EP3449869 - PARTIE D'IMPLANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.01.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.12.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.09.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nobel Biocare Services AG Balz-Zimmermann-Strasse 7 8302 Kloten / CH | [2021/24] |
Précédent [2019/10] | Pour tous les Etats désignés Zipprich, Holger Bleichweg 7a 64342 Malchen / DE | Inventeur(s) | 01 /
ZIPPRICH, Holger Bleichweg 7a 64342 Malchen / DE | [2023/07] |
Précédent [2019/10] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Capré, Didier Nobel Biocare Services AG Intellectual Property Department Balz-Zimmermann-Strasse 7 8302 Kloten / CH | [N/P] |
Précédent [2023/26] | Tergau & Walkenhorst Patentanwälte PartGmbB Lurgiallee 12 60439 Frankfurt am Main / DE | ||
Précédent [2019/10] | Tergau & Walkenhorst Patentanwälte PartGmbB Eschersheimer Landstrasse 105-107 60322 Frankfurt/Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18193357.3 | 31.01.2012 | [2019/10] | Numéro de priorité, date | DE20111009906 | 31.01.2011 Format original publié: DE102011009906 | [2019/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3449869 | Date: | 06.03.2019 | Langue: | DE | [2019/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3449869 | Date: | 28.06.2023 | Langue: | DE | [2023/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.01.2019 | Classification | IPC: | A61C8/00 | [2019/10] | CPC: |
A61C8/006 (EP,CN,US);
A61C8/005 (EP,CN,US);
A61C8/0022 (US);
A61C8/0037 (US);
A61C8/0068 (EP,CN,US);
A61C8/0069 (EP,CN,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/42] |
Précédent [2019/10] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | IMPLANTAT-TEIL | [2019/10] | Anglais: | IMPLANT PART | [2019/10] | Français: | PARTIE D'IMPLANT | [2019/10] | Procédure d'examen | 05.09.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.09.2019 | Requête en examen déposée [2019/42] | 06.09.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.12.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.06.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.09.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.03.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.05.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.11.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.03.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.09.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.05.2023 | Taxe de délivrance payée | 22.05.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.05.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12706189.3 / EP2670339 | EP14198376.7 / EP2865354 | Opposition(s) | 02.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 16.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 14.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 28.06.2023 | HR | 28.06.2023 | MC | 28.06.2023 | PL | 28.06.2023 | RO | 28.06.2023 | RS | 28.06.2023 | SK | 28.06.2023 | SM | 28.06.2023 | NO | 28.09.2023 | GR | 29.09.2023 | IS | 28.10.2023 | [2024/40] |
Précédent [2024/10] | CZ | 28.06.2023 | |
HR | 28.06.2023 | ||
PL | 28.06.2023 | ||
RO | 28.06.2023 | ||
RS | 28.06.2023 | ||
SK | 28.06.2023 | ||
SM | 28.06.2023 | ||
NO | 28.09.2023 | ||
GR | 29.09.2023 | ||
IS | 28.10.2023 | ||
Précédent [2024/08] | HR | 28.06.2023 | |
RS | 28.06.2023 | ||
SK | 28.06.2023 | ||
SM | 28.06.2023 | ||
NO | 28.09.2023 | ||
GR | 29.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | HR | 28.06.2023 | |
RS | 28.06.2023 | ||
NO | 28.09.2023 | ||
GR | 29.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | NO | 28.09.2023 | |
GR | 29.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | NO | 28.09.2023 | Citations: | Recherche | [A]WO0226154 (BIOLOK INT INC [US]) [A] 1-6* page 8, paragraph 1; figures 8, 9 *; | [XA]WO2004073541 (SCHROEDER RALF [DE]) [X] 7 * page 3, lines 12-26; figure 1 * * page 18, line 20 - page 19, line 28 * [A] 1-6; | [XA]WO2006109176 (BTI I & D S L [ES], et al) [X] 7 * page 11, lines 4-35; figures 7, 8 * [A] 1-6; | [XA]DE102006036020 (BORRMANN IGOR [DE], et al) [X] 7 * paragraphs [0032] - [0034]; figure 4 * [A] 1-6; | [XDA]DE102008054138 (ZIPPRICH HOLGER [DE]) [XD] 7 * figure - * [A] 1-6 |