EP3388593 - CLOSOIR DE BAS DE PENTE POUR UNE TOITURE EN TUILES, PROCÉDÉ DE POSE DUDIT CLOSOIR ET TOITURE DE BÂTIMENT LE COMPORTANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.09.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.10.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.06.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.04.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 14.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fouasson, Robert 14 allée Forestière 85680 La Guérinière / FR | [2018/42] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2018/42] | Mandataire(s) | Cabinet Chaillot 16/20, avenue de l'Agent Sarre B.P. 74 92703 Colombes Cedex / FR | [2018/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18165831.1 | 05.04.2018 | [2018/42] | Numéro de priorité, date | FR20170053128 | 10.04.2017 Format original publié: FR 1753128 | [2018/42] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3388593 | Date: | 17.10.2018 | Langue: | FR | [2018/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3388593 | Date: | 20.11.2019 | Langue: | FR | [2019/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.2018 | Classification | IPC: | E04D13/15, E04D13/04, E04D13/158 | [2018/42] | CPC: |
E04D13/15 (EP);
E04D13/0431 (EP);
E04D13/0459 (EP);
E04D13/158 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/21] |
Précédent [2018/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | TRAUFDICHTUNG FÜR ZIEGELDACH, VERLEGEVERFAHREN DIESER TRAUFDICHTUNG UND GEBÄUDEDACH DAMIT | [2018/42] | Anglais: | EAVES CAPPING FOR A TILED ROOF, METHOD FOR APPLYING SAID CAPPING AND BUILDING ROOF COMPRISING SAME | [2018/42] | Français: | CLOSOIR DE BAS DE PENTE POUR UNE TOITURE EN TUILES, PROCÉDÉ DE POSE DUDIT CLOSOIR ET TOITURE DE BÂTIMENT LE COMPORTANT | [2018/42] | Procédure d'examen | 16.04.2019 | Requête en examen déposée [2019/21] | 16.04.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 10.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 21.08.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/44] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.04.2018 | AL | 20.11.2019 | AT | 20.11.2019 | CY | 20.11.2019 | CZ | 20.11.2019 | DK | 20.11.2019 | EE | 20.11.2019 | FI | 20.11.2019 | HR | 20.11.2019 | LT | 20.11.2019 | LV | 20.11.2019 | MC | 20.11.2019 | MK | 20.11.2019 | MT | 20.11.2019 | NL | 20.11.2019 | PL | 20.11.2019 | RO | 20.11.2019 | RS | 20.11.2019 | SE | 20.11.2019 | SI | 20.11.2019 | SK | 20.11.2019 | SM | 20.11.2019 | TR | 20.11.2019 | BG | 20.02.2020 | NO | 20.02.2020 | GR | 21.02.2020 | IS | 20.03.2020 | IE | 05.04.2020 | LU | 05.04.2020 | BE | 30.04.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 05.04.2018 | |
AL | 20.11.2019 | ||
AT | 20.11.2019 | ||
CY | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
MC | 20.11.2019 | ||
MT | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
TR | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
IE | 05.04.2020 | ||
LU | 05.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
MC | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
IE | 05.04.2020 | ||
LU | 05.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/13] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
MC | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
LU | 05.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
MC | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
LU | 05.04.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
MC | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 20.11.2019 | |
AT | 20.11.2019 | ||
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
PL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SI | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 20.11.2019 | |
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
SK | 20.11.2019 | ||
SM | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 20.11.2019 | |
CZ | 20.11.2019 | ||
DK | 20.11.2019 | ||
EE | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 20.11.2019 | |
CZ | 20.11.2019 | ||
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
RO | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 20.11.2019 | |
FI | 20.11.2019 | ||
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/26] | FI | 20.11.2019 | |
HR | 20.11.2019 | ||
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
RS | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/24] | FI | 20.11.2019 | |
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 20.11.2019 | |
LT | 20.11.2019 | ||
LV | 20.11.2019 | ||
NL | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
GR | 21.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 20.11.2019 | |
LT | 20.11.2019 | ||
SE | 20.11.2019 | ||
BG | 20.02.2020 | ||
NO | 20.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 20.02.2020 | Citations: | Recherche | [A]AU8593182 (HOWROYD L H) [A] 1-13 * figures 3-7 *; | [AD]US4418505 (THOMPSON ROGER D [US]) [AD] 1-13* figures 1-3 *; | [A]DE20009597U (KARL GRUMBACH GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-13 * figures 1-2 *; | [A]JP2002349031 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) [A] 1-13 * figure 6 *; | [A]DE202010009638U (KARL GRUMBACH GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-13 * figure 1 * |