EP3439107 - RÉALISATION D'ENVIRONNEMENTS SANS FIL PROGRAMMABLES PAR DES MÉTASURFACES CONTRÔLÉES PAR LOGICIEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 30.07.2021 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.02.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.07.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 04.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 30.07.2021 | Rejet de la demande | publié le 01.09.2021 [2021/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés University Of Cyprus 1 University Avenue 2109 Aglantzia Nicosia / CY | [2019/06] | Inventeur(s) | 01 /
PITSILLIDES, Dr. Andreas 8 Michael Karaoli Dhekelia Road 7060, Livadia, Larnaca / CY | 02 /
LIASKOS, Dr. Christos 3 Agiou Stylianou 56533, Polihni, Thessaloniki / GR | 03 /
TSIOLIARIDOU, Dr. Angeliki 3 Agiou Stylianou 56533, Polihni, Thessaloniki / GR | 04 /
IOANNIDES, Dr. Sotirios 3 Andromachis Street 71414, Gazi, Heraklon / GR | 05 /
AKYILDIZ, Dr. Ian Fuat 525 St Regis Drive Alpharetta, GA 30022 / US | [2019/06] | Mandataire(s) | Röthinger, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/06] | Röthinger, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18186564.3 | 31.07.2018 | [2019/06] | Numéro de priorité, date | US201762539831P | 01.08.2017 Format original publié: US 201762539831 P | [2019/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3439107 | Date: | 06.02.2019 | Langue: | EN | [2019/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.12.2018 | Classification | IPC: | H01Q3/46, H01Q15/00, H01Q15/14 | [2019/06] | CPC: |
H01Q15/148 (EP,US);
G02F1/0126 (EP,US);
H01Q15/002 (EP,US);
H01Q15/0086 (EP,US);
H01Q15/02 (US);
H01Q17/007 (US);
H01Q3/46 (EP,US);
H02N99/00 (US);
H04B7/24 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/34] |
Précédent [2019/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | REALISIERUNG PROGRAMMIERBARER DRAHTLOSER UMGEBUNGEN DURCH SOFTWAREGESTEUERTE META-OBERFLÄCHEN | [2019/06] | Anglais: | REALIZING PROGRAMMABLE WIRELESS ENVIROMENTS THROUGH SOFTWARE-CONTROLLED METASURFACES | [2019/06] | Français: | RÉALISATION D'ENVIRONNEMENTS SANS FIL PROGRAMMABLES PAR DES MÉTASURFACES CONTRÔLÉES PAR LOGICIEL | [2019/06] | Procédure dexamen | 11.07.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.07.2019 | Requête en examen déposée [2019/34] | 11.07.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.02.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.04.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.10.2020 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 16.02.2021 | 16.02.2021 | Date des procédures orales (annulées) | 25.03.2021 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 06.04.2021 | 06.04.2021 | Date des procédures orales (annulées) | 19.04.2021 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2021/35] | 29.04.2021 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2021/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2020 | 03   M06   Taxe payée le   07.01.2021 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2011098033 (BRITZ DAVID [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0041] - [0071] * * figures 3, 4, 5 *; | [A]US2012326660 (LU MINGYU [US], et al) [A] 1-15 * abstract ** figure 1a *; | [X]US2015171514 (CHEN PAI-YEN [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0070] - [0094] * * figures 3-6 * * paragraphs [0168] - [0189] * * figures 23, 24 *; | [X]US2016233971 (FINK MATHIAS [FR], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0096] - [0186] * * paragraph [0198] * * paragraph [0209] * * figures 1-4 * | par le demandeur | - "Trends and challenges in wireless channel modeling for evolving radio access", PAUL FERRAND; MUSTAPHA AMARA; STEFAN VALENTIN; MAXIME GUILLAUD, IEEE Communications Magazine, (20160000), pages 93 - 99 | - "Network function virtualization: Challenges and opportunities for innovations", BO HAN; VIJAY GOPALAKRISHNAN; LUSHENG JI; SEUNGJOON LEE, IEEE Communications Magazine, (20150000), pages 90 - 97 | - YOUNSUN KIM; HYOUNGJU JI; JUHO LEE; YOUNG-HAN NAM; BOON LOONG NG; IOANNIS TZANIDIS; YANG LI; JIANZHONG ZHANG, "Full dimension mimo (FD-MIMO): the next evolution of MIMO in LTE systems", IEEE Wireless Communications, (20140000), doi:doi:10.1109/MWC.2014.6812288, pages 26 - 33, XP011547797 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MWC.2014.6812288 | - SEUNG HOON LEE; MUHAN CHOI; TEUN-TEUN KIM; SEUNGWOO LEE; MING LIU; XIAOBO YIN; HONG KYW CHOI; SEUNG S; LEE; CHOON-GI CHOI, "Switching terahertz waves with gate-controlled active graphene metamaterials", Nature Materials, (20120000), doi:doi:10.1038/nmat3433, pages 936 - 941, XP055341792 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nmat3433 | - DAECHEON LIM; DONGJU LEE; SUNGJOON LIM, "Angle- and Polarization-Insensitive Metamaterial Absorber using Via Array", Scientific reports, (20160000), page 39686 | - ALEXANDER E. MINOVICH; ANDREY E. MIROSHNICHENKO; ANTON Y. BYKOV; TATIANA V. MURZINA; DRAGOMIR N. NESHEV; YURI S. KIVSHAR, "Functional and nonlinear optical metasurfaces: Optical metasurfaces", Laser & Photonics Reviews, (20150000), pages 195 - 213, URL: http://doi.wiley.com/10.1002/lpor.201400402 | - "The VISORSURF project: ''A Hardware Platform for Software-driven Functional Metasurfaces", Horizon 2020 Future Emerging Technologies, (20170000), URL: http://visorsurf.eu | - "Internet of Things: Part 2", CHRISTOS VERIKOUKIS; ROBERTO MINERVA; MOHSEN GUIZANI; SOUMYA KANTI DATTA; YEN-KUANG CHEN; HAUSI A. MULLER, IEEE Communications Magazine, (20170000), pages 114 - 115 | - ALEXANDER Y. ZHU; ARSENIY I. KUZNETSOV; BORIS LUK'YANCHUK; NADER ENGHETA; PATRICE GENEVET, "Traditional and emerging materials for optical metasurfaces", Nanophotonics, (20170000), URL: http://www.degruyter.com/view/j/nanoph.2017.6.issue-2/nanoph-2016-0032/nanoph-2016-0032.xml | - "Trends and challenges in wireless channel modeling for evolving radio access", P. FERRAND; M. AMARA; S. VALENTIN; M. GUILLAUD, IEEE Communications Magazine, (20160000), vol. 54, pages 93 - 99 | - "The VISORSURF project, ''A Hardware Platform for Software-driven Functional Metasurfaces", Horizon 2020 Future Emerging Technologies, (20170000), URL: http://visorsurf.eu | - C. L. HOLLOWAY; M. G. COTTON; P. MCKENNA, "A model for predicting the power delay profile characteristics inside a room", IEEE Transactions on Vehicular Technology, (19990000), vol. 48, no. 4, pages 1110 - 1120, XP011063892 | - M. K. SIMON; M.-S. ALOUINI, Digital communication over fading channels, John Wiley & Sons, (20050000), vol. 95 | - "An Overview of the Theory and Applications of Metasurfaces: The Two-Dimensional Equivalents of Metamaterials", C. L. HOLLOWAY; E. F. KUESTER; J. A. GORDON; J. O'HARA; J. BOOTH; D. R. SMITH, IEEE Antennas and Propagation Magazine, (20120000), vol. 54, pages 10 - 35 | - H.