EP3373210 - TRANSPOSITION DE MATRICES DE RÉSEAU NEURONAL DANS UN MATÉRIEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.04.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.05.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.03.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 10.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2018/37] | Inventeur(s) | 01 /
Young, Reginald Clifford c/o Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 02 /
Irving, Geoffrey c/o Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2020/04] |
Précédent [2018/37] | 01 /
YOUNG, Reginald Clifford c/o Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | ||
02 /
IRVING, Geoffrey c/o Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | Mandataire(s) | Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Maximiliansplatz 14 80333 München / DE | [2018/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18160942.1 | 09.03.2018 | [2018/37] | Numéro de priorité, date | US201715455024 | 09.03.2017 Format original publié: US201715455024 | [2018/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3373210 | Date: | 12.09.2018 | Langue: | EN | [2018/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3373210 | Date: | 17.06.2020 | Langue: | EN | [2020/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.07.2018 | Classification | IPC: | G06N3/063, G06F7/78, G06F17/16, // G06N3/04, G06N3/08 | [2019/50] | CPC: |
G06N3/063 (EP,GB,US);
G06N3/06 (CN);
G06F17/16 (EP,US);
G06F7/78 (EP,GB,US);
G06N3/04 (US);
G06F2207/4824 (EP,US);
|
Précédent IPC [2018/37] | G06N3/063, G06F7/78 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/16] |
Précédent [2018/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | TRANSPONIEREN NEURONALER NETZWERKMATRIZEN IN HARDWARE | [2018/37] | Anglais: | TRANSPOSING NEURAL NETWORK MATRICES IN HARDWARE | [2018/37] | Français: | TRANSPOSITION DE MATRICES DE RÉSEAU NEURONAL DANS UN MATÉRIEL | [2018/37] | Procédure d'examen | 12.03.2019 | Requête en examen déposée [2019/16] | 12.03.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.10.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.05.2020 | Taxe de délivrance payée | 05.05.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.05.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20174935.5 / EP3761235 | Opposition(s) | 18.03.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.03.2018 | AL | 17.06.2020 | AT | 17.06.2020 | CY | 17.06.2020 | CZ | 17.06.2020 | EE | 17.06.2020 | ES | 17.06.2020 | HR | 17.06.2020 | IT | 17.06.2020 | LT | 17.06.2020 | LV | 17.06.2020 | MC | 17.06.2020 | MK | 17.06.2020 | MT | 17.06.2020 | PL | 17.06.2020 | RO | 17.06.2020 | RS | 17.06.2020 | SI | 17.06.2020 | SK | 17.06.2020 | SM | 17.06.2020 | TR | 17.06.2020 | BG | 17.09.2020 | NO | 17.09.2020 | GR | 18.09.2020 | IS | 17.10.2020 | PT | 19.10.2020 | LU | 09.03.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 09.03.2018 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
MK | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
TR | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
LU | 09.03.2021 | ||
Précédent [2024/23] | HU | 09.03.2018 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
MK | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
LU | 09.03.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 09.03.2018 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
LU | 09.03.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
LU | 09.03.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
LU | 09.03.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | HR | 17.06.2020 | |
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | HR | 17.06.2020 | |
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | HR | 17.06.2020 | |
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 17.06.2020 | |
NO | 17.09.2020 | Citations: | Recherche | [I]US2006190517 (GUERRERO MIGUEL A [US]); |