EP3385629 - REFROIDISSEUR DE GAZ ADIABATIQUE À IMPULSIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.03.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.04.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.01.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.04.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 07.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 09.02.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.03.2024 [2024/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Heatcraft Refrigeration Products LLC 2175 West Park Place Boulevard Stone Mountain, GA 30087 / US | [2022/18] |
Précédent [2018/41] | Pour tous les Etats désignés Heatcraft Refrigeration Products LLC 2175 West Park Place Boulevard Stone Mountain, GA 30087 / US | Inventeur(s) | 01 /
NAJAFIFARD, Fardis 1547 Delia Dr. Decatur, GA Georgia 30033 / US | [2018/41] | Mandataire(s) | Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [2018/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18165511.9 | 03.04.2018 | [2018/41] | Numéro de priorité, date | US201715477634 | 03.04.2017 Format original publié: US201715477634 | [2018/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3385629 | Date: | 10.10.2018 | Langue: | EN | [2018/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3385629 | Date: | 04.05.2022 | Langue: | EN | [2022/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.08.2018 | Classification | IPC: | F24F5/00, F28F25/06, F28B1/02, F28B1/06, F24F11/87, F24F6/12, F24F110/12 | [2018/41] | CPC: |
F24F5/0035 (EP,CN,US);
F28F27/003 (US);
F24F11/61 (CN);
F24F11/64 (CN);
F24F11/87 (EP,US);
F24F11/88 (CN);
F28B1/02 (EP,US);
F28B1/06 (EP,US);
F28C1/14 (US);
F28F25/02 (US);
F28F25/06 (EP,US);
F24F11/83 (EP,US);
F24F2110/10 (CN);
F24F2110/12 (EP,US);
F24F2110/20 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/20] |
Précédent [2018/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | PULSIERENDER ADIABATISCHER GASKÜHLER | [2018/41] | Anglais: | PULSING ADIABATIC GAS COOLER | [2018/41] | Français: | REFROIDISSEUR DE GAZ ADIABATIQUE À IMPULSIONS | [2018/41] | Procédure d'examen | 04.04.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.04.2019 | Requête en examen déposée [2019/20] | 04.04.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.01.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.03.2022 | Taxe de délivrance payée | 09.03.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.03.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.02.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 04.05.2022 | AT | 04.05.2022 | CZ | 04.05.2022 | DK | 04.05.2022 | EE | 04.05.2022 | ES | 04.05.2022 | FI | 04.05.2022 | HR | 04.05.2022 | IT | 04.05.2022 | LT | 04.05.2022 | LV | 04.05.2022 | MC | 04.05.2022 | NL | 04.05.2022 | PL | 04.05.2022 | RO | 04.05.2022 | RS | 04.05.2022 | SE | 04.05.2022 | SI | 04.05.2022 | SK | 04.05.2022 | SM | 04.05.2022 | BG | 04.08.2022 | NO | 04.08.2022 | GR | 05.08.2022 | IS | 04.09.2022 | PT | 05.09.2022 | [2024/11] |
Précédent [2024/08] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AT | 04.05.2022 | |
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AT | 04.05.2022 | |
DK | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/51] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | Citations: | Recherche | [A]JPH09113005 (MATSUSHITA SEIKO KK) [A] 1-15* abstract *; | [A]US2005012230 (KAMMERZELL DONALD L [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0054] , [0055]; figure 1 *; | [A]US2013186611 (SCHNEIDER STEPHEN M [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0031] - paragraph [0034]; figures 1,2 *; | [X]WO2015108603 (BALTIMORE AIRCOIL CO INC [US]) [X] 1-15 * page 9, line 20 - page 11, line 10; figure 2 * |