-T. CHEN; A. J. TAYLOR; N. YU, "A review of metasurfaces: physics and applications", Reports on progress in physics. Physical Society (Great Britain, (20160000), vol. 79, no. 7, doi:doi:10.1088/0034-4885/79/7/076401, page 076401, XP020305435 DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/79/7/076401 | - "Design and Development of Software Defined Metamaterials for Nanonetworks", C. LIASKOS; A. TSIOLIARIDOU; A. PITSILLIDES; I. F. AKYILDIZ; N. KANTARTZIS; A. LALAS; X. DIMITROPOULOS; S. IOANNIDIS; M. KAFESAKI;, IEEE Circuits and Systems Magazine, (20150000), vol. 15, pages 12 - 25 | - K. IWASZCZUK; A. C. STRIKWERDA; K. FAN; X. ZHANG; R. D. AVERITT; P. U. JEPSEN, "Flexible metamaterial absorbers for stealth applications at terahertz frequencies", Optics Express, (20120000), vol. 20, no. 1, page 635 | - A. Y. ZHU; A. I. KUZNETSOV; B. LUK'YANCHUK; N. ENGHETA; P. GENEVET, "Traditional and emerging materials for optical metasurfaces", Nanophotonics, vol. 6, no. 2, (20170000), URL: http://www.degruyter.eom/view/j/nanoph.2017.6.issue-2/nanoph 2016-0032/nanoph-2016-0032.xml | - A. E. MINOVICH; A. E. MIROSHNICHENKO; A. Y. BYKOV; T. V. MURZINA; D. N. NESHEV; Y. S. KIVSHAR, "Functional and nonlinear optical metasurfaces: Optical metasurfaces", Laser & Photonics Reviews, vol. 9, no. 2, (20150000), pages 195 - 213, URL: http: //doi. wi ley. co m/ 10. 1002/l por. 201400402 | - Y. KIM; H. JI; J. LEE; Y.-H. NAM; B. L. NG; I. TZANIDIS; Y. LI; J. ZHANG, "Full dimension mimo (FD-MIMO): the next evolution of MIMO in LTE systems", IEEE Wireless Communications, (20140000), vol. 21, no. 2, doi:doi:10.1109/MWC.2014.6812288, pages 26 - 33, XP011547797 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MWC.2014.6812288 | - J. C. LIN, "Human Exposure to RF, Microwave, and Millimeter-Wave Electromagnetic Radiation [Health Effects", IEEE Microwave Maga- zine, (20160000), vol. 17, no. 6, doi:doi:10.1109/MMM.2016.2538540, pages 32 - 36, XP011611402 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MMM.2016.2538540 | - A. CHORTI; S. M. PERLAZA; Z. HAN; H. V. POOR, "Physical layer security in wireless networks with passive and active eavesdroppers", GLOBECOM 2012 - 2012 IEEE Global Communications Conference, (20120000), doi:doi:10.1109/GLOCOM.2012.6503890, pages 4868 - 4873, XP032375447 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/GLOCOM.2012.6503890 | - "Shaping 5G for the Tactile Internet", A. AIJAZ; M. SIMSEK; M. DOHLER; G. FETTWEIS, 5G Mobile Communications, Springer, (20170000), pages 677 - 691 | - Y.B.LI; L.L.LI; B.B.XU; W.WU; R.Y.WU; X.WAN; Q.CHENG; T. J. CUI, "Transmission-Type 2-Bit Programmable Metasurface for Single-Sensor and Single-Frequency Microwave Imaging", Scientific reports, (20160000), vol. 6, page 23731 | - H. TAO; A. C. STRIKWERDA; K. FAN; W. J. PADILLA; X. ZHANG; R. D. AVERITT, "MEMS Based Structurally Tunable Metamaterials at Terahertz Frequencies", Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, (20110000), vol. 32, no. 5, doi:doi:10.1007/s10762-010-9646-8, pages 580 - 595, XP019906673 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10762-010-9646-8 | - T. BUCKMANN; N. STENGER; M. KADIC; J. KASCHKE; A. FROLICH; T. KEN- NERKNECHT; C. EBERL; M. THIEL; M. WEGENER, "Tailored 3D mechanical metamaterials made by dip-in direct-laser-writing optical lithography", Advanced materials, (20120000), vol. 24, no. 20, doi:doi:10.1002/adma.201200584, pages 2710 - 2714, XP055439406 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/adma.201200584 | - J. JORNET; I. AKYILDIZ, "Joint Energy Harvesting and Communication Analysis for Perpetual Wireless Nanosensor Networks in the Terahertz Band", IEEE Transactions on Nanotechnology, (20120000), vol. 11, no. 3, doi:doi:10.1109/TNANO.2012.2186313, pages 570 - 580, XP011443353 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TNANO.2012.2186313 | - K. KANTELIS; S. AMANATIADIS; C. LIASKOS; N. KANTARTZIS; N. KONOFAOS; P. NICOPOLITIDIS; G. PAPADIMITRIOU, "On