EP3404125 - REVÊTEMENT POUR SUPERALLIAGE À BASE DE NICKEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.05.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.03.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.02.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 19.10.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.09.2023 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 11.10.2023 [2023/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce plc Kings Place 90 York Way London N1 9FX / GB | [2020/09] |
Précédent [2018/47] | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce plc 62 Buckingham Gate London SW1E 6AT / GB | Inventeur(s) | 01 /
Ndamka, Ngunjoh c/o Rolls-Royce plc PO Box 31 Derby, Derbyshire DE24 8BJ / GB | 02 /
Morrell, Paul c/o Rolls-Royce plc PO Box 31 Derby, Derbyshire DE24 8BJ / GB | [2018/47] | Mandataire(s) | Rolls-Royce plc Moor Lane (ML-9) PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2018/47] | Rolls-Royce plc Intellectual Property Dept SinA-48 PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18168125.5 | 19.04.2018 | [2018/47] | Numéro de priorité, date | GB20170007986 | 18.05.2017 Format original publié: GB 201707986 | [2018/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3404125 | Date: | 21.11.2018 | Langue: | EN | [2018/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3404125 | Date: | 26.06.2019 | Langue: | EN | [2019/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.06.2018 | Classification | IPC: | C23C10/28, C23C10/02, F01D11/08, F01D25/00, C25D7/00, C25D5/50, // C23F1/28, C25D3/12 | [2018/47] | CPC: |
C25D7/008 (EP,US);
C23C28/023 (US);
C23C10/02 (EP,US);
C23C10/28 (EP,US);
C23C10/48 (US);
C23C10/60 (US);
C25D5/40 (US);
C25D5/50 (EP,US);
F01D11/08 (EP,US);
F01D25/007 (EP,US);
C23F1/28 (EP,US);
C25D3/12 (EP,US);
F05D2230/90 (EP,US);
F05D2260/95 (EP,US);
F05D2300/121 (EP,US);
F05D2300/175 (EP,US);
F05D2300/2261 (EP,US);
F05D2300/6033 (EP,US);
F05D2300/701 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/11] |
Précédent [2018/47] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | BESCHICHTUNG FÜR EINE SUPERLEGIERUNG AUF NICKELBASIS | [2018/47] | Anglais: | COATING FOR A NICKEL-BASE SUPERALLOY | [2018/47] | Français: | REVÊTEMENT POUR SUPERALLIAGE À BASE DE NICKEL | [2018/47] | Procédure d'examen | 05.02.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.02.2019 | Requête en examen déposée [2019/11] | 05.02.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.03.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.04.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 25.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 25.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.05.2019 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 17.05.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/33] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.04.2018 | AL | 26.06.2019 | AT | 26.06.2019 | CY | 26.06.2019 | CZ | 26.06.2019 | DK | 26.06.2019 | EE | 26.06.2019 | ES | 26.06.2019 | FI | 26.06.2019 | HR | 26.06.2019 | IT | 26.06.2019 | LT | 26.06.2019 | LV | 26.06.2019 | MC | 26.06.2019 | MK | 26.06.2019 | MT | 26.06.2019 | NL | 26.06.2019 | PL | 26.06.2019 | RO | 26.06.2019 | RS | 26.06.2019 | SE | 26.06.2019 | SI | 26.06.2019 | SK | 26.06.2019 | SM | 26.06.2019 | TR | 26.06.2019 | BG | 26.09.2019 | NO | 26.09.2019 | GR | 27.09.2019 | IS | 26.10.2019 | PT | 28.10.2019 | IE | 19.04.2020 | LU | 19.04.2020 | BE | 30.04.2020 | [2023/41] |
Précédent [2022/33] | HU | 19.04.2018 | |
AL | 26.06.2019 | ||
AT | 26.06.2019 | ||
CY | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
MK | 26.06.2019 | ||
MT | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IE | 19.04.2020 | ||
LU | 19.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
Précédent [2022/28] | HU | 19.04.2018 | |
AL | 26.06.2019 | ||
AT | 26.06.2019 | ||
CY | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
MT | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IE | 19.04.2020 | ||
LU | 19.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IE | 19.04.2020 | ||
LU | 19.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/13] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
LU | 19.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
LU | 19.04.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IS | 20.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 26.06.2019 | |
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 26.06.2019 | |
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 26.06.2019 | |
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 26.06.2019 | |
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | FI | 26.06.2019 | |
LT | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | FI | 26.06.2019 | |
LT | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | Citations: | Recherche | [A]US4962005 (ALPERINE SERGE [FR], et al) [A] 1-10 * column 1, lines 13-20 * * page 5, lines 11-63 *; | [A]EP1063213 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1-14 * page 2, paragraph 5 * * page 4, paragraphs 16-19 ** page 5, paragraphs 27-35 *; | [A]EP1693478 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1-14 * the whole document *; | [XI] - FAN Q X ET AL, "Microstructure and hot corrosion behaviors of two Co modified aluminide coatings on a Ni-based superalloy at 700°C", APPLIED SURFACE SCIENCE, (20140517), vol. 311, doi:10.1016/J.APSUSC.2014.05.043, ISSN 0169-4332, pages 214 - 223, XP028875775 [X] 1,4,5,8-11 * page 215, paragraphs 2, 3.1 * [I] 2,3,6,7 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.05.043 | [A] - RAIRDEN J R ET AL, "A cobalt surface pretreatment for Ni@?Cr-type alloys to attain pore-free aluminized coatings", THIN SOLID FILMS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 64, no. 2, doi:10.1016/0040-6090(79)90523-6, ISSN 0040-6090, (19791203), pages 291 - 297, (19791203), XP025719879 [A] 1-10 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(79)90523-6 |