Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
20.10.2023 | Rejet de la demande | publié le 22.11.2023 [2023/47] |
22.08.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
04.07.2023 | Nouvelle entrée: envoi de la notification relative au rejet de la demande | |
03.07.2023 | Changement - mandataire | |
19.06.2023 | Nouvelle entrée: date d'annulation de la procédure orale | |
15.02.2023 | Nouvelle entrée: date de la procédure orale | |
23.08.2022 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
25.01.2022 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
05.11.2021 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
05.11.2021 | Premier rapport d'examen | |
20.08.2021 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
21.08.2020 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
29.05.2020 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | |
29.05.2020 | Modification par le demandeur | |
29.05.2020 | Requête en examen présentée | publié le 01.07.2020 [2020/27] |
29.05.2020 | Changement - Etats désignés | publié le 01.07.2020 [2020/27] |
17.01.2020 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 19.02.2020 [2020/08] |
13.08.2018 | Changement - mandataire |