EP3409255 - APPAREIL À FONCTIONNEMENT DE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT DE VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.09.2020 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.09.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.08.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-Cho, Toyota-Shi Aichi-Ken 471-8571 / JP | [2018/49] | Inventeur(s) | 01 /
SENBA, Yoshiyuki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | 02 /
KOSAKA, Yusuke c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | 03 /
IZUO, Takashi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2018/49] | Mandataire(s) | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Précédent [2019/44] | J A Kemp LLP 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2018/49] | J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18166600.9 | 10.04.2018 | [2018/49] | Numéro de priorité, date | JP20170105817 | 29.05.2017 Format original publié: JP 2017105817 | [2018/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3409255 | Date: | 05.12.2018 | Langue: | EN | [2018/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3409255 | Date: | 26.12.2018 | Langue: | EN | [2018/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3409255 | Date: | 30.10.2019 | Langue: | EN | [2019/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.11.2018 | Classification | IPC: | A61G5/10, A61G5/12, A61G5/04 | [2018/49] | CPC: |
A61G5/045 (EP,US);
A61G5/1051 (CN,US);
B60K26/02 (US);
A61G5/04 (CN);
A61G5/10 (EP,US);
A61G5/125 (EP,US);
A61G2203/10 (US);
A61G2203/14 (EP,US);
A61G2203/36 (CN,US);
A61G2203/38 (CN,US);
A61G2203/42 (CN,US);
A61G5/1054 (EP,US);
B60K2026/025 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/49] | Titre | Allemand: | ELEKTRISCHE ROLLSTUHLBETÄTIGUNGSVORRICHTUNG UND FAHRZEUGBETRIEBSVERFAHREN DAFÜR | [2018/49] | Anglais: | ELECTRIC WHEELCHAIR OPERATION APPARATUS AND VEHICLE OPERATION METHOD THEREFOR | [2018/49] | Français: | APPAREIL À FONCTIONNEMENT DE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT DE VÉHICULE | [2018/49] | Procédure d'examen | 10.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/49] | 15.03.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.03.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.08.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.09.2019 | Taxe de délivrance payée | 20.09.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.09.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP18195523.8 / EP3434245 | Opposition(s) | 31.07.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/41] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.04.2018 | AL | 30.10.2019 | AT | 30.10.2019 | CY | 30.10.2019 | CZ | 30.10.2019 | EE | 30.10.2019 | ES | 30.10.2019 | FI | 30.10.2019 | HR | 30.10.2019 | IT | 30.10.2019 | LT | 30.10.2019 | LV | 30.10.2019 | MC | 30.10.2019 | MK | 30.10.2019 | MT | 30.10.2019 | NL | 30.10.2019 | PL | 30.10.2019 | RO | 30.10.2019 | RS | 30.10.2019 | SI | 30.10.2019 | SK | 30.10.2019 | SM | 30.10.2019 | TR | 30.10.2019 | BG | 30.01.2020 | NO | 30.01.2020 | GR | 31.01.2020 | IS | 29.02.2020 | PT | 02.03.2020 | IE | 10.04.2020 | LU | 10.04.2020 | BE | 30.04.2020 | FR | 30.04.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 10.04.2018 | |
AL | 30.10.2019 | ||
AT | 30.10.2019 | ||
CY | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
MT | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
TR | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
IE | 10.04.2020 | ||
LU | 10.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 30.10.2019 | |
AT | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
IE | 10.04.2020 | ||
LU | 10.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 30.10.2019 | |
AT | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
LU | 10.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 30.10.2019 | |
AT | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
LU | 10.04.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 30.10.2019 | |
AT | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 30.10.2019 | |
AT | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
IT | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 30.10.2019 | |
ES | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 30.10.2019 | |
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/25] | FI | 30.10.2019 | |
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/24] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
NL | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 30.01.2020 | Citations: | Recherche | [A]US4199036 (WEREB JOHN A [US]) [A] 1,4 * column 2, line 21 - column 5, line 31 * * figures 1-7 *; | [A]EP0314241 (HUKA BV DEVELOPMENTS [NL]) [A] 1,4 * column 1 - column 2 ** figures 1-4 *; | [A]DE10309621 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [A] 1,3,4 * paragraphs [0001] , [00 2] * * paragraph [0019] - paragraph [0023] * * abstract * * claims 6-9 * * figures 1, 3, 4 *; | [A]GB2456542 (KARMA MEDICAL PROD CO LTD [TW]) [A] 1,4 * page 4 - page 7 * * figures 1-11 * | par le demandeur | JP2013226227 |