EP3502439 - DISPOSITIF ÉCHANGEUR DE CHALEUR POUR UN MOTEUR D'AVION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 16.07.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.04.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.12.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 16.07.2021 | Retrait de la demande | publié le 18.08.2021 [2021/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Eschenweg 11 15827 Blankenfelde-Mahlow / DE | [2019/26] | Inventeur(s) | 01 /
SCHACHT, Michael c/o Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Eschenweg 11 15827 Blankenfelde-Mahlow / DE | 02 /
BLUMRICH, Markus c/o Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Eschenweg 11 15827 Blankenfelde-Mahlow / DE | [2019/26] | Mandataire(s) | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | [2019/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18211615.2 | 11.12.2018 | [2019/26] | Numéro de priorité, date | DE201710223433 | 20.12.2017 Format original publié: DE102017223433 | [2019/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3502439 | Date: | 26.06.2019 | Langue: | DE | [2019/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.04.2019 | Classification | IPC: | F02C7/12, F02C7/224 | [2019/26] | CPC: |
F02C7/12 (EP,US);
F02C7/14 (US);
F02C3/04 (US);
F02C7/18 (US);
F02C7/224 (EP,US);
F02K3/06 (US);
F28D7/0066 (US);
F05D2220/323 (US);
F05D2260/213 (EP,US);
Y02T50/60 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/04] |
Précédent [2019/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WÄRMETAUSCHERVORRICHTUNG FÜR EIN FLUGZEUGTRIEBWERK | [2019/26] | Anglais: | HEAT EXCHANGER FOR AN AIRCRAFT ENGINE | [2019/26] | Français: | DISPOSITIF ÉCHANGEUR DE CHALEUR POUR UN MOTEUR D'AVION | [2019/26] | Procédure d'examen | 18.12.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.12.2019 | Requête en examen déposée [2020/04] | 18.12.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 09.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.07.2021 | Demande retirée par le demandeur [2021/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI]US2731239 (ANDERSEN SOREN K) [X] 1-7,9,10,14 * figures 1-10 * * column 1, line 8 - line 55 * * column 2, line 15 - column 3, line 5 * * column 3, line 46 - line 63 * * column 4, line 52 - column 6, line 45 * * column 7, line 3 - line 26 * * column 8, line 1 - line 22 * [A] 11-13,15 [I] 8; | [XAI]EP2085599 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1,2,9,11,14 * figures 1a-2b * * paragraphs [0001] - [0005] - [0007] , [0019] - [0024] * [A] 12,13,15 [I] 3-8,10; | [XAI]EP2085600 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1,2,9,11,14 * figures 1a-4c * * paragraphs [0018] - [0022] * [A] 12,13,15 [I] 3-8,10 |