Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US9393086 | Dossier mondial
| 19.07.2016 | B2 | US2014212844 | | 31.07.2014 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | WO2012EP00413 | | 31.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10537409 | Dossier mondial
| 21.01.2020 | B2 | US2016296302 | | 13.10.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | US201313982799 | | 14.10.2013 | WO2012EP00413 | | 31.01.2012 | US201615185931 | | 17.06.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP2865354 | Dossier mondial
| 19.09.2018 | B1 | EP2865354 | | 29.04.2015 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | EP12706189 | | 31.01.2012 | WO2012EP00413 | | 31.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP2670339 | Dossier mondial
| 17.12.2014 | B1 | EP2670339 | | 11.12.2013 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | WO2012EP00413 | | 31.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN107252359B | Dossier mondial
| 14.01.2020 | B | CN107252359 | | 17.10.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | CN201280010689 | | 31.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN103402456B | Dossier mondial
| 31.05.2017 | B | CN103402456 | | 20.11.2013 | A | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | WO2012EP00413 | | 31.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3449869 | Dossier mondial
| 28.06.2023 | C0 | EP3449869 | Dossier mondial
| 28.06.2023 | B1 | EP3449869 | | 06.03.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | EP12706189 | | 31.01.2012 | EP14198376 | | 31.01.2012 | WO2012EP00413 | | 31.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BR112013019538 | | 01.12.2020 | B1 | BR112013019538 | | 04.10.2016 | A2 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | WO2012EP00413 | | 31.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | ES2531850T | | 20.03.2015 | T3 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | WO2012EP00413 | | 31.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | PL2670339T | | 29.05.2015 | T3 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | EP12706189 | | 31.01.2012 | WO2012EP00413 | | 31.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | PL2865354T | | 30.04.2019 | T3 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | EP12706189 | | 31.01.2012 | EP14198376 | | 31.01.2012 | WO2012EP00413 | | 31.01.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2012104061 | Dossier mondial
| 09.08.2012 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | DE102011009906 | | 02.08.2012 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | ES2701514T | | 22.02.2019 | T3 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | ES2951413T | | 20.10.2023 | T3 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | HK1210004 | | 15.04.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | HUE041405T | | 28.05.2019 | T2 | Numéro de priorité | | Date | DE102011009906 | | 31.01.2011 | Type | Demande antérieure | EP2670339 | EP2865354 |