EP3578364 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE STRUCTURES TRIDIMENSIONNELLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.10.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.06.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.11.2019 | Dernier événement Tooltip | 23.10.2020 | Demande réputée retirée | publié le 25.11.2020 [2020/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LSS Laser-Sinter-Service GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 12 59439 Holzwickede / DE | [2019/50] | Inventeur(s) | 01 /
Hanning, Hermann Quellenstrasse 13 32758 Detmold / DE | [2019/50] | Mandataire(s) | Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen / DE | [2019/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18176759.1 | 08.06.2018 | [2019/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3578364 | Date: | 11.12.2019 | Langue: | DE | [2019/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.12.2018 | Classification | IPC: | B33Y10/00, B22F3/105, B33Y30/00, B33Y40/00, B29C64/153, B29C64/30, B29C64/245, B29C64/268 | [2019/50] | CPC: |
B33Y10/00 (EP,US);
B22F12/17 (EP,US);
B22F10/28 (EP,US);
B22F10/40 (EP,US);
B22F12/33 (EP,US);
B29C64/153 (EP);
B29C64/245 (EP);
B29C64/268 (EP);
B29C64/30 (EP);
B33Y30/00 (EP);
B33Y40/00 (EP,US);
B22F10/32 (EP,US);
Y02P10/25 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/29] |
Précédent [2019/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DREIDIMENSIONALER STRUKTUREN | [2019/50] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING A THREE DIMENSIONAL STRUCTURE | [2019/50] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE STRUCTURES TRIDIMENSIONNELLES | [2019/50] | Procédure dexamen | 10.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/29] | 10.06.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.06.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/48] | 06.07.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1358855 (BEGO MEDICAL AG [DE]) [A] 1-19 * figure 2 * * paragraph [0011] *; | [A]WO2004050323 (OBJET GEOMETRIES LTD [IL], et al) [A] 1-19 * figure 2A ** paragraph [0088] *; | [Y]US2014264187 (LAKE CARLA [US], et al) [Y] 17 * claim 4 *; | [Y]WO2015149054 (EZ PRINT LLC [US], et al) [Y] 7 * figure 4 * * paragraph [0064] *; | [Y]DE102014004633 (CL SCHUTZRECHTSVERWALTUNGS GMBH [DE]) [Y] 19 * figure 4 * * paragraph [0036] *; | [XY]US2016107229 (OKAZAKI SHUJI [JP], et al) [X] 1-3,5,6,8-10,12-16 * figure 9 * * figure 1 * * claim 1 * * paragraph [0005] * * paragraph [0048] * [Y] 17-19; | [XY]US2017190120 (BLOOME CORY MARK [US], et al) [X] 1-6,8-13 * figure 2 * * paragraph [0004] * * paragraph [0026] - paragraph [0027] * * figure 3A * * paragraph [0055] * * paragraph [0032] - paragraph [0033] * * paragraph [0027] * [Y] 7,18 | par le demandeur | WO2012160344 |