EP3546952 - PROCÉDÉ DE DESCELLEMENT D'UNE OUVERTURE D'UN RÉCIPIENT D'ÉCHANTILLONS DE LABORATOIRE, PROCÉDÉ DE MANIPULATION D'UN RÉCIPIENT D'ÉCHANTILLONS DE LABORATOIRE, APPAREIL DE LABORATOIRE ET SYSTÈME D'AUTOMATISATION DE LABORATOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.02.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.10.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.01.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.04.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 30.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour :DE
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Straße 116 68305 Mannheim / DE | Pour :AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstraße 124 4070 Basel / CH | [2019/40] | Inventeur(s) | 01 /
Mueller, Daniel c/o Roche Diagnostics International AG Forrenstrasse 2 6343 Rotkreuz / CH | [2019/40] | Mandataire(s) | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner mbB Kronenstraße 30 70174 Stuttgart / DE | [2019/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18164036.8 | 26.03.2018 | [2019/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3546952 | Date: | 02.10.2019 | Langue: | EN | [2019/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3546952 | Date: | 06.03.2024 | Langue: | EN | [2024/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.10.2018 | Classification | IPC: | G01N35/04 | [2019/40] | CPC: |
G01N35/04 (EP,CN,US);
B65B69/0066 (CN);
G01N35/10 (US);
B01D35/02 (US);
B01F25/00 (US);
B01L3/00 (US);
B01L3/02 (US);
B04B11/04 (US);
B04B5/04 (US);
B23P19/00 (US);
B65B7/16 (US);
B65B7/28 (US);
G01N1/28 (US);
G01N2035/00346 (US);
G01N2035/0405 (EP,US);
G01N21/77 (US);
G01N33/543 (US);
G01N35/00 (US);
G01N35/02 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/19] |
Précédent [2019/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ENTSIEGELUNG EINER ÖFFNUNG EINES LABORPROBENBEHÄLTERS, VERFAHREN ZUR HANDHABUNG EINES LABORPROBENBEHÄLTERS, LABORVORRICHTUNG UND LABORAUTOMATIONSSYSTEM | [2019/40] | Anglais: | METHOD FOR UNSEALING AN OPENING OF A LABORATORY SAMPLE CONTAINER, METHOD FOR HANDLING A LABORATORY SAMPLE CONTAINER, LABORATORY APPARATUS AND LABORATORY AUTOMATION SYSTEM | [2019/40] | Français: | PROCÉDÉ DE DESCELLEMENT D'UNE OUVERTURE D'UN RÉCIPIENT D'ÉCHANTILLONS DE LABORATOIRE, PROCÉDÉ DE MANIPULATION D'UN RÉCIPIENT D'ÉCHANTILLONS DE LABORATOIRE, APPAREIL DE LABORATOIRE ET SYSTÈME D'AUTOMATISATION DE LABORATOIRE | [2019/40] | Procédure d'examen | 01.04.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.04.2020 | Requête en examen déposée [2020/19] | 01.04.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.02.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.06.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.10.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.01.2024 | Taxe de délivrance payée | 25.01.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.01.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BG | 06.03.2024 | ES | 06.03.2024 | FI | 06.03.2024 | HR | 06.03.2024 | LT | 06.03.2024 | LV | 06.03.2024 | NL | 06.03.2024 | SE | 06.03.2024 | NO | 06.06.2024 | RS | 06.06.2024 | GR | 07.06.2024 | [2024/41] |
Précédent [2024/37] | BG | 06.03.2024 | |
ES | 06.03.2024 | ||
FI | 06.03.2024 | ||
HR | 06.03.2024 | ||
LT | 06.03.2024 | ||
LV | 06.03.2024 | ||
SE | 06.03.2024 | ||
NO | 06.06.2024 | ||
RS | 06.06.2024 | ||
GR | 07.06.2024 | ||
Précédent [2024/36] | BG | 06.03.2024 | |
ES | 06.03.2024 | ||
FI | 06.03.2024 | ||
HR | 06.03.2024 | ||
LT | 06.03.2024 | ||
LV | 06.03.2024 | ||
NO | 06.06.2024 | ||
RS | 06.06.2024 | ||
GR | 07.06.2024 | ||
Précédent [2024/35] | BG | 06.03.2024 | |
ES | 06.03.2024 | ||
FI | 06.03.2024 | ||
HR | 06.03.2024 | ||
LT | 06.03.2024 | ||
NO | 06.06.2024 | ||
RS | 06.06.2024 | ||
GR | 07.06.2024 | ||
Précédent [2024/34] | BG | 06.03.2024 | |
FI | 06.03.2024 | ||
HR | 06.03.2024 | ||
LT | 06.03.2024 | ||
NO | 06.06.2024 | ||
RS | 06.06.2024 | ||
GR | 07.06.2024 | ||
Précédent [2024/33] | LT | 06.03.2024 | |
NO | 06.06.2024 | Citations: | Recherche | [XYI]JP2941464B ; | [Y]US2002041828 (SPITZ URS [CH], et al); | [A]US2007134131 (WATSON LESLIE R [AU], et al); | [A]EP1944345 (NITTO DENKO CORP [JP]); | [A]WO2010027283 (ZYGEM CORP LTD [NZ], et al) | Examen | JP2013108797 | JP2017026381 | par le demandeur | EP2995958 |