EP3442311 - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE À DEL POUVANT RÉGULER LA TEMPÉRATURE DE COULEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.03.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.03.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.11.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.05.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.04.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 11.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Seoul Semiconductor Co., Ltd. 97-11, Sandan-ro 163beon-gil Danwon-gu Ansan-si, Gyeonggi-do 15429 / KR | [2019/07] | Inventeur(s) | 01 /
HOPWOOD, Keith 97-11, Sandan-ro 163beon-gil Danwon-gu Ansan-si, Gyeonggi-do 15429 / KR | 02 /
JIN, Sung Ho 97-11, Sandan-ro 163beon-gil Danwon-gu Ansan-si, Gyeonggi-do 15429 / KR | 03 /
LEE, Hyung Jin 97-11, Sandan-ro 163beon-gil Danwon-gu Ansan-si, Gyeonggi-do 15429 / KR | 04 /
HAN, Sang Wook 97-11, Sandan-ro 163beon-gil Danwon-gu Ansan-si, Gyeonggi-do 15429 / KR | [2019/07] | Mandataire(s) | Stolmár & Partner Patentanwälte PartG mbB Blumenstraße 17 80331 München / DE | [2019/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18187803.4 | 07.08.2018 | [2019/07] | Numéro de priorité, date | US201762543039P | 09.08.2017 Format original publié: US 201762543039 P | US201816044515 | 25.07.2018 Format original publié: US201816044515 | [2019/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3442311 | Date: | 13.02.2019 | Langue: | EN | [2019/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3442311 | Date: | 29.04.2020 | Langue: | EN | [2020/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.10.2018 | Classification | IPC: | H05B33/08 | [2019/07] | CPC: |
H05B45/395 (EP,US);
F21V23/04 (US);
H05B45/00 (CN);
H05B45/20 (EP,US);
H05B45/44 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/22] |
Précédent [2019/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | FARBTEMPERATURREGELUNGSFÄHIGE LED-BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG | [2019/43] | Anglais: | LED LIGHTING APPARATUS CAPABLE OF COLOR TEMPERATURE CONTROL | [2019/07] | Français: | APPAREIL D'ÉCLAIRAGE À DEL POUVANT RÉGULER LA TEMPÉRATURE DE COULEUR | [2019/07] |
Précédent [2019/07] | ZUR FARBTEMPERATURREGELUNG FÄHIGE LED-BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG | Procédure d'examen | 17.04.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.04.2019 | Requête en examen déposée [2019/22] | 17.04.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.09.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 18.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.03.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 01.02.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/14] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.08.2018 | AL | 29.04.2020 | AT | 29.04.2020 | CY | 29.04.2020 | CZ | 29.04.2020 | DK | 29.04.2020 | EE | 29.04.2020 | ES | 29.04.2020 | FI | 29.04.2020 | HR | 29.04.2020 | LT | 29.04.2020 | LV | 29.04.2020 | MC | 29.04.2020 | MK | 29.04.2020 | MT | 29.04.2020 | PL | 29.04.2020 | RO | 29.04.2020 | RS | 29.04.2020 | SE | 29.04.2020 | SI | 29.04.2020 | SK | 29.04.2020 | SM | 29.04.2020 | TR | 29.04.2020 | BG | 29.07.2020 | NO | 29.07.2020 | GR | 30.07.2020 | IE | 07.08.2020 | LU | 07.08.2020 | IS | 29.08.2020 | BE | 31.08.2020 | PT | 31.08.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 07.08.2018 | |
AL | 29.04.2020 | ||
AT | 29.04.2020 | ||
CY | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
MT | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SI | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
TR | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IE | 07.08.2020 | ||
LU | 07.08.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SI | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IE | 07.08.2020 | ||
LU | 07.08.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SI | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
LU | 07.08.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SI | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
LU | 07.08.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
LU | 07.08.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/18] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
MC | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
PL | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SK | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 29.04.2020 | |
AT | 29.04.2020 | ||
CZ | 29.04.2020 | ||
DK | 29.04.2020 | ||
EE | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 29.04.2020 | |
DK | 29.04.2020 | ||
ES | 29.04.2020 | ||
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
RO | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
SM | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 29.04.2020 | |
FI | 29.04.2020 | ||
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 29.04.2020 | |
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
BG | 29.07.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 29.04.2020 | |
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
RS | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 29.04.2020 | |
HR | 29.04.2020 | ||
LT | 29.04.2020 | ||
LV | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
GR | 30.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 29.04.2020 | |
LT | 29.04.2020 | ||
SE | 29.04.2020 | ||
NO | 29.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
PT | 31.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 29.04.2020 | |
NO | 29.07.2020 | ||
IS | 29.08.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 29.08.2020 | Citations: | Recherche | [Y]WO2004100612 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [Y] 1-12 * figure 4 *; | [Y]US2006109219 (ROBINSON SHANE [CA], et al) [Y] 1-12 * figures 7,8 *; | [Y]WO2010103480 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [Y] 1-12 * figures 4A,4B *; | [Y]DE102010040266 (ACTIVE SEMI INC [VG]) [Y] 3,4,11,12 * figure 2 *; | [Y]US2013057171 (LISCINSKY STEPHEN M [US], et al) [Y] 2-5,11,12 * figures 1-5 *; | [Y]DE102012006341 (DIEHL AEROSPACE GMBH [DE]) [Y] 1-12* figures 3a,3b *; | [XY]US2014042920 (CHOU CHING-HO [TW]) [X] 1,2 * paragraphs [0010] , [ 0011] , [0034] - [0046]; figures 2A-2D, 7C * [Y] 3-12; | [Y]US2014111101 (MCRAE MICHAEL M [US]) [Y] 1-12 * paragraph [0022]; figure 1 *; | [Y]CN106658871 (ZHANGZHOU LEEDARSON OPTOELECTRONIC TECH CO LTD) [Y] 1-12 * figures 8,9 *; | [E]EP3367756 (LEEDARSON LIGHTING CO LTD [CN]) [E] 1-12 * paragraphs [0003] - [0007] - [0033]; figures 8,9 * |