EP3428611 - DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE DOTÉ D'UN MODULE D'ACTIONNEMENT ET DE DÉTECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.11.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 18.05.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Microjet Technology Co., Ltd No. 28, R&D 2nd Rd Science-based Industrial Park Hsinchu / TW | [2019/03] | Inventeur(s) | 01 /
Mou, Hao-Jan No. 28, R&D 2nd Rd., Science-Based Industrial Park Taiwan, R.O.C. Hsinchu / TW | 02 /
Hsueh, Ta-Wei No. 28, R&D 2nd Rd., Science-Based Industrial Park Taiwan, R.O.C. Hsinchu / TW | 03 /
Chen, Shih-Chang No. 28, R&D 2nd Rd., Science-Based Industrial Park Taiwan, R.O.C. Hsinchu / TW | 04 /
Mo, Li-Pang No. 28, R&D 2nd Rd., Science-Based Industrial Park Taiwan, R.O.C. Hsinchu / TW | 05 /
Huang, Chi-Feng No. 28, R&D 2nd Rd., Science-Based Industrial Park Taiwan, R.O.C. Hsinchu / TW | 06 /
Han, Yung-Lung No. 28, R&D 2nd Rd., Science-Based Industrial Park Taiwan, R.O.C. Hsinchu / TW | 07 /
Chen, Hsuan-Kai No. 28, R&D 2nd Rd., Science-Based Industrial Park Taiwan, R.O.C. Hsinchu / TW | [2019/03] | Mandataire(s) | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstraße 4 22607 Hamburg / DE | [2019/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18178500.7 | 19.06.2018 | [2019/03] | Numéro de priorité, date | TW20170123105 | 10.07.2017 Format original publié: TW 106123105 | [2019/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3428611 | Date: | 16.01.2019 | Langue: | EN | [2019/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.12.2018 | Classification | IPC: | G01N1/22, B01L3/00, // F04B43/04, G01N15/06 | [2019/03] | CPC: |
F04B43/046 (EP,US);
B01L3/50273 (EP,US);
F04B19/006 (EP,US);
F04B19/06 (EP,US);
F04B49/065 (EP,US);
G01N1/2273 (EP,US);
G01N27/4045 (US);
G01N27/407 (US);
G01N33/0013 (EP,US);
G01N33/0022 (EP,US);
G01N33/0031 (EP,US);
G06F1/16 (US);
B01L2300/0663 (EP,US);
B01L2300/0867 (EP,US);
B01L2300/0887 (EP,US);
B01L2400/0439 (EP,US);
F04B2205/00 (EP,US);
F04B2205/50 (EP,US);
G01N15/06 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/03] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG MIT BETÄTIGUNGS- UND SENSORMODUL | [2019/03] | Anglais: | ELECTRONIC DEVICE WITH ACTUATING AND SENSING MODULE | [2019/03] | Français: | DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE DOTÉ D'UN MODULE D'ACTIONNEMENT ET DE DÉTECTION | [2019/03] | Procédure dexamen | 06.12.2018 | Requête en examen déposée [2019/03] | 06.12.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.06.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.11.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.03.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.07.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2014377099 (HSUEH TA-WEI [TW], et al) [Y] 13-15* paragraphs [0024] - [0026]; figures 1,2a *; | [XY]EP2905673 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1-6,11,12,16 * paragraphs [0032] , [0033] , [0037] , [0040] , [0061]; figures 1,4,10,11 * [Y] 7-10,13-15; | [Y]US2016353186 (ROTHKOPF FLETCHER R [US]) [Y] 7-10 * paragraph [0036] * |