EP3447890 - CONVERTISSEUR RÉSONANT MODULÉ DE LIGNE RECONFIGURABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/09] | CONVERTISSEUR RÉSONANT MODULÉ DE LIGNE RECONSTRUCTIVE | ||
[2020/35] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.11.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.09.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.08.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.07.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 25.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Flex, Ltd. 2 Changi South Lane Singapore 486123 / SG | [2019/09] | Inventeur(s) | 01 /
Telefus, Mark 22 Woodacres Orinda, CA 94563 / US | 02 /
Vince, Nate 6201 America Center Drive San Jose, CA 95002 / US | [2019/09] | Mandataire(s) | Rupprecht, Kay Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | [2019/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18189741.4 | 20.08.2018 | [2019/09] | Numéro de priorité, date | US201762548325P | 21.08.2017 Format original publié: US 201762548325 P | [2019/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3447890 | Date: | 27.02.2019 | Langue: | EN | [2019/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3447890 | Date: | 13.01.2021 | Langue: | EN | [2021/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.01.2019 | Classification | IPC: | H02M1/10, H02M3/335 | [2019/09] | CPC: |
H02M1/10 (EP,US);
H02M3/33569 (EP,US);
H02M3/01 (EP,US);
H02M1/0058 (EP,US);
H02M1/342 (EP,US);
H02M7/4818 (EP,US);
Y02B70/10 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/32] |
Précédent [2019/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | REKONFIGURIERBARER LINIENMODULIERTER RESONANZWANDLER | [2020/35] | Anglais: | RECONFIGURABLE LINE MODULATED RESONANT CONVERTER | [2020/35] | Français: | CONVERTISSEUR RÉSONANT MODULÉ DE LIGNE RECONFIGURABLE | [2020/35] |
Précédent [2019/09] | REKONSTRUKTIVER LINIENMODULIERTER RESONANZWANDLER | ||
Précédent [2019/09] | RECONSTRUCTIVE LINE MODULATED RESONANT CONVERTER | ||
Précédent [2019/09] | CONVERTISSEUR RÉSONANT MODULÉ DE LIGNE RECONSTRUCTIVE | Procédure d'examen | 28.06.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/32] | 28.06.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.08.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.09.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.12.2020 | Taxe de délivrance payée | 08.12.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.12.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.08.2018 | AL | 13.01.2021 | AT | 13.01.2021 | CY | 13.01.2021 | CZ | 13.01.2021 | DK | 13.01.2021 | EE | 13.01.2021 | ES | 13.01.2021 | FI | 13.01.2021 | HR | 13.01.2021 | IT | 13.01.2021 | LT | 13.01.2021 | LV | 13.01.2021 | MC | 13.01.2021 | MK | 13.01.2021 | MT | 13.01.2021 | NL | 13.01.2021 | PL | 13.01.2021 | RO | 13.01.2021 | RS | 13.01.2021 | SE | 13.01.2021 | SI | 13.01.2021 | SK | 13.01.2021 | SM | 13.01.2021 | TR | 13.01.2021 | BG | 13.04.2021 | NO | 13.04.2021 | GR | 14.04.2021 | IS | 13.05.2021 | PT | 13.05.2021 | IE | 20.08.2021 | LU | 20.08.2021 | BE | 31.08.2021 | CH | 31.08.2021 | FR | 31.08.2021 | LI | 31.08.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 20.08.2018 | |
AL | 13.01.2021 | ||
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
MK | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
TR | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2024/23] | HU | 20.08.2018 | |
AL | 13.01.2021 | ||
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
MK | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 20.08.2018 | |
AL | 13.01.2021 | ||
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
IE | 20.08.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
IT | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
LU | 20.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 13.01.2021 | |
AT | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
DK | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/42] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/39] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/38] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SE | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 13.01.2021 | |
FI | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 13.01.2021 | |
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
NO | 13.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | Citations: | Recherche | [XA]US2007236967 (LIU CHIH-LUNG [TW], et al) [X] 17 * paragraphs [0024] - [0029] * [A] 1-16; | [A]US2016322968 (MAO HENGCHUN [US], et al) [A] 1-17* paragraphs [0116] - [0119]; figures 23-26 * |