,US);
B60L2270/145 (EP,US);
|
Précédent IPC [2018/47] | B60L15/20, B66F9/24, H02P29/00, B60L11/18, H02P29/50, B66F17/00 | ||
Précédent IPC [2018/42] | B60L15/20, B66F9/24, H02P29/00, B60L11/18, H02P29/50 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2018/42] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINES ELEKTROFAHRZEUGS SOWIE ELEKTROFAHRZEUG UND GABELSTAPLER DAMIT | [2018/42] | Anglais: | ELECTRIC-VEHICLE CONTROL DEVICE, AND ELECTRIC VEHICLE AND FORKLIFT TRUCK HAVING THE SAME | [2018/42] | Français: | DISPOSITIF DE COMMANDE D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET CHARIOT ÉLÉVATEUR LE COMPRENANT | [2018/42] | Procédure d'examen | 08.03.2018 | Requête en examen déposée [2018/42] | 08.03.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.05.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.03.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.07.2020 | Taxe de délivrance payée | 15.07.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.07.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP10820028.8 / EP2484547 | Opposition(s) | 27.05.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 08.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 17.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 13.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.04.2010 | AT | 26.08.2020 | CY | 26.08.2020 | CZ | 26.08.2020 | DK | 26.08.2020 | EE | 26.08.2020 | ES | 26.08.2020 | FI | 26.08.2020 | HR | 26.08.2020 | LT | 26.08.2020 | LV | 26.08.2020 | MC | 26.08.2020 | MK | 26.08.2020 | MT | 26.08.2020 | PL | 26.08.2020 | RO | 26.08.2020 | SE | 26.08.2020 | SI | 26.08.2020 | SK | 26.08.2020 | SM | 26.08.2020 | BG | 26.11.2020 | NO | 26.11.2020 | GR | 27.11.2020 | IS | 26.12.2020 | PT | 28.12.2020 | IE | 12.04.2021 | LU | 12.04.2021 | BE | 30.04.2021 | CH | 30.04.2021 | LI | 30.04.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 12.04.2010 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
MK | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 12.04.2010 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/24] | AT | 26.08.2020 | |
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/04] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 26.08.2020 | |
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/21] | DK | 26.08.2020 | |
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 26.08.2020 | |
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | Citations: | Recherche | [A]JP2000168914 (SHINKO ELECTRIC CO LTD) [A] 1-15 * abstract * * figures 1-12 * * paragraphs [0001] - [0008] *; | [A]US2005065690 (ASHIZAWA HIROYUKI [JP], et al) [A] 1-15 * abstract * * figures 1, 8-31 * * paragraphs [0039] - [0214] *; | [A]JP2005168152 (MEIDENSHA ELECTRIC MFG CO LTD) [A] 1-15* the whole document *; | [A]JP2007261477 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 1-15 * abstract * * figures 1-17 * * paragraphs [0030] - [0103] * |