EP3495314 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION D'UN PREMIER ANGLE DE BRAQUAGE D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.06.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.02.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.12.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 10.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 16.07.2024 | Nouvelle entrée: date de la procédure orale | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB 595 81 Mjölby / SE | [2019/24] | Inventeur(s) | 01 /
ARNSBY, Mattias Lantmannagatan 60 583 32 Linköping / SE | [2020/01] |
Précédent [2019/24] | 01 /
ARNSBY, Mattias Burensköldsvägen 28b 595 81 Mjölby / SE | Mandataire(s) | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Löjtnantsgatan 21 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2019/24] | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18211068.4 | 07.12.2018 | [2019/24] | Numéro de priorité, date | SE20170051511 | 08.12.2017 Format original publié: SE 1751511 | [2019/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3495314 | Date: | 12.06.2019 | Langue: | EN | [2019/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3495314 | Date: | 22.07.2020 | Langue: | EN | [2020/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.05.2019 | Classification | IPC: | B66F9/075, B62D1/28, B66F17/00, B62D15/02, G05D1/02, B66F9/06 | [2020/08] | CPC: |
B62D15/024 (EP,SE);
B62D1/283 (EP);
B66F17/003 (EP);
B66F9/063 (EP);
B66F9/0755 (EP);
B66F9/07568 (EP,SE);
G05D1/622 (EP);
G05D2105/28 (EP);
G05D2107/70 (EP);
|
Précédent IPC [2019/24] | B66F9/075, G05D1/02, B62D15/02, B66F17/00, B62D1/28 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] |
Précédent [2019/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINES ERSTEN LENKWINKELS EINES GABELSTAPLERS | [2019/24] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINING A FIRST STEERING ANGLE OF A FORKLIFT TRUCK | [2019/24] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION D'UN PREMIER ANGLE DE BRAQUAGE D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE | [2019/24] | Procédure d'examen | 22.11.2019 | Requête en examen déposée [2020/01] | 22.11.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.02.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.06.2020 | Taxe de délivrance payée | 12.06.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.06.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
21.04.2021
23.04.2021
ADMISSIBLE Jungheinrich Aktiengesellschaft Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg / DE Mandataire de l'opposant Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [2023/37] |
Précédent [2021/21] | |||
Opposant(s) | 01
21.04.2021
Jungheinrich Aktiengesellschaft Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg / DE Mandataire de l'opposant Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | supprimé | Annulation: effet juridique du rejet de l'opposition [ N /P ] | 10.05.2021 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 19.11.2021 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 06.12.2022 | Date des procédures orales | 06.04.2023 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 06.04.2023 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | Recours après opposition | 15.06.2023 | Recours reçu No. T1134/23 | 15.06.2023 | Taxe de recours payée | 07.08.2023 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 06.03.2025 | Date des procédures orales |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.12.2018 | AL | 22.07.2020 | AT | 22.07.2020 | CY | 22.07.2020 | CZ | 22.07.2020 | DK | 22.07.2020 | EE | 22.07.2020 | ES | 22.07.2020 | FI | 22.07.2020 | HR | 22.07.2020 | LT | 22.07.2020 | LV | 22.07.2020 | MC | 22.07.2020 | MK | 22.07.2020 | MT | 22.07.2020 | NL | 22.07.2020 | PL | 22.07.2020 | RO | 22.07.2020 | RS | 22.07.2020 | SE | 22.07.2020 | SI | 22.07.2020 | SK | 22.07.2020 | SM | 22.07.2020 | TR | 22.07.2020 | BG | 22.10.2020 | NO | 22.10.2020 | GR | 23.10.2020 | IS | 22.11.2020 | PT | 23.11.2020 | IE | 07.12.2020 | LU | 07.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | [2023/03] |
Précédent [2022/33] | HU | 07.12.2018 | |
AL | 22.07.2020 | ||
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
MK | 22.07.2020 | ||
MT | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
TR | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 07.12.2020 | ||
LU | 07.12.2020 | ||
BE | 31.12.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 07.12.2018 | |
AL | 22.07.2020 | ||
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
MT | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
TR | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 07.12.2020 | ||
LU | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 07.12.2020 | ||
LU | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 22.07.2020 | |
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/21] | AT | 22.07.2020 | |
DK | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/17] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 22.07.2020 | |
FI | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 22.07.2020 | |
LT | 22.07.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | Citations: | Recherche | [A]US6445984 (KELLOGG DAVID L [US]); | [A]US6542801 (KAWASHIMA KAZUHITO [JP]); | [A]US2013054052 (WALTZ LUCAS B [US], et al) | Opposition | DE10003564 | US6445984 | US6542801 | JP2003182991 | DE102004010540 | JP2006209567 | JP2007007800 | US2007088477 | JP2010117804 | DE102010035583 | EP2450668 | US2012310468 | US2013054052 | KR101323705B | US2014039753 | DE102013005991 | CN104268551 | CN104354764 | JP2016173634 |