EP3653578 - TÉTRAKIS-(TRICHLOROSILYLE)-GERMANE, SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/21] | TÉTRAKIS-(TRICHLOROSILYLE)-GERMANE, SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION ET SON UTILISATION | ||
[2021/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.02.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.03.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.01.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.07.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 17.04.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen / DE | [2020/21] | Inventeur(s) | 01 /
WAGNER, Matthias Lögesmühle 1 61194 Niddatal / DE | 02 /
TEICHMANN, Julian Mainzer Landstrasse 112A 60327 Frankfurt am Main / DE | 03 /
LERNER, Hans-Wolfram Gattenhöferweg 25 C 61440 Oberursel / DE | [2020/21] | Mandataire(s) | Evonik Patent Association c/o Evonik Industries AG IP Management Bau 1042A/PB 15 Paul-Baumann-Straße 1 45772 Marl / DE | [2020/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18206150.7 | 14.11.2018 | [2020/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3653578 | Date: | 20.05.2020 | Langue: | DE | [2020/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3653578 | Date: | 21.04.2021 | Langue: | DE | [2021/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.2019 | Classification | IPC: | C01B33/107, C23C16/00 | [2020/21] | CPC: |
C01B33/107 (EP,KR);
C01G17/006 (KR,US);
C01B33/06 (US);
C01B33/08 (US);
C23C16/22 (EP,KR,US);
C01P2002/77 (US);
C01P2002/86 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/34] |
Précédent [2020/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | TETRAKIS(TRICHLORSILYL) GERMAN, VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG | [2021/01] | Anglais: | TETRAKIS(TRICHLORSILYL) GERMAN, METHOD FOR PRODUCING SAME | [2021/01] | Français: | TÉTRAKIS-(TRICHLOROSILYLE)-GERMANE, SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | [2021/01] |
Précédent [2020/21] | TETRAKIS(TRICHLORSILYL) GERMAN, VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG UND DESSEN VERWENDUNG | ||
Précédent [2020/21] | TETRAKIS(TRICHLORSILYL) GERMAN, METHOD FOR PRODUCING SAME AND ITS USE | ||
Précédent [2020/21] | TÉTRAKIS-(TRICHLOROSILYLE)-GERMANE, SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION ET SON UTILISATION | Procédure d'examen | 14.07.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.07.2020 | Requête en examen déposée [2020/34] | 14.07.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.03.2021 | Taxe de délivrance payée | 15.03.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.03.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 24.01.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.11.2018 | AL | 21.04.2021 | CY | 21.04.2021 | CZ | 21.04.2021 | DK | 21.04.2021 | EE | 21.04.2021 | FI | 21.04.2021 | HR | 21.04.2021 | LT | 21.04.2021 | LV | 21.04.2021 | MC | 21.04.2021 | MK | 21.04.2021 | MT | 21.04.2021 | PL | 21.04.2021 | RO | 21.04.2021 | RS | 21.04.2021 | SE | 21.04.2021 | SI | 21.04.2021 | SK | 21.04.2021 | SM | 21.04.2021 | BG | 21.07.2021 | NO | 21.07.2021 | GR | 22.07.2021 | IS | 21.08.2021 | PT | 23.08.2021 | IE | 14.11.2021 | LU | 14.11.2021 | CH | 30.11.2021 | FR | 30.11.2021 | LI | 30.11.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 14.11.2018 | |
AL | 21.04.2021 | ||
CY | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
MK | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IE | 14.11.2021 | ||
LU | 14.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
FR | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 14.11.2018 | |
AL | 21.04.2021 | ||
CY | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IE | 14.11.2021 | ||
LU | 14.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
FR | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 21.04.2021 | |
CY | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IE | 14.11.2021 | ||
LU | 14.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
FR | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IE | 14.11.2021 | ||
LU | 14.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
FR | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IE | 14.11.2021 | ||
LU | 14.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Précédent [2022/37] | AL | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
LU | 14.11.2021 | ||
CH | 30.11.2021 | ||
LI | 30.11.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
LU | 14.11.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Précédent [2022/23] | CZ | 21.04.2021 | |
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Précédent [2022/10] | CZ | 21.04.2021 | |
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | CZ | 21.04.2021 | |
DK | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Précédent [2022/08] | CZ | 21.04.2021 | |
DK | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Précédent [2022/07] | FI | 21.04.2021 | |
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Précédent [2021/52] | FI | 21.04.2021 | |
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Précédent [2021/51] | FI | 21.04.2021 | |
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Précédent [2021/50] | FI | 21.04.2021 | |
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Précédent [2021/49] | FI | 21.04.2021 | |
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 21.04.2021 | |
LT | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | Citations: | Recherche | [XDA]WO2004036631 (APPLIED MATERIALS INC [US]) [XD] 7 * paragraphs [0014] , [0027] , [0030] * [A] 1-6; | [AD] - MULLER L ET AL, "Trichlorosilylation of chlorogermanes and chlorostannanes with HSiCl3/Net3 followed by base-catalysed formation of (Me3Ge)2Si(SiCl3)2 and related branched stannylsilanes", JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (19990505), vol. 579, no. 1-2, doi:10.1016/S0022-328X(98)01218-2, ISSN 0022-328X, pages 156 - 163, XP004170561 [AD] 1-7 * page 160, paragraphs 3.1, 3.2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-328X(98)01218-2 | [A] - JOINER ET AL, "Systematic preparation of chloropolysilanes and chlorosilylgermanes", DISSERTATION, (MEDFORD, TUFTS UNIV., PH. D. THESIS, 1973, (GB, (19730101), pages 1 - 68, XP009501947 [A] 1-7 * page 43 * | [T] - JULIAN TEICHMANN ET AL, "Tris(trichlorosilyl)tetrelide Anions and a Comparative Study of Their Donor Qualities", CHEMISTRY - A EUROPEAN JOURNAL, DE, (20181221), vol. 25, no. 11, doi:10.1002/chem.201806298, ISSN 0947-6539, pages 2740 - 2744, XP055580991 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/chem.201806298 | par le demandeur | WO2004036631 | - C.J. RITTER et al., J. Am. Chem. Soc., (20050000), vol. 127, pages 9855 - 9864 | - LARS MÜLLER et al., J. Organomet. Chem., (19990000), vol. 579, pages 156 - 163 | - Angew. Chem., (19930000), vol. 105, pages 587 - 588 | - THOMAS LOBREYER et al., Angew. Chem., (19930000), vol. 105, pages 587 - 588 | EP20170173940 | EP20170173951 | EP20170173959 |