EP3459834 - VÉHICULE À ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.02.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 22.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 07.02.2020 | Demande réputée retirée | publié le 11.03.2020 [2020/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Maurer, Armin Neustädter Strasse 33 71404 Korb / DE | Pour tous les Etats désignés Maurer, Cornelia Neustädter Strasse 33 71404 Korb / DE | Pour tous les Etats désignés Bernhard, Uwe Blechbergele 9 71522 Backnang / DE | [2019/13] | Inventeur(s) | 01 /
Maurer, Armin Neustädter Straße 33 71404 Korb / DE | [2019/13] | Mandataire(s) | BRP Renaud & Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater Königstraße 28 70173 Stuttgart / DE | [2019/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18196246.5 | 24.09.2018 | [2019/13] | Numéro de priorité, date | DE201710217103 | 26.09.2017 Format original publié: DE102017217103 | DE201710222318 | 08.12.2017 Format original publié: DE102017222318 | [2019/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3459834 | Date: | 27.03.2019 | Langue: | DE | [2019/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.01.2019 | Classification | IPC: | B62K11/00 | [2019/13] | CPC: |
B62K11/007 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/13] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DYNAMISCH BALANCIERENDES FAHRZEUG | [2019/13] | Anglais: | DYNAMICALLY BALANCING VEHICLE | [2019/13] | Français: | VÉHICULE À ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE | [2019/13] | Procédure dexamen | 28.09.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/11] | 21.10.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/11] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IA]EP3081472 (OGO TECHNOLOGY LTD [NZ]) [I] 1,2,4-7,9-12,15 * paragraphs [0008] - [0022] - [0 26] - [0046] * * figures 1-5 * [A] 3,13,14; | [I]FR3018748 (LYON SMART DESIGN [FR]) [I] 1,2,5-9 * paragraphs [0007] - [0010] - [0 13] - [0064] * * figures 1-8 *; | [A]DE102015217342 (BERNHARD UWE [DE], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0010] - [0025] - [0 34] - [0056] * * figures 1-4 * | par le demandeur | US8201653 | WO2011106767 | JP2007186184 | DE102015217327 |