EP3476739 - STRUCTURE PRIMAIRE DE MÂT DE SUPPORT D'UN GROUPE PROPULSEUR D'AÉRONEF COMPORTANT UNE PARTIE INFÉRIEURE EN U OBTENUE DE MANIÈRE MONOBLOC OU PAR SOUDAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.06.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.05.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.03.2019 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE, SI | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Airbus Operations S.A.S. 316, route de Bayonne 31060 Toulouse / FR | [2019/18] | Inventeur(s) | 01 /
COLMAGRO, Jérôme 115, avenue Camille Pujol 31500 TOULOUSE / FR | 02 /
MOULIS, Julien 1761, route de Thil 31530 LE CASTERA / FR | [2019/18] | Mandataire(s) | Jardel, Marc Henry Philippe Airbus Operations S.A.S. ETRT 316, route de Bayonne 31060 Toulouse Cedex 09 / FR | [2023/31] |
Précédent [2019/18] | Gicquel, Olivier Yves Gérard Airbus Opérations (S.A.S) XIF - M0101/1 316, route de Bayonne 31060 Toulouse Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 18199774.3 | 11.10.2018 | [2019/18] | Numéro de priorité, date | FR20170060190 | 27.10.2017 Format original publié: FR 1760190 | [2019/18] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3476739 | Date: | 01.05.2019 | Langue: | FR | [2019/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3476739 | Date: | 02.08.2023 | Langue: | FR | [2023/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.03.2019 | Classification | IPC: | B64D27/26, B64D27/20 | [2019/18] | CPC: |
B64D27/40 (EP,US);
B64D27/20 (EP,US);
B64D27/402 (EP,US);
B64F5/10 (US);
B33Y80/00 (US);
B64D27/12 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/50] |
Précédent [2019/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | PRIMÄRSTRUKTUR EINES HALTEMASTS EINER LUFTFAHRZEUG-ANTRIEBSGRUPPE, DIE EINEN UNTEREN U-FÖRMIGEN TEIL UMFASST, DER AUS EINEM MONOBLOCK ODER VERSCHWEISSTEN ELEMENTEN BESTEHT | [2019/18] | Anglais: | PRIMARY STRUCTURE OF MAST FOR SUPPORTING A DRIVE UNIT FOR AN AIRCRAFT COMPRISING A U-SHAPED LOWER PORTION FORMED INTEGRALLY OR BY WELDING | [2019/18] | Français: | STRUCTURE PRIMAIRE DE MÂT DE SUPPORT D'UN GROUPE PROPULSEUR D'AÉRONEF COMPORTANT UNE PARTIE INFÉRIEURE EN U OBTENUE DE MANIÈRE MONOBLOC OU PAR SOUDAGE | [2019/18] | Procédure d'examen | 11.10.2018 | Requête en examen déposée [2019/18] | 15.03.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.07.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.06.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.10.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.01.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.04.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.05.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.06.2023 | Taxe de délivrance payée | 26.06.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.06.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.05.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 02.08.2023 | CZ | 02.08.2023 | DK | 02.08.2023 | EE | 02.08.2023 | ES | 02.08.2023 | FI | 02.08.2023 | HR | 02.08.2023 | IT | 02.08.2023 | LT | 02.08.2023 | LV | 02.08.2023 | MC | 02.08.2023 | NL | 02.08.2023 | PL | 02.08.2023 | RO | 02.08.2023 | RS | 02.08.2023 | SE | 02.08.2023 | SI | 02.08.2023 | SK | 02.08.2023 | SM | 02.08.2023 | LU | 11.10.2023 | BE | 31.10.2023 | CH | 31.10.2023 | NO | 02.11.2023 | GR | 03.11.2023 | IS | 02.12.2023 | PT | 04.12.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
ES | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
IT | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
MC | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
LU | 11.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Précédent [2024/30] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
ES | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
IT | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
MC | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
LU | 11.10.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Précédent [2024/28] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
ES | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
IT | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
MC | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
ES | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
IT | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
ES | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Précédent [2024/20] | AT | 02.08.2023 | |
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 02.08.2023 | |
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 02.08.2023 | |
FI | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 02.08.2023 | |
NL | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | Citations: | Recherche | [Y]FR2889505 (AIRBUS FRANCE SAS [FR]); | [Y]US2011121132 (CROOK GORDON R [US], et al); | [Y]FR2998872 (GE AVIAT SYSTEMS LLC [US]); | [IY]FR3042475 (AIRBUS OPERATIONS SAS [FR]) | par le demandeur | EP1928741 |