EP3611542 - CAPTEUR DE PROXIMITÉ ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN CAPTEUR DE PROXIMITÉ BASÉ SUR UN PHOTODÉTECTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 20.10.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.11.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.05.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 17.01.2020 | Dernier événement Tooltip | 20.10.2023 | Rejet de la demande | publié le 22.11.2023 [2023/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics (Research & Development) Limited Atlas House Third Avenue Globe Park Marlow Buckinghamshire SL7 1EY / GB | [2020/08] | Inventeur(s) | 01 /
MOORE, John Kevin 2 Bonaly Brae Colinton Edinburgh, EH13 0QF / GB | [2020/08] | Mandataire(s) | Page White Farrer Bedford House 21a John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [2020/08] | Smith, Gary John Page White & Farrer Bedford House John Street London, WC1N 2BF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18188750.6 | 13.08.2018 | [2020/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3611542 | Date: | 19.02.2020 | Langue: | EN | [2020/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.02.2019 | Classification | IPC: | G01S17/36, G01S7/491, G01S7/493, G01S7/497, // G01S17/93 | [2020/08] | CPC: |
G01S17/36 (EP);
G01J1/44 (CN);
H03K17/943 (US);
G01S7/4913 (EP);
G01S7/4915 (EP);
G01S7/493 (EP);
G01S7/497 (EP);
H01L31/02327 (US);
H01L31/125 (US);
H03K17/945 (US);
G01J2001/442 (CN);
G01J2001/4466 (CN);
G01S17/931 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/27] |
Précédent [2020/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NÄHERUNGSSENSOR UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES PHOTODETEKTORBASIERTEN NÄHERUNGSSENSORS | [2020/08] | Anglais: | PROXIMITY SENSOR AND METHOD OF OPERATING A PHOTODETECTOR BASED PROXIMITY SENSOR | [2020/08] | Français: | CAPTEUR DE PROXIMITÉ ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN CAPTEUR DE PROXIMITÉ BASÉ SUR UN PHOTODÉTECTEUR | [2020/08] | Procédure dexamen | 27.05.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.05.2020 | Requête en examen déposée [2020/27] | 27.05.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.11.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.01.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.06.2023 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 04.07.2023 | 04.07.2023 | Date des procédures orales (annulées) | 05.07.2023 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2023/47] | 15.07.2023 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2023/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2505705 (ST MICROELECTRONICS RES & DEV [GB]); |