the Use of FDTD and Ray- Tracing Schemes in the Nanonetwork Environment", IEEE Communi- cations Letters, (20140000), vol. 18, no. 10, doi:doi:10.1109/LCOMM.2014.2355197, pages 1823 - 1826, XP011560728 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/LCOMM.2014.2355197 | - N. I. ZHELUDEV; E. PLUM, "Reconfigurable nanomechanical photonic metamaterials", Nature nanotechnology, (20160000), vol. 11, no. 1, pages 16 - 22 | - J. D. BAENA; J. BONACHE; F. MARTIN; R. M. SILLERO; F. FALCONE; T. LOPETEGI; M. A. G. LASO; J. GARCIA-GARCIA; I. GIL; M. F. PORTILL, "Equivalent- circuit models for split-ring resonators and complementary split-ring resonators coupled to planar transmission lines", IEEE transactions on microwave theory and techniques, (20050000), vol. 53, no. 4, doi:doi:10.1109/TMTT.2005.845211, pages 1451 - 1461, XP011130539 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TMTT.2005.845211 | - J. SU; J. LIU; D. B. THOMAS; P. Y. K. CHEUNG, "Neural Network Based Reinforcement Learning Acceleration on FPGA Platforms", ACM SIGARCH Computer Architecture News, (20170000), vol. 44, no. 4, doi:doi:10.1145/3039902.3039915, pages 68 - 73, XP058309670 DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3039902.3039915 | - P. RAWAT; K. D. SINGH; H. CHAOUCHI; J. M. BONNIN, "Wireless sensor networks: a survey on recent developments and potential synergies", The Journal of supercomputing, (20140000), vol. 68, no. 1, pages 1 - 48 | - K. XU; Q. WANG; H. HASSANEIN; G. TAKAHARA, "Optimal wireless sensor networks (WSNs) deployment: minimum cost with lifetime constraint", Wireless and Mobile Computing, Networking and Com- munications, 2005.(WiMob'2005), IEEE International Conference, (20050000), vol. 3, pages 454 - 461, XP010839718 | - S. ABADAL; M. IANNAZZO; M. NEMIROVSKY; A. CABELLOS-APARICIO; H. LEE; E. ALARCON, "On the Area and Energy Scalability of Wireless Network-on-Chip: A Model-Based Benchmarked Design Space Explo- ration", IEEE/ACM Transactions on Networking, (20140000), page 1 | - "Graphene-enabled wireless communication for massive mul- ticore architectures", S. ABADAL; E. ALARCON; A. CABELLOS-APARICIO; M. LEMME; M. NE- MIROVSKY, IEEE Communications Magazine, (20130000), vol. 51, pages 137 - 143 | - S. DEB; A. GANGULY; P. P. PANDE; B. BELZER; D. HEO, "Wireless NoC as Interconnection Backbone for Multicore Chips: Promises and Challenges", IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, (20120000), vol. 2, no. 2, doi:doi:10.1109/JETCAS.2012.2193835, pages 228 - 239, XP011446359 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JETCAS.2012.2193835 | - J. LEHTOMAKI; A. BICEN; I. AKYILDIZ, "On the Nanoscale Electrome- chanical Wireless Communication in the VHF Band", IEEE Transactions on Communications, (20140000), page 1 | - F. DRESSLER; F. KARGL, "Towards security in nano-communication: Challenges and opportunities", Nano Communication Networks, (20120000), vol. 3, no. 3, pages 151 - 160 | - C. LIASKOS; A. TSIOLIARIDOU; S. IOANNIDIS; N. KANTARTZIS; A. PIT- SILLIDES, "A Deployable Routing System for Nanonetworks", IEEE ICC'16, (20160000), doi:doi:10.1109/ICC.2016.7511151, pages 1 - 6, XP032922326 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICC.2016.7511151 | - "Improving network management with soft- ware defined networking", H. KIM; N. FEAMSTER, IEEE Communications Magazine, (20130000), vol. 51, pages 114 - 119 | - C. LIASKOS; V. KOTRONIS; X. DIMITROPOULOS, "A novel framework for modeling and mitigating distributed link flooding attacks", IEEE INFOCOM 2016 - IEEE Conference on Computer Communications, pages 1 - 9 |