EP3476919 - PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'ESSENCE DE CRAQUAGE CATALYTIQUE À INDICE D'OCTANE ÉLEVÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.08.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.10.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 29.03.2019 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés China Petroleum & Chemical Corporation 22 Chaoyangmen North Street Chaoyang District Beijing 100728 / CN | Pour tous les Etats désignés Research Institute Of Petroleum Processing, Sinopec 18 Xueyuan Road Haidian District Beijing 100083 / CN | [2019/18] | Inventeur(s) | 01 /
GONG, Jianhong 18 Xueyuan Road, Haidian District Beijing, 100083 / CN | 02 /
LI, Zekun 18 Xueyuan Road, Haidian District Beijing, 100083 / CN | 03 /
TANG, Jinlian 18 Xueyuan Road, Haidian District Beijing, 100083 / CN | 04 /
MAO, Anguo 18 Xueyuan Road, Haidian District Beijing, 100083 / CN | 05 /
ZHANG, Jiushun 18 Xueyuan Road, Haidian District Beijing, 100083 / CN | 06 /
ZHANG, Yuying 18 Xueyuan Road, Haidian District Beijing, 100083 / CN | 07 /
LONG, Jun 18 Xueyuan Road, Haidian District Beijing, 100083 / CN | [2019/18] | Mandataire(s) | SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [2019/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18202626.0 | 25.10.2018 | [2019/18] | Numéro de priorité, date | CN20171110110 | 25.10.2017 Format original publié: CN201711010110 | CN20171116169 | 25.10.2017 Format original publié: CN201711016169 | [2019/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3476919 | Date: | 01.05.2019 | Langue: | EN | [2019/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3476919 | Date: | 09.09.2020 | Langue: | EN | [2020/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.02.2019 | Classification | IPC: | C10G53/16, C10G51/06, C10G69/04, C10G45/08, C10G11/05, C10G11/18, C10G45/50, B01J8/26, B01J8/38 | [2019/18] | CPC: |
C10G69/04 (EP,KR,US);
B01J8/26 (EP,US);
C10G1/002 (BR);
C10G11/00 (BR,KR);
C10G11/05 (EP,US);
C10G11/14 (BR);
C10G11/182 (EP,US);
C10G11/187 (EP,US);
C10G45/00 (BR);
C10G45/02 (KR);
C10G45/08 (EP,US);
C10G45/12 (EP,US);
C10G45/50 (EP,US);
C10G51/06 (EP,US);
C10G2300/1033 (EP,US);
C10G2300/1048 (KR);
C10G2300/107 (EP,US);
C10G2300/1077 (EP,US);
C10G2300/4081 (EP,US);
C10G2300/70 (EP,US);
C10G2300/807 (EP,US);
C10G2400/02 (EP,KR,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/48] |
Précédent [2019/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON KATALYTISCHEN CRACKBENZINEN MIT HOHER OKTANZAHL | [2019/18] | Anglais: | PROCESS FOR PRODUCING CATALYTIC CRACKING GASOLINE WITH A HIGH OCTANE NUMBER | [2019/18] | Français: | PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'ESSENCE DE CRAQUAGE CATALYTIQUE À INDICE D'OCTANE ÉLEVÉ | [2019/18] | Procédure d'examen | 22.10.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.10.2019 | Requête en examen déposée [2019/48] | 22.10.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.04.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.07.2020 | Taxe de délivrance payée | 30.07.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.07.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 10.06.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/33] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.10.2018 | AL | 09.09.2020 | AT | 09.09.2020 | CY | 09.09.2020 | CZ | 09.09.2020 | DK | 09.09.2020 | EE | 09.09.2020 | ES | 09.09.2020 | FI | 09.09.2020 | HR | 09.09.2020 | IT | 09.09.2020 | LT | 09.09.2020 | LV | 09.09.2020 | MC | 09.09.2020 | MK | 09.09.2020 | MT | 09.09.2020 | PL | 09.09.2020 | RO | 09.09.2020 | RS | 09.09.2020 | SE | 09.09.2020 | SI | 09.09.2020 | SK | 09.09.2020 | SM | 09.09.2020 | TR | 09.09.2020 | IE | 25.10.2020 | LU | 25.10.2020 | BE | 31.10.2020 | BG | 09.12.2020 | NO | 09.12.2020 | GR | 10.12.2020 | IS | 09.01.2021 | PT | 11.01.2021 | DE | 01.05.2021 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 25.10.2018 | |
AL | 09.09.2020 | ||
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MT | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
TR | 09.09.2020 | ||
IE | 25.10.2020 | ||
LU | 25.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
IE | 25.10.2020 | ||
LU | 25.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
IE | 25.10.2020 | ||
LU | 25.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 25.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 25.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 25.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
DE | 01.05.2021 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 25.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | Citations: | Recherche | [YA]CN103627434 (CHINA PETROLEUM & CHEMICAL, et al) [Y] 19,20 * paragraphs [0009] , [0 36] * * figure 1 * [A] 1-18; | [XYI]CN104560167 (CHINA PETROLEUM & CHEMICAL, et al) [X] 1,2,4,6,9,11-18 * paragraphs [0002] , [0013] , [0014] , [0018] , [0019] , [0024] , [0025] , [0027] , [0028] , [0029] , [0038] , [0040]; figure 1 * [Y] 19,20 [I] 3,5,7,8; | [XI]CN105505462 (UNIV CHINA PETROLEUM BEIJING) [X] 1 * paragraph [0035] * * figure 1 *[I] 2-18 | par le demandeur | US4585545 | CN1422327 | CN1423689 | CN1425054 | CN1466619 | - Petrochemical Analysis Method (RIPP Test Method, Science Press, (19900900), pages 263 - 268 |