Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US11427436 | Dossier mondial | 30.08.2022 | B2 | US2019308846 | 10.10.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP18166112 | 06.04.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN110342366B | Dossier mondial | 09.06.2023 | B | CN110342366 | 18.10.2019 | A | Numéro de priorité | Date | EP18166112 | 06.04.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP3549896 | Dossier mondial | 09.10.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP18166112 | 06.04.2018 |