EP3502214 - ÉCHANGEUR DE CHALEUR BOBINÉ POUR HYDROTRAITEMENT OU HYDROCONVERSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.04.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.01.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 11.06.2024 | Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AXENS 89 Bd. Franklin Roosevelt B.P. 50802 92508 Rueil-Malmaison Cedex / FR | [2019/26] | Inventeur(s) | 01 /
GUILLEVIC, Marion 84 BOULEVARD GALLIENI 92130 ISSY LES MOULINEAUX / FR | 02 /
GOBERT, Virginie 7 ALLEE DE LA PAGERIE 92500 RUEIL-MALMAISON / FR | 03 /
FRECON, Jacinthe 39, rue Crevel Duval 92500 Rueil-Malmaison / FR | 04 /
LAJEUNESSE, Odile 3 rue de la Mare 92500 RUEIL-MALMAISON / FR | [2019/26] | Mandataire(s) | IFP Energies nouvelles Département Propriété Industrielle Rond Point de l'échangeur de Solaize BP3 69360 Solaize / FR | [2019/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18210579.1 | 05.12.2018 | [2019/26] | Numéro de priorité, date | FR20170062992 | 22.12.2017 Format original publié: FR 1762992 | [2019/26] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3502214 | Date: | 26.06.2019 | Langue: | FR | [2019/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.03.2019 | Classification | IPC: | C10G45/00, C10G47/00, C10G49/00, F28D7/02, F28D9/04 | [2019/26] | CPC: |
C10G65/12 (EP,US);
C10G45/26 (BR,KR);
C10G65/02 (BR,KR);
B01J8/06 (RU);
C10G45/00 (EP,US);
C10G47/00 (EP,RU,US);
C10G47/32 (BR,KR);
C10G49/00 (EP,US);
C10G67/02 (CN);
F28D21/00 (CN);
F28D7/02 (BR,RU);
F28D7/024 (US);
F28D9/04 (RU);
C10G11/18 (EP,US);
C10G21/14 (EP,US);
C10G2300/1033 (EP,US);
C10G2300/1037 (KR);
C10G2300/107 (EP,CN,US);
C10G2300/1077 (EP,CN,US);
C10G2300/202 (CN);
C10G2300/205 (CN);
C10G2300/4006 (KR);
C10G2400/04 (CN);
C10G55/06 (EP,US);
F25J1/0022 (US);
F25J1/0052 (US);
F25J2220/64 (US);
F28D2021/0059 (CN)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/07] |
Précédent [2019/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WÄRMETAUSCHERSPULE FÜR DIE HYDROBEHANDLUNG ODER HYDROUMWANDLUNG | [2019/26] | Anglais: | COIL HEAT EXCHANGER FOR HYDROTREATMENT OR HYDROCONVERSION | [2019/26] | Français: | ÉCHANGEUR DE CHALEUR BOBINÉ POUR HYDROTRAITEMENT OU HYDROCONVERSION | [2019/26] | Procédure dexamen | 02.09.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.01.2020 | Requête en examen déposée [2020/07] | 02.01.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.04.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.10.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.09.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.05.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]GB348690 (IG FARBENINDUSTRIE AG); | [X]GB360530 (STANDARD OIL DEV CO); | [X]GB377938 (STANDARD OIL DEV CO); | [X]US1949632 (RUSSELL ROBERT P); | [XI]WO2011002429 (UTC POWER CORP [US], et al); | [A]EP3184607 (AXENS [FR]) |