EP3527487 - MÉTHODE D'AMÉLIORATION D'UNE PALE AFIN D'AUGMENTER SON INCIDENCE NEGATIVE DE DECROCHAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.03.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.04.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.09.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 19.07.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.09.2023 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 11.10.2023 [2023/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Airbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence 13725 Marignane Cedex / FR | [2019/34] | Inventeur(s) | 01 /
FUKARI, Raphaël AIRBUS HELICOPTERS 58 avenue Joliot Curie 13740 LE ROVE / FR | 02 /
EGLIN, Paul AIRBUS HELICOPTERS 5 lotissement Les Cléments chemin du Vallon 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE / FR | [2019/34] | Mandataire(s) | GPI & Associés EuroParc de Pichaury Bâtiment B2 - 1er Etage 1330, rue Guillibert de la Lauzière 13856 Aix-en-Provence Cedex 3 / FR | [2019/34] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18206555.7 | 15.11.2018 | [2019/34] | Numéro de priorité, date | FR20180000140 | 15.02.2018 Format original publié: FR 1800140 | [2019/34] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3527487 | Date: | 21.08.2019 | Langue: | FR | [2019/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3527487 | Date: | 13.05.2020 | Langue: | FR | [2020/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.12.2018 | Classification | IPC: | B64C3/14, B64C27/467, G01B21/20 | [2019/34] | CPC: |
B64C3/14 (EP,CN,US);
B64C27/467 (EP,CN,RU,US);
B64C11/18 (RU);
B64C27/473 (CN,US);
B64C2003/146 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/43] |
Précédent [2019/34] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG VON EINEM FLÜGEL UM DEN NEGATIVEN ANSTELLWINKEL BEI STRÖMUNGSABRISS ZU ERHÖHEN | [2020/04] | Anglais: | METHOD OF IMPROVING A BLADE IN ORDER TO INCREASE ITS NEGATIVE STALL INCIDENCE | [2020/04] | Français: | MÉTHODE D'AMÉLIORATION D'UNE PALE AFIN D'AUGMENTER SON INCIDENCE NEGATIVE DE DECROCHAGE | [2019/34] |
Précédent [2019/34] | BESTIMMUNGSMETHODE EINES ANFANGSKREISES DER VORDERKANTE VON AERODYNAMISCHEN PROFILEN EINES ROTORBLATTS, UND VERBESSERUNG DES ROTORBLATTS ZUR STEIGERUNG SEINER NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN DES STRÖMUNGSABRISSES | ||
Précédent [2019/34] | METHOD FOR DETERMINING AN INITIAL LEADING EDGE CIRCLE OF AERODYNAMIC PROFILES OF A BLADE AND IMPROVEMENT OF THE BLADE TO INCREASE ITS NEGATIVE STALLING INCIDENCE | Procédure d'examen | 12.09.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.09.2019 | Requête en examen déposée [2019/43] | 12.09.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 24.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.03.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 16.02.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/16] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.11.2018 | AL | 13.05.2020 | AT | 13.05.2020 | CY | 13.05.2020 | CZ | 13.05.2020 | DK | 13.05.2020 | EE | 13.05.2020 | ES | 13.05.2020 | FI | 13.05.2020 | HR | 13.05.2020 | LT | 13.05.2020 | LV | 13.05.2020 | MC | 13.05.2020 | MK | 13.05.2020 | MT | 13.05.2020 | NL | 13.05.2020 | PL | 13.05.2020 | RO | 13.05.2020 | RS | 13.05.2020 | SE | 13.05.2020 | SI | 13.05.2020 | SK | 13.05.2020 | SM | 13.05.2020 | TR | 13.05.2020 | BG | 13.08.2020 | NO | 13.08.2020 | GR | 14.08.2020 | IS | 13.09.2020 | PT | 14.09.2020 | IE | 15.11.2020 | LU | 15.11.2020 | BE | 30.11.2020 | [2023/41] |
Précédent [2022/33] | HU | 15.11.2018 | |
AL | 13.05.2020 | ||
AT | 13.05.2020 | ||
CY | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
MK | 13.05.2020 | ||
MT | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
TR | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
IE | 15.11.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
BE | 30.11.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 15.11.2018 | |
AL | 13.05.2020 | ||
AT | 13.05.2020 | ||
CY | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
MT | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
TR | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
IE | 15.11.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
IE | 15.11.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
Précédent [2021/33] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
LU | 15.11.2020 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 13.05.2020 | |
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 13.05.2020 | |
LT | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 13.05.2020 | |
NO | 13.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 13.09.2020 | Citations: | Recherche | [XAI]US2007187549 (OWEN STEPHEN J [US]) [X] 10,12,13 * abstract * [A] 1-9 [I] 11; | [XAI]US2008145219 (MCVEIGH MICHAEL A [US], et al) [X] 10,12,13 * abstract * [A] 1-9 [I] 11; | [XAI]EP2410186 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]) [X] 10,12 * abstract * [A] 1-9[I] 11 |