EP3453670 - GRUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.02.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.03.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.10.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.05.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. 2-1, Itsukaichikou 2-chome Saeki-ku Hiroshima-shi Hiroshima 731-5161 / JP | [2019/11] | Inventeur(s) | 01 /
MIYAZAKI, Kazuyuki c/o Okubo Plant in Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. Yagi 740, Okubo-cho Akashi-shi, Hyogo 674-0063 / JP | 02 /
KURIHARA, Shingo c/o Okubo Plant in Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. Yagi 740, Okubo-cho Akashi-shi, Hyogo 674-0063 / JP | [2019/11] | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2019/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18198793.4 | 23.07.2015 | [2019/11] | Numéro de priorité, date | JP20140153649 | 29.07.2014 Format original publié: JP 2014153649 | [2019/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3453670 | Date: | 13.03.2019 | Langue: | EN | [2019/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3453670 | Date: | 08.04.2020 | Langue: | EN | [2020/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.02.2019 | Classification | IPC: | B66C23/66, B66C23/82, B66C23/60, B66C23/62, B66C23/72 | [2019/11] | CPC: |
B66C23/66 (EP,US);
B66C23/60 (US);
B66C23/62 (US);
B66C23/72 (US);
B66C23/82 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/26] |
Précédent [2019/11] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | KRAN | [2019/11] | Anglais: | CRANE | [2019/11] | Français: | GRUE | [2019/11] | Procédure d'examen | 16.05.2019 | Requête en examen déposée [2019/26] | 16.05.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.10.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.02.2020 | Taxe de délivrance payée | 26.02.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.02.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15827964.6 / EP3176124 | Opposition(s) | 12.01.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.07.2015 | AL | 08.04.2020 | AT | 08.04.2020 | CY | 08.04.2020 | CZ | 08.04.2020 | DK | 08.04.2020 | EE | 08.04.2020 | ES | 08.04.2020 | FI | 08.04.2020 | HR | 08.04.2020 | IT | 08.04.2020 | LT | 08.04.2020 | LV | 08.04.2020 | MC | 08.04.2020 | MK | 08.04.2020 | MT | 08.04.2020 | NL | 08.04.2020 | PL | 08.04.2020 | RO | 08.04.2020 | RS | 08.04.2020 | SE | 08.04.2020 | SI | 08.04.2020 | SK | 08.04.2020 | SM | 08.04.2020 | TR | 08.04.2020 | BG | 08.07.2020 | NO | 08.07.2020 | GR | 09.07.2020 | GB | 23.07.2020 | IE | 23.07.2020 | LU | 23.07.2020 | BE | 31.07.2020 | CH | 31.07.2020 | FR | 31.07.2020 | LI | 31.07.2020 | IS | 08.08.2020 | PT | 17.08.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 23.07.2015 | |
AL | 08.04.2020 | ||
AT | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
MT | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
TR | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
GB | 23.07.2020 | ||
IE | 23.07.2020 | ||
LU | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
GB | 23.07.2020 | ||
IE | 23.07.2020 | ||
LU | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
GB | 23.07.2020 | ||
LU | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
GB | 23.07.2020 | ||
LU | 23.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
LU | 23.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/14] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 08.04.2020 | |
DK | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 08.04.2020 | |
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 08.04.2020 | |
LT | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 08.04.2020 | |
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 08.08.2020 | Citations: | Recherche | [A]JPS6033594U (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.) [A] 1 * figure - *; | [A]AU632712B (BUCYRUS ERIE CO) [A] 1 * page 6, lines 11-13; figure 1 *; | [AD]JPH1143288 (SUMITOMO CONSTR MACH) [AD] 1 * figures 1,2,5 *; | [A]JP2006206233 (TADANO LTD) [A] 1 * figures 1-4 *; | [A]JP2014043329 (KOBE STEEL LTD, et al) [A] 1* figures 1,2 * | par le demandeur | JPH1143288 | EP20150827964 |