EP3610956 - INSTALLATION DE PEINTURE ET PROCÉDÉ DE PEINTURE D'UNE PIÈCE À USINER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.04.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.05.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.02.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.01.2020 | Dernier événement Tooltip | 31.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.07.2024 [2024/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sturm Maschinen- & Anlagenbau GmbH Industriestraße 10 94330 Salching / DE | [2020/08] | Inventeur(s) | 01 /
BINDER, Dietmar Schlossstrasse 42 71088 Holzgerlingen / DE | [2020/08] | Mandataire(s) | Wunderlich & Heim Patentanwälte PartG mbB Irmgardstraße 3 81479 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/25] | Wunderlich & Heim Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Irmgardstraße 3 81479 München / DE | ||
Précédent [2020/08] | Wunderlich & Heim Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Irmgardstrasse 3 81479 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18188890.0 | 14.08.2018 | [2020/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3610956 | Date: | 19.02.2020 | Langue: | DE | [2020/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3610956 | Date: | 22.06.2022 | Langue: | DE | [2022/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.03.2019 | Classification | IPC: | B05B14/43, B01D46/00 | [2020/08] | CPC: |
B05B14/43 (EP);
B01D46/88 (EP);
Y02P70/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/08] | Titre | Allemand: | LACKIERANLAGE UND VERFAHREN ZUM LACKIEREN EINES WERKSTÜCKS | [2020/08] | Anglais: | PAINTING INSTALLATION AND METHOD FOR PAINTING A WORKPIECE | [2020/08] | Français: | INSTALLATION DE PEINTURE ET PROCÉDÉ DE PEINTURE D'UNE PIÈCE À USINER | [2020/08] | Procédure d'examen | 01.04.2019 | Requête en examen déposée [2020/08] | 01.04.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.08.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.02.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.05.2022 | Taxe de délivrance payée | 09.05.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.05.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 23.03.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.08.2018 | AL | 22.06.2022 | CY | 22.06.2022 | CZ | 22.06.2022 | DK | 22.06.2022 | EE | 22.06.2022 | ES | 22.06.2022 | FI | 22.06.2022 | HR | 22.06.2022 | IT | 22.06.2022 | LT | 22.06.2022 | LV | 22.06.2022 | MC | 22.06.2022 | MK | 22.06.2022 | NL | 22.06.2022 | PL | 22.06.2022 | RO | 22.06.2022 | RS | 22.06.2022 | SE | 22.06.2022 | SI | 22.06.2022 | SK | 22.06.2022 | SM | 22.06.2022 | IE | 14.08.2022 | LU | 14.08.2022 | BE | 31.08.2022 | CH | 31.08.2022 | LI | 31.08.2022 | BG | 22.09.2022 | NO | 22.09.2022 | GR | 23.09.2022 | IS | 22.10.2022 | PT | 24.10.2022 | [2024/27] |
Précédent [2024/21] | HU | 14.08.2018 | |
AL | 22.06.2022 | ||
CY | 22.06.2022 | ||
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
IT | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
IE | 14.08.2022 | ||
LU | 14.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 14.08.2018 | |
AL | 22.06.2022 | ||
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
IT | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
IE | 14.08.2022 | ||
LU | 14.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
IT | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
IE | 14.08.2022 | ||
LU | 14.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
IE | 14.08.2022 | ||
LU | 14.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SI | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
IE | 14.08.2022 | ||
LU | 14.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
IE | 14.08.2022 | ||
LU | 14.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
DK | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
LU | 14.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 22.06.2022 | |
CZ | 22.06.2022 | ||
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/16] | CZ | 22.06.2022 | |
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
MC | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/12] | CZ | 22.06.2022 | |
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
IS | 22.10.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/11] | CZ | 22.06.2022 | |
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
PL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/09] | CZ | 22.06.2022 | |
EE | 22.06.2022 | ||
ES | 22.06.2022 | ||
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
RO | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
SK | 22.06.2022 | ||
SM | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
PT | 24.10.2022 | ||
Précédent [2023/08] | ES | 22.06.2022 | |
FI | 22.06.2022 | ||
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
Précédent [2023/02] | FI | 22.06.2022 | |
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
NL | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | FI | 22.06.2022 | |
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
RS | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | FI | 22.06.2022 | |
HR | 22.06.2022 | ||
LT | 22.06.2022 | ||
LV | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
BG | 22.09.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | ||
GR | 23.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | FI | 22.06.2022 | |
LT | 22.06.2022 | ||
SE | 22.06.2022 | ||
NO | 22.09.2022 | Citations: | Recherche | [A]DE202014103177U (DUERR SYSTEMS GMBH [DE]) [A] 1-15* the whole document *; | [X]WO2017037643 (GEICO SPA [IT]) [X] 1,2,12,13 * abstract * * page 3, line 15 - page 5, line 24 *; | [XI]EP3219396 (STURM MASCHINEN- & ANLAGENBAU GMBH [DE]) [X] 1-6,12-14 * abstract * * page 4, paragraph 27 - page 5, paragraph 36 * [I] 10,11; | [XI]EP3219398 (STURM MASCHINEN- & ANLAGENBAU GMBH [DE]) [X] 1-6,12-14 * abstract * * page 5, paragraph 35 - page 6, paragraph 44 * [I] 10,11 | par le demandeur | DE20105239U | DE10209499 | DE102009034863 | DE102011108631 | DE102013011107 | DE202014103177U |