EP3424881 - PROCÉDÉ DE FABRICATION D'AÉROGELS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.10.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.08.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.07.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 07.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.10.2021 | Demande réputée retirée | publié le 10.11.2021 [2021/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Interbran Systems AG Karl-Lösch-Straße 2 67360 Lingenfeld / DE | [2019/02] | Inventeur(s) | 01 /
SCHÜMCHEN, Prof. (Ro) Dr. H. C. Kurt Bahnhofstrasse 39 53949 Dahlem / DE | [2019/02] | Mandataire(s) | Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen / DE | [2019/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18181927.7 | 10.09.2015 | [2019/02] | Numéro de priorité, date | DE20141014377 | 02.10.2014 Format original publié: DE102014014377 | DE201410117759 | 03.12.2014 Format original publié: DE102014117759 | [2019/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3424881 | Date: | 09.01.2019 | Langue: | DE | [2019/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.10.2018 | Classification | IPC: | C01B33/158, C01B33/16, G02F1/1335, G02F1/13363 | [2019/02] | CPC: |
C01B33/1585 (EP,US);
C01B33/1435 (EP,US);
C01B33/1546 (EP,US);
C01B33/16 (EP,US);
G02F1/133502 (EP,US);
G02F1/133634 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/33] |
Précédent [2019/02] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON AEROGELEN | [2019/02] | Anglais: | METHOD FOR PRODUCING AEROGELS | [2019/02] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'AÉROGELS | [2019/02] | Procédure dexamen | 09.07.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.07.2019 | Requête en examen déposée [2019/33] | 09.07.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.08.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.12.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.06.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/45] | 06.07.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/45] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15771521.0 / EP3201132 | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]KR20120070948 ; | [XI]KR20110125773 ; | [XI]CN102765725 ; | [XAI]US2008316404 (YAMAKI TAKEYUKI [JP], et al) [X] 1 * paragraphs [0137] - [0152] * * the whole document * [A] 15[I] 2-14; | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2013, no. 11, Database accession no. 2012-H93967, XP002785381 & KR20120070948 A 20120702 (FINETEC CORP) [X] 1-15 * abstract * * Zitate beziehen sich auf die Maschinenübersetzung ins Englische. * * the whole document * | [XI] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2013, no. 08, Database accession no. 2011-P71418, XP002750852 & KR20110125773 A 20111122 (FINETEC CORP) [X] 1,15 * abstract * * Zitate beziehen sich auf die Manschinenübersetzung ins Englische; paragraph [0002] * * the whole document * [I] 2-14 | [XI] - RAO A V ET AL, "Comparative studies on the surface chemical modification of silica aerogels based on various organosilane compounds of the type RnSiX4-n", JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, NORTH-HOLLAND PHYSICS PUBLISHING. AMSTERDAM, NL, (20041215), vol. 350, doi:10.1016/J.JNONCRYSOL.2004.06.034, ISSN 0022-3093, pages 216 - 223, XP004905662 [X] 1,15 * 2.1. Sample Preparation; page 2, column r * * the whole document * [I] 2-14 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2004.06.034 | [XI] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2013, no. 70, Database accession no. 2013-B97061, XP002754656 & CN102765725 A 20121107 (BLUE SMOKE BEIJING TECHNOLOGY CO LTD) [X] 1,15 * abstract * * the whole document * * Zitate beziehen sich auf die Englische Machinenübersetzung. * [I] 2-14 | par le demandeur | DE1953833 | EP0171722 | DE19541992 | DE19648798 | DE19752456 |