EP3460536 - MIROIR ÉLECTRONIQUE AVEC SYSTÈME DE LENTILLE COMMUTABLE AMÉLIORÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.07.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.10.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 22.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 30.07.2021 | Demande réputée retirée | publié le 01.09.2021 [2021/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Visteon Global Technologies, Inc. One Village Center Drive Van Buren Township, MI 48111-5711 / US | [2019/13] | Inventeur(s) | 01 /
WEINDORF, Paul 1641 West Lake Drive NOVI, MI Michigan 48377 / US | [2019/13] | Mandataire(s) | Dummett Copp LLP 25 The Square Martlesham Heath Ipswich IP5 3SL / GB | [2019/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18195828.1 | 20.09.2018 | [2019/13] | Numéro de priorité, date | US201715710018 | 20.09.2017 Format original publié: US201715710018 | [2019/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3460536 | Date: | 27.03.2019 | Langue: | EN | [2019/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.02.2019 | Classification | IPC: | G02B1/11, B60R1/04, B60R1/08, B60R1/12, G02F1/1335, G02B5/08 | [2019/13] | CPC: |
G02F1/133536 (EP,US);
B60R1/04 (CN,US);
B32B33/00 (CN);
B60R1/08 (CN);
B60R1/088 (US);
B60R1/12 (EP,CN,US);
G02B1/11 (EP,US);
G02B5/08 (EP,US);
G02F1/133502 (EP,US);
G02F1/133526 (US);
G02F1/133528 (CN);
G02F1/139 (EP,US);
B32B2307/42 (CN);
B32B2605/08 (CN);
B60R2001/1215 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/45] |
Précédent [2019/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRONISCHER SPIEGEL MIT EINEM VERBESSERTEN ABSCHALTBAREN LINSENSYSTEM | [2019/13] | Anglais: | ELECTRONIC MIRROR WITH AN ENHANCED SWITCHABLE LENS SYSTEM | [2019/13] | Français: | MIROIR ÉLECTRONIQUE AVEC SYSTÈME DE LENTILLE COMMUTABLE AMÉLIORÉE | [2019/13] | Procédure dexamen | 27.09.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.09.2019 | Requête en examen déposée [2019/45] | 27.09.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.04.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/35] | 23.04.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/35] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2020 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2010277786 (ANDERSON JOHN S [US], et al) [X] 1-9 * paragraph [0006] - paragraph [0282]; figures 6, 53a-b, 54a-b; table 2b *; | [A]US2014340728 (TAHERI BAHMAN [US]) [A] 1-9* figures 1-6 * |