Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US10568425 | Dossier mondial | 25.02.2020 | B2 | US2019216219 | 18.07.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | TW107102142 | 18.01.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP6691940B | Dossier mondial | 13.05.2020 | B2 | JP2019122748 | 25.07.2019 | A | Numéro de priorité | Date | TW107102142 | 18.01.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP3513681 | Dossier mondial | 20.11.2019 | B1 | EP3513681 | 24.07.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | TW107102142 | 18.01.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | TW201932049 | 16.08.2019 | A | Numéro de priorité | Date | TW107102142 | 18.01.2018 |