EP3654509 - CONVERTISSEUR CC-CC POUR UNE SOURCE D'ALIMENTATION À BASSE TENSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.01.2022 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.02.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.12.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.11.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 17.04.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EM Microelectronic-Marin SA Rue des Sors 3 2074 Marin / CH | [2020/21] | Inventeur(s) | 01 /
COUSTANS, Mathieu Chemin de Rionza 17 1020 Renens / CH | 02 /
THEODULOZ, Yves Avenue des Quatre-Marronniers 16 1400 Yverdon / CH | 03 /
SABY, Jérôme Route de la Traversière 11 2013 Colombier / CH | 04 /
MARTI, Cyril Rue Fin de Forel 12 2523 Lignières / CH | 05 /
DELLEA, Mario Rue de la Paix 89 2300 La Chaux-de-Fonds / CH | [2020/21] | Mandataire(s) | ICB SA Faubourg de l'Hôpital, 3 2001 Neuchâtel / CH | [2020/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18206016.0 | 13.11.2018 | [2020/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3654509 | Date: | 20.05.2020 | Langue: | EN | [2020/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3654509 | Date: | 10.03.2021 | Langue: | EN | [2021/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.05.2019 | Classification | IPC: | H02M1/36, H02M3/155, H03K3/00, H03K3/03 | [2020/21] | CPC: |
H02M1/36 (EP,US);
H02M3/156 (KR);
H02M3/158 (US);
H02M3/155 (EP);
H02M1/0006 (EP);
H02M3/07 (EP);
H02M3/073 (US);
H02M3/076 (US);
H02M3/1584 (EP);
H03K3/0315 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/01] |
Précédent [2020/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | GLEICHSTROMWANDLER FÜR EINE NIEDERSPANNUNGSSTROMQUELLE | [2020/21] | Anglais: | A DC-DC CONVERTER FOR A LOW VOLTAGE POWER SOURCE | [2020/21] | Français: | CONVERTISSEUR CC-CC POUR UNE SOURCE D'ALIMENTATION À BASSE TENSION | [2020/21] | Procédure d'examen | 30.10.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.11.2020 | Requête en examen déposée [2020/53] | 20.11.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.12.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.01.2021 | Taxe de délivrance payée | 28.01.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.01.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.12.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.11.2018 | AL | 10.03.2021 | CY | 10.03.2021 | CZ | 10.03.2021 | DK | 10.03.2021 | EE | 10.03.2021 | ES | 10.03.2021 | FI | 10.03.2021 | HR | 10.03.2021 | IT | 10.03.2021 | LT | 10.03.2021 | LV | 10.03.2021 | MC | 10.03.2021 | MK | 10.03.2021 | MT | 10.03.2021 | PL | 10.03.2021 | RO | 10.03.2021 | RS | 10.03.2021 | SE | 10.03.2021 | SI | 10.03.2021 | SK | 10.03.2021 | SM | 10.03.2021 | TR | 10.03.2021 | BG | 10.06.2021 | NO | 10.06.2021 | GR | 11.06.2021 | IS | 10.07.2021 | PT | 12.07.2021 | IE | 13.11.2021 | LU | 13.11.2021 | BE | 30.11.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 13.11.2018 | |
AL | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
IT | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
MK | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
TR | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
IE | 13.11.2021 | ||
LU | 13.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
Précédent [2024/23] | HU | 13.11.2018 | |
AL | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
IT | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
MK | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
IE | 13.11.2021 | ||
LU | 13.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
Précédent [2023/41] | HU | 13.11.2018 | |
AL | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
IT | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SI | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
IE | 13.11.2021 | ||
LU | 13.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 13.11.2018 | |
AL | 10.03.2021 | ||
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
IT | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
IE | 13.11.2021 | ||
LU | 13.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 10.03.2021 | |
CY | 10.03.2021 | ||
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
IT | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
IE | 13.11.2021 | ||
LU | 13.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
IT | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
IE | 13.11.2021 | ||
LU | 13.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
IT | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
LU | 13.11.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
IT | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
MC | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
BE | 30.11.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
IT | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
DK | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
ES | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 10.03.2021 | |
CZ | 10.03.2021 | ||
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2021/52] | CZ | 10.03.2021 | |
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
PL | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2021/51] | CZ | 10.03.2021 | |
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
IS | 10.07.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2021/50] | CZ | 10.03.2021 | |
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RO | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SK | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
PT | 12.07.2021 | ||
Précédent [2021/48] | CZ | 10.03.2021 | |
EE | 10.03.2021 | ||
FI | 10.03.2021 | ||
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
SM | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
SE | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
LV | 10.03.2021 | ||
RS | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
BG | 10.06.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
GR | 11.06.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 10.03.2021 | |
HR | 10.03.2021 | ||
LT | 10.03.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 10.03.2021 | |
LT | 10.03.2021 | ||
NO | 10.06.2021 | Citations: | Recherche | [A]US2011279105 (HIROSE SHINICHI [JP]) [A] 1-16 * paragraphs [0034] - [0046]; figures 1, 2 *; | [A]WO2015120131 (UNIV MICHIGAN [US]) [A] 1-16 * abstract *; | [A]US2017070138 (OGAWA TAICHI [JP], et al) [A] 1-16 * paragraphs [0028] - [0036]; figure 2 *; | [A]WO2016118083 (AGENCY SCIENCE TECH & RES [SG], et al) [A] 1-16 * paragraphs [0020] - [0023]; figures 1,2,3 * | par le demandeur | EP3101793 |