EP3588109 - KIT DE RATTRAPAGE À SÉCURITÉ INTÉGRÉE POUR UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE DÉCHARGE PARTIELLE ET UN SYSTÈME D'INDICATION DE TENSION PRÉINSTALLÉ (VIS) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.07.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.07.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.03.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.07.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.12.2019 | Dernier événement Tooltip | 26.01.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 28.02.2024 [2024/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB Schweiz AG Bruggerstrasse 66 5400 Baden / CH | [2022/34] |
Précédent [2020/01] | Pour tous les Etats désignés ABB Schweiz AG Brown Boveri Strasse 6 5400 Baden / CH | Inventeur(s) | 01 /
Maret, Yannick Pilgerstrasse 27 5405 Daettwil / CH | 02 /
Hencken, Kai Holzgasse 41A 79539 Lörrach / DE | [2020/01] | Mandataire(s) | Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB Postfach 330 920 80069 München / DE | [2020/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18180871.8 | 29.06.2018 | [2020/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3588109 | Date: | 01.01.2020 | Langue: | EN | [2020/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3588109 | Date: | 31.08.2022 | Langue: | EN | [2022/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.12.2018 | Classification | IPC: | G01R31/12 | [2020/01] | CPC: |
G01R31/1227 (EP,CN);
G01R1/36 (US);
G01R21/133 (US);
G01R22/063 (US);
H02J13/00009 (US);
Y02E60/00 (EP);
Y04S40/121 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/32] |
Précédent [2020/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | AUSFALLSICHERER NACHRÜSTSATZ FÜR EIN TEILENTLADUNGSÜBERWACHUNGSSYSTEM UND EIN VORINSTALLIERTES SPANNUNGSANZEIGESYSTEM (VIS) | [2020/01] | Anglais: | FAIL-SAFE RETROFITTING KIT FOR A PARTIAL DISCHARGE MONITORING SYSTEM AND A PREINSTALLED VOLTAGE INDICATION SYSTEM (VIS) | [2020/01] | Français: | KIT DE RATTRAPAGE À SÉCURITÉ INTÉGRÉE POUR UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE DÉCHARGE PARTIELLE ET UN SYSTÈME D'INDICATION DE TENSION PRÉINSTALLÉ (VIS) | [2020/01] | Procédure d'examen | 30.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/32] | 30.06.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.03.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.07.2022 | Taxe de délivrance payée | 15.07.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.07.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 01.06.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 31.08.2022 | AT | 31.08.2022 | CZ | 31.08.2022 | DK | 31.08.2022 | EE | 31.08.2022 | ES | 31.08.2022 | FI | 31.08.2022 | HR | 31.08.2022 | LT | 31.08.2022 | LV | 31.08.2022 | MC | 31.08.2022 | NL | 31.08.2022 | PL | 31.08.2022 | RO | 31.08.2022 | RS | 31.08.2022 | SE | 31.08.2022 | SI | 31.08.2022 | SK | 31.08.2022 | SM | 31.08.2022 | NO | 30.11.2022 | GR | 01.12.2022 | IS | 31.12.2022 | PT | 02.01.2023 | [2024/09] |
Précédent [2023/37] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/21] | DK | 31.08.2022 | |
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/20] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/12] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/11] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
Précédent [2023/10] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
Précédent [2023/09] | FI | 31.08.2022 | |
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
Précédent [2023/08] | FI | 31.08.2022 | |
LT | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | Citations: | Recherche | [XI]US4779051 (GRUENEWALD PETER [DE], et al) [X] 1 * abstract * * column 1, line 40 - column 3, line 11 * * column 3, line 56 - column 6, line 65 * [I] 2-15; | [A]DE10304396 (KRIES ENERGIETECHNIK GMBH & CO [DE]) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0008] - paragraph [0015] ** paragraph [0022] - paragraph [0045] *; | [A]DE202010016782U (KRIES ENERGIETECHNIK GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0007] - paragraph [0015] * * paragraph [0020] - paragraph [0044] *; | [A]CN107179483 (HAINAN POWER TECH RESEARCH INSTITUTE, et al) [A] 1-15 * abstract * |