EP3643899 - PISTON POUR UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.09.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.09.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.03.2020 | Dernier événement Tooltip | 08.10.2021 | Requête en transformation en demande nationale | publié le 10.11.2021 [2021/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino 50 10043 Orbassano (Torino) / IT | [2020/18] | Inventeur(s) | 01 /
BUSCEMA, Mr. Massimo C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino 50 I-10043 Orbassano (Torino) / IT | 02 /
ROSSI, Mr. Dario C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino 50 I-10043 Orbassano (Torino) / IT | 03 /
RUSTICI, Mr. Giorgio C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino 50 I-10043 Orbassano (Torino) / IT | 04 /
SARETTO, Mr. Roberto C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino 50 I-10043 Orbassano (Torino) / IT | [2020/18] | Mandataire(s) | De Bonis, Paolo Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [2020/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18202373.9 | 24.10.2018 | [2020/18] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3643899 | Date: | 29.04.2020 | Langue: | EN | [2020/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.01.2019 | Classification | IPC: | F02B23/06, F02F3/26 | [2020/18] | CPC: |
F02B23/0672 (EP);
F02F3/28 (CN);
F02B23/06 (EP);
F02B23/0693 (EP);
Y02T10/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KOLBEN FÜR EINEN KOMPRESSIONSZÜNDUNGSVERBRENNUNGSMOTOR | [2020/18] | Anglais: | A PISTON FOR A COMPRESSION IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINE | [2020/18] | Français: | PISTON POUR UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION | [2020/18] | Procédure dexamen | 06.02.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.02.2019 | Requête en examen déposée [2020/18] | 06.02.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.09.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.10.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.01.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.05.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/43] | 16.06.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/43] | 17.06.2021 | Requête en transformation en demande nationale, pour IT [2021/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US2005115538 (ONO YUTAKA [JP], et al) [X] 1,15 * paragraph [0047] - paragraph [0051]; figure 10 *[A] 2-14; | [XI]DE102009018485 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1-3,5-7,9,15 * paragraph [0018] - paragraph [0024]; figure 1 * [I] 4,8,10-14; | [XI]DE102015012541 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1,15 * paragraph [0021] - paragraph [0026]; figure 1 * [I] 2-14; | [XI]WO2017152203 (AVL LIST GMBH [AT]) [X] 1-3,5-10,15 * page 8, line 18 - page 9, line 35; figures 2, 13 * [I] 4,11-14 |